劉繼祥
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉繼祥的職稱是監察人, 持有股份數是13484, 公司名稱是芮居股份有限公司, 統一編號是61912556.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 187659 | 所代表法人: 奧古斯托國際有限公司 | 芮居股份有限公司 | 統一編號: 61912556 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 187659 | 所代表法人: 奧古斯托國際有限公司 | 芮居股份有限公司 | 統一編號: 61912556 |
[ 搜尋所有相關: 劉繼祥 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 61912556 | 電話號碼: 04-24721113 | 臺中市西屯區大容東街90號5樓之1 |
統一編號: 61912556 | 電話號碼: 04-24721113 | 臺中市西屯區大容東街90號5樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 劉繼祥 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 芮居 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 芮居 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 2912-1860 | 機構負責人姓名: 蔡賢聲 | 機構代碼: 1V0200008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區中興路三段138號9樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 2912-1860 | 機構負責人姓名: 蔡賢聲 | 機構代碼: 1V0200008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區中興路三段138號9樓之1 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 2912-1860 | 機構負責人姓名: 蔡賢聲 | 機構代碼: 1V0200008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區中興路三段138號9樓之1 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2912-1860 | 機構負責人姓名: 蔡賢聲 | 機構代碼: 1V0200008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區中興路三段138號9樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2912-1860 | 機構負責人姓名: 蔡賢聲 | 機構代碼: 1V0200008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區中興路三段138號9樓之1 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2912-1860 | 機構負責人姓名: 蔡賢聲 | 機構代碼: 1V0200008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區中興路三段138號9樓之1 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: 2912-1860 | 機構負責人姓名: 蔡賢聲 | 機構代碼: 1V0200008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區中興路三段138號9樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 2912-1860 | 機構負責人姓名: 蔡賢聲 | 機構代碼: 1V0200008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區中興路三段138號9樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 2912-1860 | 機構負責人姓名: 蔡賢聲 | 機構代碼: 1V0200008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區中興路三段138號9樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 2912-1860 | 機構負責人姓名: 蔡賢聲 | 機構代碼: 1V0200008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區中興路三段138號9樓之1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 2912-1860 | 機構負責人姓名: 蔡賢聲 | 機構代碼: 1V0200008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區中興路三段138號9樓之1 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2912-1860 | 機構負責人姓名: 蔡賢聲 | 機構代碼: 1V0200008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區中興路三段138號9樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2912-1860 | 機構負責人姓名: 蔡賢聲 | 機構代碼: 1V0200008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區中興路三段138號9樓之1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2912-1860 | 機構負責人姓名: 蔡賢聲 | 機構代碼: 1V0200008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區中興路三段138號9樓之1 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2021/03/31 | 機構電話: 2912-1860 | 機構負責人姓名: 蔡賢聲 | 機構代碼: 1V0200008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區中興路三段138號9樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 2912-1860 | 機構負責人姓名: 蔡賢聲 | 機構代碼: 1V0200008 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區中興路三段138號9樓之1 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 芮居 ... ]
根據姓名 劉繼祥 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 劉繼祥 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 78375 | 所代表法人: | 安桁精密股份有限公司 | 統一編號: 82810598 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 貳聚空間製作有限公司 | 統一編號: 90159986 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 78375 | 所代表法人: | 安桁精密股份有限公司 | 統一編號: 82810598 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 貳聚空間製作有限公司 | 統一編號: 90159986 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉繼祥 ... ]
名稱 芮居 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 芮居)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
芮居股份有限公司 臺中市西屯區大容東街90號5樓之1 | 曾詩華 | 61912556 | 核准設立 |
芮居股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區大容東街90號5樓之1 | 負責人: 曾詩華 | 統編: 61912556 | 核准設立 |
姓名 劉繼祥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 劉繼祥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
貳聚空間製作有限公司 桃園市八德區和平路577號(1樓) | 劉繼祥 | 90159986 | 核准設立 |
貳聚空間製作有限公司 登記地址: 桃園市八德區和平路577號(1樓) | 負責人: 劉繼祥 | 統編: 90159986 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
|