黃椘玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃椘玉的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是鏮福有限公司, 統一編號是64814262.
董監事資料集 資料集的 黃椘玉 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃椘玉 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 鏮福有限公司 | 統一編號: 64814262 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 鏮福有限公司 | 統一編號: 64814262 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 鏮福有限公司 | 統一編號: 64814262 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 鏮福有限公司 | 統一編號: 64814262 |
[ 搜尋所有相關: 黃椘玉 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 黃椘玉 ...) | 食品業者登錄字號: D-164814262-00001-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 64814262 | 台南市永康區二王里中山南路510巷1-13號 |
| 食品業者登錄字號: D-164814262-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 64814262 | 台南市永康區二王里中山南路510巷1-13號 |
食品業者登錄字號: D-164814262-00001-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 64814262 | 台南市永康區二王里中山南路510巷1-13號 |
食品業者登錄字號: D-164814262-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 64814262 | 台南市永康區二王里中山南路510巷1-13號 |
[ 搜尋所有相關: 黃椘玉 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 鏮福 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 鏮福 ...) | 食品業者登錄字號: K-172466998-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 72466998 | 苗栗縣苗栗市福麗里28鄰自治路293巷17號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: K-172466998-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 72466998 | 苗栗縣苗栗市自治路293巷17號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺南市北區開元路485巷41弄18號 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺南市永康區中山南路510巷1-13號 @ 醫療器材商資料集 |
食品業者登錄字號: K-172466998-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 72466998 | 苗栗縣苗栗市福麗里28鄰自治路293巷17號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: K-172466998-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 72466998 | 苗栗縣苗栗市自治路293巷17號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺南市北區開元路485巷41弄18號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺南市永康區中山南路510巷1-13號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 鏮福 ... ]
根據姓名 黃椘玉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃椘玉 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2081595 | 機構負責人姓名: 黃椘玉 | 機構代碼: 1X1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市北區北園街8巷10號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/11/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2081595 | 機構負責人姓名: 黃椘玉 | 機構代碼: 1X1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市北區北園街8巷10號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2081595 | 機構負責人姓名: 黃椘玉 | 機構代碼: 1X1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市北區北園街8巷10號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/11/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2081595 | 機構負責人姓名: 黃椘玉 | 機構代碼: 1X1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市北區北園街8巷10號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2081595 | 機構負責人姓名: 黃椘玉 | 機構代碼: 1X1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市北區北園街8巷10號3樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/11/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2081595 | 機構負責人姓名: 黃椘玉 | 機構代碼: 1X1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市北區北園街8巷10號3樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/11/09 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2081595 | 機構負責人姓名: 黃椘玉 | 機構代碼: 1X1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市北區北園街8巷10號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/18 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2081595 | 機構負責人姓名: 黃椘玉 | 機構代碼: 1X1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市北區北園街8巷10號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2081595 | 機構負責人姓名: 黃椘玉 | 機構代碼: 1X1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市北區北園街8巷10號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/11/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2081595 | 機構負責人姓名: 黃椘玉 | 機構代碼: 1X1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市北區北園街8巷10號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2081595 | 機構負責人姓名: 黃椘玉 | 機構代碼: 1X1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市北區北園街8巷10號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/11/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2081595 | 機構負責人姓名: 黃椘玉 | 機構代碼: 1X1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市北區北園街8巷10號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/18 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2081595 | 機構負責人姓名: 黃椘玉 | 機構代碼: 1X1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市北區北園街8巷10號3樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/11/09 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2081595 | 機構負責人姓名: 黃椘玉 | 機構代碼: 1X1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市北區北園街8巷10號3樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/11/09 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2081595 | 機構負責人姓名: 黃椘玉 | 機構代碼: 1X1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市北區北園街8巷10號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/04/18 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2081595 | 機構負責人姓名: 黃椘玉 | 機構代碼: 1X1400001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市北區北園街8巷10號3樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 黃椘玉 ... ]
名稱 鏮福 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 鏮福)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鏮福餐館 苗栗縣苗栗市福麗里28鄰自治路293巷17號1樓 | 徐逸彥 | 72466998 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1111001875) |
鏮福有限公司 臺南市永康區二王里中山南路510巷1-13號 | 林琪華 | 64814262 | 核准設立 |
鏮福餐館 登記地址: 苗栗縣苗栗市福麗里28鄰自治路293巷17號1樓 | 負責人: 徐逸彥 | 統編: 72466998 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1111001875) |
鏮福有限公司 登記地址: 臺南市永康區二王里中山南路510巷1-13號 | 負責人: 林琪華 | 統編: 64814262 | 核准設立 |
姓名 黃椘玉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 黃椘玉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
悠玨有限公司 臺南市北區元寶里北園街32-2號 | 黃椘玉 | 83041225 | 核准設立 |
芯悅健康管理顧問有限公司 臺南市北區中樓里前鋒路293號8樓之4 | 黃椘玉 | 90151176 | 核准設立 |
悠玨有限公司 登記地址: 臺南市北區元寶里北園街32-2號 | 負責人: 黃椘玉 | 統編: 83041225 | 核准設立 |
芯悅健康管理顧問有限公司 登記地址: 臺南市北區中樓里前鋒路293號8樓之4 | 負責人: 黃椘玉 | 統編: 90151176 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
|