陳宛宜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳宛宜的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是碩立科技股份有限公司, 統一編號是64980487.
董監事資料集 資料集的 陳宛宜 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳宛宜 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 碩立科技股份有限公司 | 統一編號: 64980487 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 碩立科技股份有限公司 | 統一編號: 64980487 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 碩立科技股份有限公司 | 統一編號: 64980487 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 碩立科技股份有限公司 | 統一編號: 64980487 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 碩立科技股份有限公司 | 統一編號: 64980487 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 碩立科技股份有限公司 | 統一編號: 64980487 |
[ 搜尋所有相關: 陳宛宜 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 64980487 | 電話號碼: 06-2538345 | 臺南市永康區尚頂里國聖街80號 |
統一編號: 64980487 | 電話號碼: 06-2538345 | 臺南市永康區尚頂里國聖街80號 |
[ 搜尋所有相關: 陳宛宜 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 碩立科技 資料。
[ 搜尋所有 碩立科技 ... ]
根據姓名 陳宛宜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳宛宜 ...) | (中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳玉容、邱銀珠、黃明婕、邱琇娟、陳菀蓁、蔡美月、賴淑女、陳宛宜、楊惠瑛、魏劉君、洪若婷、劉欽順、陳桂馨、陳玲瓊 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳玉容、邱銀珠、黃明婕、邱琇娟、陳菀蓁、蔡美月、賴淑女、陳宛宜、楊惠瑛、魏劉君、洪若婷、劉欽順、陳桂馨、陳玲瓊 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳美惠、陳桂馨 、陳菀蓁、楊惠瑛、魏劉君、陳玲瓊、賴淑女、劉張秀燕、蔡美月、邱銀珠、陳宛宜、張棠凱、劉順欽 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳美惠、陳桂馨 、陳菀蓁、楊惠瑛、魏劉君、陳玲瓊、賴淑女、劉張秀燕、蔡美月、邱銀珠、陳宛宜、張棠凱、劉順欽 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 產品中類: 15紙漿、紙及紙製品製造業 | 廠址: 新北市中和區中原里立業路83巷30號(1樓) | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 30351798 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區中原里立業路83巷30號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
| 負責人姓名: 陳宛宜 | 統一編號: 83474279 | 所在地: 彰化縣彰化市富貴里中正路二段274號1樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 建承開發股份有限公司 | 統一編號: 24257590 @ 董監事資料集 |
(中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳玉容、邱銀珠、黃明婕、邱琇娟、陳菀蓁、蔡美月、賴淑女、陳宛宜、楊惠瑛、魏劉君、洪若婷、劉欽順、陳桂馨、陳玲瓊 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳玉容、邱銀珠、黃明婕、邱琇娟、陳菀蓁、蔡美月、賴淑女、陳宛宜、楊惠瑛、魏劉君、洪若婷、劉欽順、陳桂馨、陳玲瓊 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳美惠、陳桂馨 、陳菀蓁、楊惠瑛、魏劉君、陳玲瓊、賴淑女、劉張秀燕、蔡美月、邱銀珠、陳宛宜、張棠凱、劉順欽 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳美惠、陳桂馨 、陳菀蓁、楊惠瑛、魏劉君、陳玲瓊、賴淑女、劉張秀燕、蔡美月、邱銀珠、陳宛宜、張棠凱、劉順欽 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
產品中類: 15紙漿、紙及紙製品製造業 | 廠址: 新北市中和區中原里立業路83巷30號(1樓) | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 30351798 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區中原里立業路83巷30號(1樓) @ 登記工廠名錄 |
負責人姓名: 陳宛宜 | 統一編號: 83474279 | 所在地: 彰化縣彰化市富貴里中正路二段274號1樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 建承開發股份有限公司 | 統一編號: 24257590 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳宛宜 ... ]
名稱 碩立科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 碩立科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
碩立科技股份有限公司 臺南市永康區尚頂里國聖街80號 | 陳建典 | 64980487 | 核准設立 |
碩立科技股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區尚頂里國聖街80號 | 負責人: 陳建典 | 統編: 64980487 | 核准設立 |
姓名 陳宛宜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳宛宜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
卓越髮型工作室 臺中市西區吉龍里五權五街72號一樓 | 陳宛宜 | 14585412 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108605253) |
侎珈精品行 臺北市內湖區民權東路6段191巷28號1樓 | 陳宛宜 | 14723409 | 歇業 - 獨資 |
弘莛企業社 新北市三重區貴陽街47巷2弄20之1號(現場僅供辦公室使用) | 陳宛宜 | 21525381 | 核准設立 - 獨資 |
立興開發有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段59號12樓之1 | 陳宛宜 | 27975975 | 核准設立 |
台川食品商行 新北市中和區中山路3段114巷72之6號4樓 | 陳宛宜 | 30351798 | 核准設立 - 合夥 |
光點親子館 新北市永和區得和路243巷23號(1樓) | 陳宛宜 | 47982968 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055244416) |
彌葭寵物精品行 臺北市內湖區民權東路6段100號 | 陳宛宜 | 48794887 | 廢止 - 獨資 |
雞幽谷平價現炒店 臺中市豐原區西湳里豐原大道七段98號 | 陳宛宜 | 72337405 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080866354) |
卓越髮型工作室 登記地址: 臺中市西區吉龍里五權五街72號一樓 | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 14585412 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108605253) |
侎珈精品行 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段191巷28號1樓 | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 14723409 | 歇業 - 獨資 |
弘莛企業社 登記地址: 新北市三重區貴陽街47巷2弄20之1號(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 21525381 | 核准設立 - 獨資 |
立興開發有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段59號12樓之1 | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 27975975 | 核准設立 |
台川食品商行 登記地址: 新北市中和區中山路3段114巷72之6號4樓 | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 30351798 | 核准設立 - 合夥 |
光點親子館 登記地址: 新北市永和區得和路243巷23號(1樓) | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 47982968 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055244416) |
彌葭寵物精品行 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段100號 | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 48794887 | 廢止 - 獨資 |
雞幽谷平價現炒店 登記地址: 臺中市豐原區西湳里豐原大道七段98號 | 負責人: 陳宛宜 | 統編: 72337405 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080866354) |
[ 查詢所有 陳宛宜 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
|