許谷靖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許谷靖的職稱是董事, 持有股份數是10000, 公司名稱是祥太股份有限公司, 統一編號是64802224.
董監事資料集 資料集的 許谷靖 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 許谷靖 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 祥太股份有限公司 | 統一編號: 64802224 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 祥太股份有限公司 | 統一編號: 64802224 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 祥太股份有限公司 | 統一編號: 64802224 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 祥太股份有限公司 | 統一編號: 64802224 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 祥太股份有限公司 | 統一編號: 64802224 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 祥太股份有限公司 | 統一編號: 64802224 |
[ 搜尋所有相關: 許谷靖 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 祥太 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 祥太 ...) | OID: 2.16.886.119.90014.100113 | 電話: 0919-005126 | 地址: 嘉義市西區延平街490號 | DN: o=祥太醫療社團法人祥太醫院,l=嘉義市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.119.90014.100114 | 電話: 05-2230398 | 地址: 嘉義市西區延平街490號 | DN: o=祥太醫療社團法人附設祥太護理之家,l=嘉義市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 開始時間: 2017/9/9 | 結束時間: 2017/9/10 | 電話: | 花蓮縣 | 地點: 起點 花蓮秀林國中 | 地址: 終點 武嶺 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: (一) 國際組:花蓮縣秀林國中→太魯閣牌樓→天祥→西寶→洛韶→新白楊→碧綠神木→中油關原站→武嶺,約88.83公里。(二) 挑戰組:花蓮縣秀林國中→太魯閣牌樓→天祥→西寶→洛韶→新白楊→碧綠神木→中油... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2017/9/9 | 結束時間: 2017/9/10 | 電話: | 花蓮縣 | 地點: 起點 花蓮縣秀林國中 | 地址: 終點 武嶺停車場 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: (一) 國際組:花蓮縣秀林國中→太魯閣牌樓→天祥→西寶→洛韶→新白楊→碧綠神木→中油關原站→武嶺,約88.83公里。(二) 挑戰組:花蓮縣秀林國中→太魯閣牌樓→天祥→西寶→洛韶→新白楊→碧綠神木→中油... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2230398 | 機構負責人姓名: 詹冠瑤 | 機構代碼: A31200011 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市西區嘉義市延平街490號與永和街116號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2230398 | 機構負責人姓名: 詹冠瑤 | 機構代碼: A31200011 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市西區嘉義市延平街490號與永和街116號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2230398 | 機構負責人姓名: 詹冠瑤 | 機構代碼: A31200011 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市西區嘉義市延平街490號與永和街116號 @ 長照B據點 |
| 統一編號: 85584342 | 機關所在縣市: 嘉義市 | 最近異動日期: 1081101 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
OID: 2.16.886.119.90014.100113 | 電話: 0919-005126 | 地址: 嘉義市西區延平街490號 | DN: o=祥太醫療社團法人祥太醫院,l=嘉義市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90014.100114 | 電話: 05-2230398 | 地址: 嘉義市西區延平街490號 | DN: o=祥太醫療社團法人附設祥太護理之家,l=嘉義市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
