鄭宇宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭宇宏的職稱是董事, 持有股份數是1800000, 公司名稱是億光開發有限公司, 統一編號是61934334.
無其他 億光開發 資料。
[ 搜尋所有 億光開發 ... ]
根據姓名 鄭宇宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭宇宏 ...) | (中華民國)宋良銘;(中華民國)江金晃;(中華民國)廖大華;(中華民國)吳英國;(中華民國)鄭禮勳;(中華民國)黃伯思;(中華民國)吳啟林;(中華民國)蕭順杰;(中華民國)吳奇聰;(中華民國)吳富源;... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/04/15 | 折扣資訊: 桃園市民、18歲以上學生、軍警消及教育或文化機構志工享半價優惠;18歲以下65歲以上、持志願榮譽服務卡志工、身心障礙者及陪同人、導遊等資格者免收費。 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)宋良銘;(中華民國)江金晃;(中華民國)廖大華;(中華民國)吳英國;(中華民國)鄭禮勳;(中華民國)黃伯思;(中華民國)吳啟林;(中華民國)蕭順杰;(中華民國)吳奇聰;(中華民國)吳富源;... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/04/15 | 折扣資訊: 桃園市民、18歲以上學生、軍警消及教育或文化機構志工享半價優惠;18歲以下65歲以上、持志願榮譽服務卡志工、身心障礙者及陪同人、導遊等資格者免收費。 @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1120000 | 所代表法人: | 宏韻水族有限公司 | 統一編號: 54981297 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 築物設計股份有限公司 | 統一編號: 24567737 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 109375 | 所代表法人: | 好擇國際股份有限公司 | 統一編號: 52705182 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3066000 | 所代表法人: | 堃誠實業股份有限公司 | 統一編號: 52873770 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 本家建設有限公司 | 統一編號: 53378974 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 大禾空間整合有限公司 | 統一編號: 55920683 @ 董監事資料集 |
(中華民國)宋良銘;(中華民國)江金晃;(中華民國)廖大華;(中華民國)吳英國;(中華民國)鄭禮勳;(中華民國)黃伯思;(中華民國)吳啟林;(中華民國)蕭順杰;(中華民國)吳奇聰;(中華民國)吳富源;... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/04/15 | 折扣資訊: 桃園市民、18歲以上學生、軍警消及教育或文化機構志工享半價優惠;18歲以下65歲以上、持志願榮譽服務卡志工、身心障礙者及陪同人、導遊等資格者免收費。 @ 展覽資訊 |
(中華民國)宋良銘;(中華民國)江金晃;(中華民國)廖大華;(中華民國)吳英國;(中華民國)鄭禮勳;(中華民國)黃伯思;(中華民國)吳啟林;(中華民國)蕭順杰;(中華民國)吳奇聰;(中華民國)吳富源;... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/04/15 | 折扣資訊: 桃園市民、18歲以上學生、軍警消及教育或文化機構志工享半價優惠;18歲以下65歲以上、持志願榮譽服務卡志工、身心障礙者及陪同人、導遊等資格者免收費。 @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1120000 | 所代表法人: | 宏韻水族有限公司 | 統一編號: 54981297 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 築物設計股份有限公司 | 統一編號: 24567737 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 109375 | 所代表法人: | 好擇國際股份有限公司 | 統一編號: 52705182 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3066000 | 所代表法人: | 堃誠實業股份有限公司 | 統一編號: 52873770 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 本家建設有限公司 | 統一編號: 53378974 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 大禾空間整合有限公司 | 統一編號: 55920683 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄭宇宏 ... ]
名稱 億光開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 億光開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
億光開發有限公司 臺中市南區正義街215巷13號2樓 | 鄭宇宏 | 61934334 | 核准設立 |
億光開發有限公司 登記地址: 臺中市南區正義街215巷13號2樓 | 負責人: 鄭宇宏 | 統編: 61934334 | 核准設立 |
姓名 鄭宇宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鄭宇宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宇宏工程行 新北市新莊區博愛路8巷29之2號 | 鄭宇宏 | 10586369 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098123648) |
宇宏瓦斯行 屏東縣屏東市瑞光里香揚巷42號一樓 | 鄭宇宏 | 94293015 | 核准設立 - 獨資 |
宏韻水族有限公司 嘉義市西區港坪里育人路160巷9弄25號3樓 | 鄭宇宏 | 54981297 | 核准設立 |
宏瑋生醫股份有限公司 臺北市中正區忠孝東路1段152號11樓之6 | 鄭宇宏 | 90469201 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-01) |
貴賓樓客家小吃店 臺中市東勢區粵寧里豐勢路922-2號1樓 | 鄭宇宏 | 05896961 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030701362) |
上弘企業社 桃園市龍潭區武漢里國聯街71巷18號(1樓) | 鄭宇宏 | 26145972 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119009378) |
飛天嫁衣設計工作坊 桃園市桃園區文明里民族路37號1樓 | 鄭宇宏 | 26627133 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1129001496) |
寶多有限公司 新北市板橋區仁化街46號4樓 | 鄭宇宏 | 28029577 | 解散 (核准解散日期: 2018-10-01) |
宇宏工程行 登記地址: 新北市新莊區博愛路8巷29之2號 | 負責人: 鄭宇宏 | 統編: 10586369 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098123648) |
宇宏瓦斯行 登記地址: 屏東縣屏東市瑞光里香揚巷42號一樓 | 負責人: 鄭宇宏 | 統編: 94293015 | 核准設立 - 獨資 |
宏韻水族有限公司 登記地址: 嘉義市西區港坪里育人路160巷9弄25號3樓 | 負責人: 鄭宇宏 | 統編: 54981297 | 核准設立 |
宏瑋生醫股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝東路1段152號11樓之6 | 負責人: 鄭宇宏 | 統編: 90469201 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-01) |
貴賓樓客家小吃店 登記地址: 臺中市東勢區粵寧里豐勢路922-2號1樓 | 負責人: 鄭宇宏 | 統編: 05896961 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030701362) |
上弘企業社 登記地址: 桃園市龍潭區武漢里國聯街71巷18號(1樓) | 負責人: 鄭宇宏 | 統編: 26145972 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119009378) |
飛天嫁衣設計工作坊 登記地址: 桃園市桃園區文明里民族路37號1樓 | 負責人: 鄭宇宏 | 統編: 26627133 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1129001496) |
寶多有限公司 登記地址: 新北市板橋區仁化街46號4樓 | 負責人: 鄭宇宏 | 統編: 28029577 | 解散 (核准解散日期: 2018-10-01) |
[ 查詢所有 鄭宇宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
|