江俊賢
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名江俊賢的職稱是董事, 持有股份數是3100, 公司名稱是咪咪樂企業股份有限公司, 統一編號是65485225.
董監事資料集 資料集的 江俊賢 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 江俊賢 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 咪咪樂企業股份有限公司 | 統一編號: 65485225 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 咪咪樂企業股份有限公司 | 統一編號: 65485225 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 咪咪樂企業股份有限公司 | 統一編號: 65485225 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 咪咪樂企業股份有限公司 | 統一編號: 65485225 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 咪咪樂企業股份有限公司 | 統一編號: 65485225 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 咪咪樂企業股份有限公司 | 統一編號: 65485225 |
[ 搜尋所有相關: 江俊賢 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 咪咪樂企業股份有限公司 | 到職日期: 0950428 | 統一編號: 65485225 |
公司名稱: 咪咪樂企業股份有限公司 | 到職日期: 0950428 | 統一編號: 65485225 |
[ 搜尋所有相關: 江俊賢 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 65485225 | 電話號碼: 05-2215626 | 嘉義縣民雄鄉福樂村建國路三段260巷13號 |
統一編號: 65485225 | 電話號碼: 05-2215626 | 嘉義縣民雄鄉福樂村建國路三段260巷13號 |
[ 搜尋所有相關: 江俊賢 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 65485225 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣民雄鄉福樂村35鄰建國路三段260巷13號 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 65485225 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣民雄鄉福樂村35鄰建國路三段260巷13號 |
[ 搜尋所有相關: 江俊賢 @ 登記工廠名錄 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 江俊賢 ...) | 食品業者登錄字號: Q-165485225-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 65485225 | 嘉義縣民雄鄉福樂村建國路三段260巷13號 |
| 食品業者登錄字號: Q-165485225-00001-2 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 65485225 | 嘉義縣民雄鄉福樂村35鄰建國路三段260巷13號 |
食品業者登錄字號: Q-165485225-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 65485225 | 嘉義縣民雄鄉福樂村建國路三段260巷13號 |
食品業者登錄字號: Q-165485225-00001-2 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 65485225 | 嘉義縣民雄鄉福樂村35鄰建國路三段260巷13號 |
[ 搜尋所有相關: 江俊賢 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 咪咪樂企業 資料。
[ 搜尋所有 咪咪樂企業 ... ]
根據姓名 江俊賢 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 江俊賢 ...) | (中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 江餅屋食品有限公司 | 統一編號: 29002766 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 彬原江國際股份有限公司 | 統一編號: 83139439 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照B據點 |
| 地址: 仁福里福德街373巷61號1樓 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 本社區為臺北市少數位處綠帶環繞社區之一,北面緊鄰南港公園,南面及東面,乃依山地地形而建,西鄰信義區,行政區域為臺北市南港區仁福里,本協會於民國95年9月10日北市社七字第09539848000號奉准成... | 經度座標: 121.592144 | 緯度座標: 25.039469 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
(中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 江餅屋食品有限公司 | 統一編號: 29002766 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 彬原江國際股份有限公司 | 統一編號: 83139439 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照B據點 |
地址: 仁福里福德街373巷61號1樓 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 本社區為臺北市少數位處綠帶環繞社區之一,北面緊鄰南港公園,南面及東面,乃依山地地形而建,西鄰信義區,行政區域為臺北市南港區仁福里,本協會於民國95年9月10日北市社七字第09539848000號奉准成... | 經度座標: 121.592144 | 緯度座標: 25.039469 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
[ 搜尋所有 江俊賢 ... ]
名稱 咪咪樂企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 咪咪樂企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
咪咪樂企業股份有限公司 嘉義縣民雄鄉福樂村建國路三段260巷13號 | 江政良 | 65485225 | 核准設立 |
咪咪樂企業股份有限公司 登記地址: 嘉義縣民雄鄉福樂村建國路三段260巷13號 | 負責人: 江政良 | 統編: 65485225 | 核准設立 |
姓名 江俊賢 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 江俊賢)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
江餅屋食品有限公司 高雄市三民區灣中街326號 | 江俊賢 | 29002766 | 核准設立 |
大吉賢蕙坊 臺北市大同區昌吉街90號、92號1樓 | 江俊賢 | 31961707 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1056010387) |
睿康電通有限公司 臺北市北投區中央南路1段185號4樓之1 | 江俊賢 | 54639842 | 核准設立 |
伽興傢俱行 嘉義市西區功科里民生北路182號1樓 | 江俊賢 | 06267130 | 歇業 - 獨資 |
冠順企業工程行 高雄市左營區光興街219巷45號10樓 | 江俊賢 | 07841979 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10460645900) |
源吉企業有限公司 花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路三段6巷18號1樓 | 江俊賢 | 16993201 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-06) |
棲食衣茶舖 花蓮縣花蓮市主力里林森路八十一號一樓 | 江俊賢 | 18064954 | 撤銷 - 獨資 |
永通實業社 南投縣埔里鎮水頭里東潤路二O之八號 | 江俊賢 | 18137984 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040002470) |
江餅屋食品有限公司 登記地址: 高雄市三民區灣中街326號 | 負責人: 江俊賢 | 統編: 29002766 | 核准設立 |
大吉賢蕙坊 登記地址: 臺北市大同區昌吉街90號、92號1樓 | 負責人: 江俊賢 | 統編: 31961707 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1056010387) |
睿康電通有限公司 登記地址: 臺北市北投區中央南路1段185號4樓之1 | 負責人: 江俊賢 | 統編: 54639842 | 核准設立 |
伽興傢俱行 登記地址: 嘉義市西區功科里民生北路182號1樓 | 負責人: 江俊賢 | 統編: 06267130 | 歇業 - 獨資 |
冠順企業工程行 登記地址: 高雄市左營區光興街219巷45號10樓 | 負責人: 江俊賢 | 統編: 07841979 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10460645900) |
源吉企業有限公司 登記地址: 花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路三段6巷18號1樓 | 負責人: 江俊賢 | 統編: 16993201 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-06) |
棲食衣茶舖 登記地址: 花蓮縣花蓮市主力里林森路八十一號一樓 | 負責人: 江俊賢 | 統編: 18064954 | 撤銷 - 獨資 |
永通實業社 登記地址: 南投縣埔里鎮水頭里東潤路二O之八號 | 負責人: 江俊賢 | 統編: 18137984 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040002470) |
[ 查詢所有 江俊賢 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
|