林惠津
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林惠津的職稱是監察人, 持有股份數是60, 公司名稱是豐揚物產股份有限公司, 統一編號是62540323.
無其他 豐揚物產 資料。
[ 搜尋所有 豐揚物產 ... ]
根據姓名 林惠津 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林惠津 ...) | (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/15 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/15 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 總機電話: (02)8228-6088 | 公司代號: 3287 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 70360251 | 住址: 新北市中和區建二路113號6樓 | 董事長: 王忠傑 | 成立日期: 19990510 | 出表日期: 1130922 @ 上櫃公司基本資料 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 16948065 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區汴洲里春日路1434巷138號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/15 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/15 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
總機電話: (02)8228-6088 | 公司代號: 3287 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 70360251 | 住址: 新北市中和區建二路113號6樓 | 董事長: 王忠傑 | 成立日期: 19990510 | 出表日期: 1130922 @ 上櫃公司基本資料 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 16948065 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區汴洲里春日路1434巷138號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 林惠津 ... ]
名稱 豐揚物產 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 豐揚物產)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豐揚物產股份有限公司 南投縣竹山鎮集山路三段一八九號一樓 | 莊錦泉 | 62540323 | 核准設立 |
豐揚物產股份有限公司 登記地址: 南投縣竹山鎮集山路三段一八九號一樓 | 負責人: 莊錦泉 | 統編: 62540323 | 核准設立 |
姓名 林惠津 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林惠津)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
一順托運行 津梅路七十四之三十二號一樓(僅供辦公室聯絡) | 林惠津 | 40000033 | 廢止 - 獨資 |
德川醫療儀器行 臺中市北屯區水景里東山路一段198之6號一樓 | 林惠津 | 02949590 | 歇業 - 獨資 |
慶邦文具商行 臺北市中山區合江街102巷2號1樓 | 林惠津 | 12503766 | 歇業 - 獨資 |
宇正營造有限公司 南投縣南投市營南里營盤路151巷79弄23號1樓 | 林惠津 | 16367398 | 核准設立 |
合聚發實業有限公司 桃園市桃園區汴洲里春日路1434巷138號 | 林惠津 | 16948065 | 核准設立 |
六九小吃部 高雄市左營區明誠2路482號1樓 | 林惠津 | 18122048 | 歇業 - 獨資 |
展邦企業有限公司 臺北市中山區錦州街312號1樓 | 林惠津 | 30998950 | 核准設立 |
信大曬圖行 宜蘭縣宜蘭市民權里渭水路23―13號 | 林惠津 | 40152501 | 歇業 - 獨資 |
一順托運行 登記地址: 津梅路七十四之三十二號一樓(僅供辦公室聯絡) | 負責人: 林惠津 | 統編: 40000033 | 廢止 - 獨資 |
德川醫療儀器行 登記地址: 臺中市北屯區水景里東山路一段198之6號一樓 | 負責人: 林惠津 | 統編: 02949590 | 歇業 - 獨資 |
慶邦文具商行 登記地址: 臺北市中山區合江街102巷2號1樓 | 負責人: 林惠津 | 統編: 12503766 | 歇業 - 獨資 |
宇正營造有限公司 登記地址: 南投縣南投市營南里營盤路151巷79弄23號1樓 | 負責人: 林惠津 | 統編: 16367398 | 核准設立 |
合聚發實業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區汴洲里春日路1434巷138號 | 負責人: 林惠津 | 統編: 16948065 | 核准設立 |
六九小吃部 登記地址: 高雄市左營區明誠2路482號1樓 | 負責人: 林惠津 | 統編: 18122048 | 歇業 - 獨資 |
展邦企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區錦州街312號1樓 | 負責人: 林惠津 | 統編: 30998950 | 核准設立 |
信大曬圖行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市民權里渭水路23―13號 | 負責人: 林惠津 | 統編: 40152501 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林惠津 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|