張潔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張潔的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是友善中農股份有限公司, 統一編號是63301905.
無其他 友善中農 資料。
[ 搜尋所有 友善中農 ... ]
根據姓名 張潔 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張潔 ...) | 作者: 張潔心著 | 出版機構: 啟示 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 240 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95983-7-3 (平裝, NT$330, 240面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/10/26 上午 12:00:00 | 屏東縣九如鄉東寧村1鄰九如路二段192巷35號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0918885690 | 機構負責人姓名: 王張潔雲 | 機構代碼: 1N1500016 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區新康街43號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0918885690 | 機構負責人姓名: 王張潔雲 | 機構代碼: 1N1500016 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區新康街43號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0918885690 | 機構負責人姓名: 王張潔雲 | 機構代碼: 1N1500016 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區新康街43號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0918885690 | 機構負責人姓名: 王張潔雲 | 機構代碼: 1N1500016 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區新康街43號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0918885690 | 機構負責人姓名: 王張潔雲 | 機構代碼: 1N1500016 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區新康街43號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0918885690 | 機構負責人姓名: 王張潔雲 | 機構代碼: 1N1500016 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區新康街43號 @ 長照B據點 |
作者: 張潔心著 | 出版機構: 啟示 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 240 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95983-7-3 (平裝, NT$330, 240面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/10/26 上午 12:00:00 | 屏東縣九如鄉東寧村1鄰九如路二段192巷35號 @ 合法特定寵物業名單 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0918885690 | 機構負責人姓名: 王張潔雲 | 機構代碼: 1N1500016 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區新康街43號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0918885690 | 機構負責人姓名: 王張潔雲 | 機構代碼: 1N1500016 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區新康街43號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0918885690 | 機構負責人姓名: 王張潔雲 | 機構代碼: 1N1500016 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區新康街43號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0918885690 | 機構負責人姓名: 王張潔雲 | 機構代碼: 1N1500016 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區新康街43號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0918885690 | 機構負責人姓名: 王張潔雲 | 機構代碼: 1N1500016 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區新康街43號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0918885690 | 機構負責人姓名: 王張潔雲 | 機構代碼: 1N1500016 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區新康街43號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 張潔 ... ]
名稱 友善中農 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 友善中農)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
友善中農股份有限公司 臺中市西屯區福祥街3之1號1樓 | 戴志鴻 | 63301905 | 解散 (核准解散日期: 2018-08-10) |
友善中農股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區福祥街3之1號1樓 | 負責人: 戴志鴻 | 統編: 63301905 | 解散 (核准解散日期: 2018-08-10) |
姓名 張潔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張潔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瀅渝國際行銷有限公司 臺北市內湖區內湖路1段629巷101弄23號2樓 | 張潔渝 | 52310049 | 核准設立 |
采蓁室內水管清洗企業社 桃園市蘆竹區南興里南順一街四七號三樓之一 | 張潔 | 30227258 | 停業 (停業起迄日期 098年12月01日 至 099年11月30日) - 獨資 |
潔勝行 新北市淡水區中山路3-6號 | 張潔如 | 37201470 | 核准設立 - 獨資 |
家承企業有限公司 臺北市大安區延吉街133號 | 張潔晞 | 52561571 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-04) |
廣生行 臺北市信義區福德街300巷10號1樓 | 張潔蘭 | 01665546 | 歇業 - 獨資 |
行動佳電訊企業社 屏東縣屏東市大武里大武路三八號一樓 | 張潔瑩 | 14482886 | 廢止 - 獨資 |
人生禮儀社 臺東縣池上鄉福文村中正路三十一號一樓 | 張潔菱 | 17908317 | 歇業 - 獨資 |
蕾荻美容工作坊 高雄市前鎮區瑞南里瑞田街33號 | 張潔閔 | 18439159 | 歇業 - 獨資 |
瀅渝國際行銷有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段629巷101弄23號2樓 | 負責人: 張潔渝 | 統編: 52310049 | 核准設立 |
采蓁室內水管清洗企業社 登記地址: 桃園市蘆竹區南興里南順一街四七號三樓之一 | 負責人: 張潔 | 統編: 30227258 | 停業 (停業起迄日期 098年12月01日 至 099年11月30日) - 獨資 |
潔勝行 登記地址: 新北市淡水區中山路3-6號 | 負責人: 張潔如 | 統編: 37201470 | 核准設立 - 獨資 |
家承企業有限公司 登記地址: 臺北市大安區延吉街133號 | 負責人: 張潔晞 | 統編: 52561571 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-04) |
廣生行 登記地址: 臺北市信義區福德街300巷10號1樓 | 負責人: 張潔蘭 | 統編: 01665546 | 歇業 - 獨資 |
行動佳電訊企業社 登記地址: 屏東縣屏東市大武里大武路三八號一樓 | 負責人: 張潔瑩 | 統編: 14482886 | 廢止 - 獨資 |
人生禮儀社 登記地址: 臺東縣池上鄉福文村中正路三十一號一樓 | 負責人: 張潔菱 | 統編: 17908317 | 歇業 - 獨資 |
蕾荻美容工作坊 登記地址: 高雄市前鎮區瑞南里瑞田街33號 | 負責人: 張潔閔 | 統編: 18439159 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 張潔 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
|