吳偉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳偉的職稱是董事, 持有股份數是400000, 公司名稱是峰偉毅企業有限公司, 統一編號是66264930.
無其他 峰偉毅企業 資料。
[ 搜尋所有 峰偉毅企業 ... ]
根據姓名 吳偉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳偉 ...) | 級別名稱: 國寶 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 吳偉是明代繼戴進之後浙派最重要畫家,〈寒山積雪〉軸為其存世作品之代表巨幅。
本軸畫嚴冬白雪遍覆群山,木葉凋零,天地間呈現一片荒寒寂寥景象;近景大樹下,有戴笠策杖高士與攜琴童子,相偕過橋,描繪生動。
江... | 保存現狀: 舊傷補。 @ 文資局古物 |
| 級別名稱: 國寶 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 吳偉(1459-1508),字士英,別號小僊。明憲宗時為仁智殿待詔,孝宗時曾賜畫狀元印,為繼戴進之後,「浙派」最重要的代表畫家之一。
此作描繪道教神祇北海真人跨坐於靈龜之上,遨遊水面。畫家以頓挫多變... | 保存現狀: 有損傷但狀況穩定。本幅:刮痕,摺痕,傷裂,磨損。 @ 文資局古物 |
| | 活動起始日期: 2024/09/22 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/09/22 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 林舜龍/達達創意股份有限公司 | 臺北市 | 場域: 其他 | 臺北市網球中心 @ 文化部公共藝術 |
| 作者: 陳開林整理 | 出版機構: 花木蘭文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 212 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263449503 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 陳開林整理 | 出版機構: 花木蘭文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 212 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263449510 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
級別名稱: 國寶 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 吳偉是明代繼戴進之後浙派最重要畫家,〈寒山積雪〉軸為其存世作品之代表巨幅。
本軸畫嚴冬白雪遍覆群山,木葉凋零,天地間呈現一片荒寒寂寥景象;近景大樹下,有戴笠策杖高士與攜琴童子,相偕過橋,描繪生動。
江... | 保存現狀: 舊傷補。 @ 文資局古物 |
級別名稱: 國寶 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 吳偉(1459-1508),字士英,別號小僊。明憲宗時為仁智殿待詔,孝宗時曾賜畫狀元印,為繼戴進之後,「浙派」最重要的代表畫家之一。
此作描繪道教神祇北海真人跨坐於靈龜之上,遨遊水面。畫家以頓挫多變... | 保存現狀: 有損傷但狀況穩定。本幅:刮痕,摺痕,傷裂,磨損。 @ 文資局古物 |
| 活動起始日期: 2024/09/22 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/09/22 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
林舜龍/達達創意股份有限公司 | 臺北市 | 場域: 其他 | 臺北市網球中心 @ 文化部公共藝術 |
作者: 陳開林整理 | 出版機構: 花木蘭文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 212 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263449503 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 陳開林整理 | 出版機構: 花木蘭文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 212 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263449510 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 吳偉 ... ]
名稱 峰偉毅企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 峰偉毅企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
峰偉毅企業有限公司 新北市新店區民權路42巷59弄10號3樓 | 吳偉 | 66264930 | 核准設立 |
峰偉毅企業有限公司 登記地址: 新北市新店區民權路42巷59弄10號3樓 | 負責人: 吳偉 | 統編: 66264930 | 核准設立 |
姓名 吳偉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳偉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳偉誌個人小貨車貨運行 花蓮縣吉安鄉勝安村民治路336巷29號1樓 | 吳偉誌 | 91594874 | 核准設立 - 獨資 |
吳偉民自營計程車 臺北市信義區健康路5巷2號1樓 | 吳偉民 | 01513577 | 核准設立 - 獨資 |
福偉企業社 臺南市南區國宅里金華路2段39巷53號 | 吳偉福 | 00270197 | 核准設立 - 獨資 |
偉騰科技股份有限公司 臺北市文山區景興路149號1樓 | 吳偉仁 | 13128711 | 核准設立 |
偉成牙科器材有限公司 臺北市松山區八德路3段12巷70弄19號3樓 | 吳偉銘 | 22331460 | 核准設立 |
日偉實業有限公司 新北市板橋區莒光路二八巷一○號 | 吳偉民 | 22784548 | 核准設立 |
偉真企業有限公司 桃園市龍潭區高平里高楊南路100巷45號 | 吳偉業 | 23800102 | 解散 (107年08月06日 府經登字 第1079094861號) |
偉展車行 宜蘭縣羅東鎮東安里光榮路330號一樓 | 吳偉銘 | 26568211 | 核准設立 - 獨資 |
吳偉誌個人小貨車貨運行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉勝安村民治路336巷29號1樓 | 負責人: 吳偉誌 | 統編: 91594874 | 核准設立 - 獨資 |
吳偉民自營計程車 登記地址: 臺北市信義區健康路5巷2號1樓 | 負責人: 吳偉民 | 統編: 01513577 | 核准設立 - 獨資 |
福偉企業社 登記地址: 臺南市南區國宅里金華路2段39巷53號 | 負責人: 吳偉福 | 統編: 00270197 | 核准設立 - 獨資 |
偉騰科技股份有限公司 登記地址: 臺北市文山區景興路149號1樓 | 負責人: 吳偉仁 | 統編: 13128711 | 核准設立 |
偉成牙科器材有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路3段12巷70弄19號3樓 | 負責人: 吳偉銘 | 統編: 22331460 | 核准設立 |
日偉實業有限公司 登記地址: 新北市板橋區莒光路二八巷一○號 | 負責人: 吳偉民 | 統編: 22784548 | 核准設立 |
偉真企業有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區高平里高楊南路100巷45號 | 負責人: 吳偉業 | 統編: 23800102 | 解散 (107年08月06日 府經登字 第1079094861號) |
偉展車行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮東安里光榮路330號一樓 | 負責人: 吳偉銘 | 統編: 26568211 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳偉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
|