蔡銘正
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡銘正的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是天星股份有限公司, 統一編號是66266796.
董監事資料集 資料集的 蔡銘正 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡銘正 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 天星股份有限公司 | 統一編號: 66266796 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天星股份有限公司 | 統一編號: 66266796 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天星股份有限公司 | 統一編號: 66266796 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 天星股份有限公司 | 統一編號: 66266796 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天星股份有限公司 | 統一編號: 66266796 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天星股份有限公司 | 統一編號: 66266796 |
[ 搜尋所有相關: 蔡銘正 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 天星 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 天星 ...) | 開放時間: 全天候 | 遊憩類 | 電話: 886-6-9216521 | 地址: 880 澎湖縣馬公市山水里 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: Sun 24 hours;Mon 24 hours;Tue 24 hours;Wed 24 hours;Thu 24 hours;Fri 24 hours;Sat 24 hours | | 電話: 886-6-9216521 | 地址: 澎湖縣馬公市山水里 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2019-08-02T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2019-10-10T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 報名期間自即日起至10/2日,歡迎有興趣的朋友踴躍報名。(1)108/10/10 遊龍守護關山圳日期:108/10/10(四)集合地點:關山天后宮報名連結 https://pse.is/HVBY3(2... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2019/08/02 | 結束時間: 2019/10/10 | 電話: 886-8-9326141 | 臺東縣 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 報名期間自即日起至10/2日,歡迎有興趣的朋友踴躍報名。(1)108/10/10 遊龍守護關山圳日期:108/10/10(四)集合地點:關山天后宮報名連結 https://pse.is/HVBY3(2... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 名稱: 吳宗義 | 開放時間: 預約制 | 電話: 03-3629881 | 地址: 桃園市八德區東勇街560巷10號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| 開始時間: 2021-09-04T19:00:00+08:00 | 結束時間: 2021-09-04T21:00:00+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 因為地理位置的關係,臺東縣地廣人稀,較無許多工廠,依然保留許多自然原始的地貌與環境,乾淨良好的空氣,是光害極低的山海城市,臺東有許多地方都能夠觀賞星星,躺在田間小路中賞星空、聽著陣陣浪濤聲觀星入眠,透... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/09/04 | 結束時間: 2021/09/04 | 電話: 886-8-9326141 | 臺東縣 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 因為地理位置的關係,臺東縣地廣人稀,較無許多工廠,依然保留許多自然原始的地貌與環境,乾淨良好的空氣,是光害極低的山海城市,臺東有許多地方都能夠觀賞星星,躺在田間小路中賞星空、聽著陣陣浪濤聲觀星入眠,透... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 11:30~24:00 | | 電話: 886-3-5897898,886-3-5897011 | 地址: 新竹縣新埔鎮下寮里17鄰新湖路366號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 全天候 | 遊憩類 | 電話: 886-6-9216521 | 地址: 880 澎湖縣馬公市山水里 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: Sun 24 hours;Mon 24 hours;Tue 24 hours;Wed 24 hours;Thu 24 hours;Fri 24 hours;Sat 24 hours | | 電話: 886-6-9216521 | 地址: 澎湖縣馬公市山水里 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2019-08-02T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2019-10-10T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 報名期間自即日起至10/2日,歡迎有興趣的朋友踴躍報名。(1)108/10/10 遊龍守護關山圳日期:108/10/10(四)集合地點:關山天后宮報名連結 https://pse.is/HVBY3(2... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2019/08/02 | 結束時間: 2019/10/10 | 電話: 886-8-9326141 | 臺東縣 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 報名期間自即日起至10/2日,歡迎有興趣的朋友踴躍報名。(1)108/10/10 遊龍守護關山圳日期:108/10/10(四)集合地點:關山天后宮報名連結 https://pse.is/HVBY3(2... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
