李興中
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李興中的職稱是監察人, 持有股份數是271, 公司名稱是杉源木業股份有限公司, 統一編號是61869782.
董監事資料集 資料集的 李興中 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李興中 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 杉源木業股份有限公司 | 統一編號: 61869782 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 271 | 所代表法人: | 杉源木業股份有限公司 | 統一編號: 61869782 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 杉源木業股份有限公司 | 統一編號: 61869782 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 271 | 所代表法人: | 杉源木業股份有限公司 | 統一編號: 61869782 |
[ 搜尋所有相關: 李興中 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 61869782 | 電話號碼: 049-2643502 | 南投縣竹山鎮延平里延平路22號 |
統一編號: 61869782 | 電話號碼: 049-2643502 | 南投縣竹山鎮延平里延平路22號 |
[ 搜尋所有相關: 李興中 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 140木竹製品 | 統一編號: 61869782 | 工廠登記狀態: 生產中 | 南投縣竹山鎮延平里延平路二二號 |
主要產品: 140木竹製品 | 統一編號: 61869782 | 工廠登記狀態: 生產中 | 南投縣竹山鎮延平里延平路二二號 |
[ 搜尋所有相關: 李興中 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 杉源木業 資料。
[ 搜尋所有 杉源木業 ... ]
根據姓名 李興中 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李興中 ...) | 電話: 02-26482121 | 證書狀況: 有效 | 證書有效期限: 2027/01/02 | 221 汐止區 建成路59巷2號B1 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照ABC據點 |
電話: 02-26482121 | 證書狀況: 有效 | 證書有效期限: 2027/01/02 | 221 汐止區 建成路59巷2號B1 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5278999#2786 | 機構負責人姓名: 李興中 | 機構代碼: B20500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹市東區中華路二段678號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 李興中 ... ]
名稱 杉源木業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 杉源木業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
杉源木業股份有限公司 南投縣竹山鎮延平里延平路22號 | 陳志灝 | 61869782 | 核准設立 |
杉源木業股份有限公司 登記地址: 南投縣竹山鎮延平里延平路22號 | 負責人: 陳志灝 | 統編: 61869782 | 核准設立 |
姓名 李興中 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 李興中)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大兆地產有限公司 臺北市松山區南京東路5段225號 | 李興中 | 53119956 | 解散 (核准解散日期: 2014-08-01) |
政政小吃店 臺北市文山區指南路2段52號1樓 | 李興中 | 93142166 | 核准設立 - 獨資 |
大陸藥房 澎湖縣馬公市陽明里中華路197號地下一層 | 李興中 | 96014306 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
名家體育用品 澎湖縣馬公市中央里中正路三巷八號 | 李興中 | 96647816 | 歇業 - 獨資 |
大兆企業社 新北市五股區成泰路4段15號之7 11樓 | 李興中 | 30290189 | 歇業 - 合夥 |
春天有限公司 臺北市大安區四維路44巷15之3號 | 李興中 | 86504584 | 核准設立 |
大兆地產有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段225號 | 負責人: 李興中 | 統編: 53119956 | 解散 (核准解散日期: 2014-08-01) |
政政小吃店 登記地址: 臺北市文山區指南路2段52號1樓 | 負責人: 李興中 | 統編: 93142166 | 核准設立 - 獨資 |
大陸藥房 登記地址: 澎湖縣馬公市陽明里中華路197號地下一層 | 負責人: 李興中 | 統編: 96014306 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
名家體育用品 登記地址: 澎湖縣馬公市中央里中正路三巷八號 | 負責人: 李興中 | 統編: 96647816 | 歇業 - 獨資 |
大兆企業社 登記地址: 新北市五股區成泰路4段15號之7 11樓 | 負責人: 李興中 | 統編: 30290189 | 歇業 - 合夥 |
春天有限公司 登記地址: 臺北市大安區四維路44巷15之3號 | 負責人: 李興中 | 統編: 86504584 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李興中 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
|