開始時間: 2017/9/9 | 結束時間: 2017/9/10 | 電話: | 花蓮縣 | 地點: 起點 花蓮秀林國中 | 地址: 終點 武嶺 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: (一) 國際組:花蓮縣秀林國中→太魯閣牌樓→天祥→西寶→洛韶→新白楊→碧綠神木→中油關原站→武嶺,約88.83公里。(二) 挑戰組:花蓮縣秀林國中→太魯閣牌樓→天祥→西寶→洛韶→新白楊→碧綠神木→中油... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2017/9/9 | 結束時間: 2017/9/10 | 電話: | 花蓮縣 | 地點: 起點 花蓮縣秀林國中 | 地址: 終點 武嶺停車場 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: (一) 國際組:花蓮縣秀林國中→太魯閣牌樓→天祥→西寶→洛韶→新白楊→碧綠神木→中油關原站→武嶺,約88.83公里。(二) 挑戰組:花蓮縣秀林國中→太魯閣牌樓→天祥→西寶→洛韶→新白楊→碧綠神木→中油... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2230398 | 機構負責人姓名: 詹冠瑤 | 機構代碼: A31200011 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市西區嘉義市延平街490號與永和街116號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2230398 | 機構負責人姓名: 詹冠瑤 | 機構代碼: A31200011 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市西區嘉義市延平街490號與永和街116號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2230398 | 機構負責人姓名: 詹冠瑤 | 機構代碼: A31200011 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市西區嘉義市延平街490號與永和街116號 @ 長照B據點 |
統一編號: 85584342 | 機關所在縣市: 嘉義市 | 最近異動日期: 1081101 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
[ 搜尋所有 祥太 ... ]
無其他 許谷靖 資料。
[ 搜尋所有 許谷靖 ... ]
祥太商店 | 地址: 苗栗縣苗栗市四維街61號 | 電話: 037-321-489 |
祥太醫院 | 地址: 嘉義市延平街490號 | 電話: 05-223-0398 |
祥太醫院 | 地址: 嘉義市延平街490號 | 電話: 05-229-1286 |
祥太商行 | 地址: 桃園市平鎮區崇德街130號 | 電話: 03-492-4519 |
祥太汽車商行 | 地址: 台北市士林區故宮路51號1樓 | 電話: 02-2881-3202 |
祥太汽車零件有限公司 | 地址: 台北市士林區故宮路51號 | 電話: 02-2881-2928 |
祥太機械公司 | 地址: 新北市三重區中正北路260號 | 電話: 02-2988-3766 |
祥太貿易股份有限公司 | 地址: 台南市中西區忠義路二段186號 | 電話: 06-222-2788 |
祥太農機行 | 地址: 台南市安南區安和路五段349號 | 電話: 06-355-6425 |
祥太影視社 | 地址: 苗栗縣苗栗市中正路338號 | 電話: 037-353-987 |
名稱 祥太 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 祥太)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
祥太商店 苗栗縣苗栗市維祥里八鄰四維街六一號 | 楊林玉英 | 49676825 | 核准設立 - 獨資 |
祥太實業有限公司 臺北市大同區太原路175巷27號1樓 | 郭智明 | 23028542 | 核准設立 |
祥太科技有限公司 新北市汐止區汐萬路2段145號 | 洪祥恩 | 42724977 | 核准設立 |
祥太企業社 臺中市大雅區三和里雅潭路四段230號1樓 | 喬志祥 | 72439281 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080878211) |
景祥太陽能機電工程行 高雄市路竹區建國路196巷28弄5號1樓 | 古詠宇 | 93227170 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11261105500) |
祥太汽車零件有限公司 臺北市士林區故宮路51號1樓 | 王振村 | 22716556 | 核准設立 |
祥太企業社 新北市新莊區福壽街142巷11號 | 呂明正 | 42191038 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045248820) |
祥太工程行 苗栗縣竹南鎮新南里三角店29-8號 | 張志銘 | 45253351 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1101004947) |
祥太商店 登記地址: 苗栗縣苗栗市維祥里八鄰四維街六一號 | 負責人: 楊林玉英 | 統編: 49676825 | 核准設立 - 獨資 |
祥太實業有限公司 登記地址: 臺北市大同區太原路175巷27號1樓 | 負責人: 郭智明 | 統編: 23028542 | 核准設立 |
祥太科技有限公司 登記地址: 新北市汐止區汐萬路2段145號 | 負責人: 洪祥恩 | 統編: 42724977 | 核准設立 |
祥太企業社 登記地址: 臺中市大雅區三和里雅潭路四段230號1樓 | 負責人: 喬志祥 | 統編: 72439281 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080878211) |
景祥太陽能機電工程行 登記地址: 高雄市路竹區建國路196巷28弄5號1樓 | 負責人: 古詠宇 | 統編: 93227170 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11261105500) |
祥太汽車零件有限公司 登記地址: 臺北市士林區故宮路51號1樓 | 負責人: 王振村 | 統編: 22716556 | 核准設立 |
祥太企業社 登記地址: 新北市新莊區福壽街142巷11號 | 負責人: 呂明正 | 統編: 42191038 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045248820) |
祥太工程行 登記地址: 苗栗縣竹南鎮新南里三角店29-8號 | 負責人: 張志銘 | 統編: 45253351 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1101004947) |
[ 查詢所有 祥太 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|