林鴻文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林鴻文的職稱是監察人, 持有股份數是25000, 公司名稱是小林健康生活事業股份有限公司, 統一編號是61792948.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 475000 | 所代表法人: | 小林健康生活事業股份有限公司 | 統一編號: 61792948 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 475000 | 所代表法人: | 小林健康生活事業股份有限公司 | 統一編號: 61792948 |
[ 搜尋所有相關: 林鴻文 @ 董監事資料集 ]
| 食品業者登錄字號: H-161792948-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 61792948 | 台中市西屯區何厝里漢口路一段97號4樓 |
食品業者登錄字號: H-161792948-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 61792948 | 台中市西屯區何厝里漢口路一段97號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 林鴻文 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 小林健康生活事業 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 小林健康生活事業 ...) | 查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 小林健康生活事業股份有限公司/ | 處分機關: | 處分日期: 09 7 2023 12:00AM | 刊播日期: 04 10 2023 12:00AM | 刊播媒體: 小林健保藥局|藥妝保健第一品牌 @ 違規食品廣告資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 小林健康生活事業股份有限公司 | 達努巴克國際事業股份有限公司 | 統一編號: 84131569 @ 董監事資料集 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 桃園市平鎮區中豐路345號(2樓) @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: 04-22117979 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市西屯區漢口路一段97號4樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48000 | 所代表法人: 小林健康生活事業股份有限公司 | 米克桑數位社群媒體股份有限公司 | 統一編號: 80598711 @ 董監事資料集 |
查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 小林健康生活事業股份有限公司/ | 處分機關: | 處分日期: 09 7 2023 12:00AM | 刊播日期: 04 10 2023 12:00AM | 刊播媒體: 小林健保藥局|藥妝保健第一品牌 @ 違規食品廣告資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: 小林健康生活事業股份有限公司 | 達努巴克國際事業股份有限公司 | 統一編號: 84131569 @ 董監事資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 桃園市平鎮區中豐路345號(2樓) @ 醫療器材商資料集 |
電話: 04-22117979 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市西屯區漢口路一段97號4樓 @ 醫療器材商資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48000 | 所代表法人: 小林健康生活事業股份有限公司 | 米克桑數位社群媒體股份有限公司 | 統一編號: 80598711 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 小林健康生活事業 ... ]
根據姓名 林鴻文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林鴻文 ...) | 呂沐芢 | 屏東縣 | 場域: 其他 | 萬巒鄉生命紀念園區入口處 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)恩地孝四郎等 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
| (中華民國)恩地孝四郎等 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
| 林建佑、林韋佑/阿木司室內裝修設計有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市永康區三村國民小學 @ 文化部公共藝術 |
| 林右正 | 臺南市 | 場域: 學校 | 73047臺南市新營區民治路65號 @ 文化部公共藝術 |
| 張乃文 | 臺南市 | 場域: 園區 | 74148臺南市新市區中心路8號(樹谷園區服務中心) @ 文化部公共藝術 |
呂沐芢 | 屏東縣 | 場域: 其他 | 萬巒鄉生命紀念園區入口處 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)恩地孝四郎等 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
(中華民國)恩地孝四郎等 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
林建佑、林韋佑/阿木司室內裝修設計有限公司 | 臺南市 | 場域: 學校 | 臺南市永康區三村國民小學 @ 文化部公共藝術 |
林右正 | 臺南市 | 場域: 學校 | 73047臺南市新營區民治路65號 @ 文化部公共藝術 |
張乃文 | 臺南市 | 場域: 園區 | 74148臺南市新市區中心路8號(樹谷園區服務中心) @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 林鴻文 ... ]
名稱 小林健康生活事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 小林健康生活事業)
小林健康生活事業股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何厝里漢口路一段97號4樓 | 負責人: 邱鈺雯 | 統編: 61792948 | 核准設立 |
姓名 林鴻文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林鴻文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻文企業社 桃園市桃園區福林里建新街463巷9之7號1樓 | 林鴻文 | 41426276 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049003280) |
鴻文電機行 雲林縣褒忠鄉中民村中正路一一八號 | 林鴻文 | 64943370 | 核准設立 - 獨資 |
聯鴻企業社 雲林縣北港鎮大同里公民路八五之三號一樓 | 林鴻文 | 15608659 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080002693) |
軒鴻精品店 臺南市南區廣州里健康路2段112號1樓 | 林鴻文 | 26460372 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080008482) |
林鴻文自營計程車行 臺北市松山區光復南路13巷31號2樓 | 林鴻文 | 01581960 | 核准設立 - 獨資 |
慶鴻工程行 雲林縣東勢鄉四美村永安路一號 | 林鴻文 | 78916520 | 廢止 - 獨資 |
鴻文柏青哥店 新北市新莊區中港路3?70之?72號?0樓 | 林鴻文 | 02189015 | 核准設立 - 獨資 |
鴻文企業社 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路一段320號一樓 | 林鴻文 | 26784772 | 歇業 - 合夥 |
鴻文企業社 登記地址: 桃園市桃園區福林里建新街463巷9之7號1樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 41426276 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049003280) |
鴻文電機行 登記地址: 雲林縣褒忠鄉中民村中正路一一八號 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 64943370 | 核准設立 - 獨資 |
聯鴻企業社 登記地址: 雲林縣北港鎮大同里公民路八五之三號一樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 15608659 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080002693) |
軒鴻精品店 登記地址: 臺南市南區廣州里健康路2段112號1樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 26460372 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080008482) |
林鴻文自營計程車行 登記地址: 臺北市松山區光復南路13巷31號2樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 01581960 | 核准設立 - 獨資 |
慶鴻工程行 登記地址: 雲林縣東勢鄉四美村永安路一號 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 78916520 | 廢止 - 獨資 |
鴻文柏青哥店 登記地址: 新北市新莊區中港路3?70之?72號?0樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 02189015 | 核准設立 - 獨資 |
鴻文企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路一段320號一樓 | 負責人: 林鴻文 | 統編: 26784772 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 林鴻文 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
|