陳聰徒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳聰徒的職稱是董事, 持有股份數是32500000, 所代表法人是舍牧逸休閒事業股份有限公司, 公司名稱是禾雅知旅股份有限公司, 統一編號是64907992.
董監事資料集 資料集的 陳聰徒 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳聰徒 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 32500000 | 所代表法人: 舍牧逸休閒事業股份有限公司 | 禾雅知旅股份有限公司 | 統一編號: 64907992 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 32500000 | 所代表法人: 舍牧逸休閒事業股份有限公司 | 禾雅知旅股份有限公司 | 統一編號: 64907992 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500000 | 所代表法人: 舍牧逸休閒事業股份有限公司 | 禾雅知旅股份有限公司 | 統一編號: 64907992 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 32500000 | 所代表法人: 舍牧逸休閒事業股份有限公司 | 禾雅知旅股份有限公司 | 統一編號: 64907992 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 32500000 | 所代表法人: 舍牧逸休閒事業股份有限公司 | 禾雅知旅股份有限公司 | 統一編號: 64907992 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500000 | 所代表法人: 舍牧逸休閒事業股份有限公司 | 禾雅知旅股份有限公司 | 統一編號: 64907992 |
[ 搜尋所有相關: 陳聰徒 @ 董監事資料集 ]
無其他 禾雅知旅 資料。
[ 搜尋所有 禾雅知旅 ... ]
根據姓名 陳聰徒 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳聰徒 ...) | (中華民國)陳聰徒;(中華民國)陳聰 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳聰徒;(中華民國)陳聰 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 36714 | 所代表法人: | 主力國際股份有限公司 | 統一編號: 25189613 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 達城國際股份有限公司 | 統一編號: 42797752 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 88000000 | 所代表法人: 富立建設股份有限公司 | 逸點亦旅股份有限公司 | 統一編號: 42920697 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 華耘開發股份有限公司 | 統一編號: 53867311 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1112000 | 所代表法人: | 舍牧逸休閒事業股份有限公司 | 統一編號: 64940330 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: 逸點亦旅股份有限公司 | 逸點藝術股份有限公司 | 統一編號: 82996932 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陳聰徒;(中華民國)陳聰 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳聰徒;(中華民國)陳聰 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 36714 | 所代表法人: | 主力國際股份有限公司 | 統一編號: 25189613 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 達城國際股份有限公司 | 統一編號: 42797752 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 88000000 | 所代表法人: 富立建設股份有限公司 | 逸點亦旅股份有限公司 | 統一編號: 42920697 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 華耘開發股份有限公司 | 統一編號: 53867311 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1112000 | 所代表法人: | 舍牧逸休閒事業股份有限公司 | 統一編號: 64940330 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: 逸點亦旅股份有限公司 | 逸點藝術股份有限公司 | 統一編號: 82996932 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳聰徒 ... ]
名稱 禾雅知旅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 禾雅知旅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
十鼓文旅股份有限公司 臺南市仁德區成功里文華路2段300號 | 李阿民 | 64907992 | 核准設立 |
十鼓文旅股份有限公司 登記地址: 臺南市仁德區成功里文華路2段300號 | 負責人: 李阿民 | 統編: 64907992 | 核准設立 |
姓名 陳聰徒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳聰徒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
閱築咖啡館 臺南市北區仁愛里長榮路4段52號 | 陳聰徒 | 36843053 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060017728) |
河橋休閒股份有限公司 臺東縣東河鄉東河村南東河286號1樓 | 陳聰徒 | 42576569 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-08) |
逸點亦旅股份有限公司 臺南市安平區永華路2段768號2樓之2 | 陳聰徒 | 42920697 | 核准設立 |
築立室內設計有限公司 臺南市安平區永華路2段768號2樓之1 | 陳聰徒 | 54062951 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-30) |
逸點藝術股份有限公司 臺南市安平區永華路2段768號2樓之2 | 陳聰徒 | 82996932 | 核准設立 |
安立室內設計有限公司 臺南市安平區永華路2段768號2樓之2 | 陳聰徒 | 84383706 | 核准設立 |
富立建設股份有限公司 臺南市安平區永華路2段768號2樓之2 | 陳聰徒 | 89875321 | 核准設立 |
至增設計股份有限公司 臺南市中西區大涼里府前路2段281號6樓 | 陳聰徒 | 94063822 | 核准設立 |
閱築咖啡館 登記地址: 臺南市北區仁愛里長榮路4段52號 | 負責人: 陳聰徒 | 統編: 36843053 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060017728) |
河橋休閒股份有限公司 登記地址: 臺東縣東河鄉東河村南東河286號1樓 | 負責人: 陳聰徒 | 統編: 42576569 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-08) |
逸點亦旅股份有限公司 登記地址: 臺南市安平區永華路2段768號2樓之2 | 負責人: 陳聰徒 | 統編: 42920697 | 核准設立 |
築立室內設計有限公司 登記地址: 臺南市安平區永華路2段768號2樓之1 | 負責人: 陳聰徒 | 統編: 54062951 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-30) |
逸點藝術股份有限公司 登記地址: 臺南市安平區永華路2段768號2樓之2 | 負責人: 陳聰徒 | 統編: 82996932 | 核准設立 |
安立室內設計有限公司 登記地址: 臺南市安平區永華路2段768號2樓之2 | 負責人: 陳聰徒 | 統編: 84383706 | 核准設立 |
富立建設股份有限公司 登記地址: 臺南市安平區永華路2段768號2樓之2 | 負責人: 陳聰徒 | 統編: 89875321 | 核准設立 |
至增設計股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區大涼里府前路2段281號6樓 | 負責人: 陳聰徒 | 統編: 94063822 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳聰徒 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
|