名稱: 吳宗義 | 開放時間: 預約制 | 電話: 03-3629881 | 地址: 桃園市八德區東勇街560巷10號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
開始時間: 2021-09-04T19:00:00+08:00 | 結束時間: 2021-09-04T21:00:00+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 因為地理位置的關係,臺東縣地廣人稀,較無許多工廠,依然保留許多自然原始的地貌與環境,乾淨良好的空氣,是光害極低的山海城市,臺東有許多地方都能夠觀賞星星,躺在田間小路中賞星空、聽著陣陣浪濤聲觀星入眠,透... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/09/04 | 結束時間: 2021/09/04 | 電話: 886-8-9326141 | 臺東縣 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 因為地理位置的關係,臺東縣地廣人稀,較無許多工廠,依然保留許多自然原始的地貌與環境,乾淨良好的空氣,是光害極低的山海城市,臺東有許多地方都能夠觀賞星星,躺在田間小路中賞星空、聽著陣陣浪濤聲觀星入眠,透... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 11:30~24:00 | | 電話: 886-3-5897898,886-3-5897011 | 地址: 新竹縣新埔鎮下寮里17鄰新湖路366號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 天星 ... ]
根據姓名 蔡銘正 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡銘正 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 小蒙牛股份有限公司 | 赤神餐飲股份有限公司 | 統一編號: 54289964 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 411000 | 所代表法人: | 小蒙牛股份有限公司 | 統一編號: 54311261 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 忠螓投資股份有限公司 | 統一編號: 54654126 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 星板投資股份有限公司 | 統一編號: 54654131 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金溢投資股份有限公司 | 統一編號: 54654152 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 合創股份有限公司 | 統一編號: 54654168 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 見茂投資股份有限公司 | 統一編號: 54661338 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: 星板投資股份有限公司 | 健生股份有限公司 | 統一編號: 90868489 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 小蒙牛股份有限公司 | 赤神餐飲股份有限公司 | 統一編號: 54289964 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 411000 | 所代表法人: | 小蒙牛股份有限公司 | 統一編號: 54311261 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 忠螓投資股份有限公司 | 統一編號: 54654126 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 星板投資股份有限公司 | 統一編號: 54654131 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金溢投資股份有限公司 | 統一編號: 54654152 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 合創股份有限公司 | 統一編號: 54654168 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 見茂投資股份有限公司 | 統一編號: 54661338 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: 星板投資股份有限公司 | 健生股份有限公司 | 統一編號: 90868489 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡銘正 ... ]
滿天星專業檳榔 | 地址: 台北市中山區民生東路一段71號 | 電話: 02-2542-1500 |
天星茶莊 | 地址: 台北市大安區大安路一段216號1樓 | 電話: 02-2704-8403 |
滿天星餐飲 | 地址: 金門縣金湖鎮復興路47號 | 電話: 082-333-316 |
天星餐廳有限公司 | 地址: 台北市松山區南京東路三段303巷3弄2號7樓 | 電話: 02-2719-1206 |
天星餐廳有限公司 | 地址: 台北市松山區南京東路三段275號2樓 | 電話: 02-2713-3877 |
清境天星渡假民宿 | 地址: 南投縣仁愛鄉大同村仁和路182之3號 | 電話: 049-321-35599 |
天星企業股份有限公司 | 地址: 台中市北屯區東山路二段77號之11 | 電話: 04-2239-9106 |
天星大飯店 | 地址: 台中市北屯區東山路二段77之11號 | 電話: 04-2239-2411 |
清境天星渡假民宿 | 地址: 南投縣仁愛鄉仁和路182號之3 | 電話: 049-280-1098 |
7-ELEVEN(天星門市) | 地址: 台中市北屯區東山路二段78之1號 | 電話: 04-2239-4711 |
名稱 天星 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 天星)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
天星美語留學諮詢社 高雄市前鎮區一心二路157號12樓 | 高天星 | 26003544 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11062426900) |
晴天星星顧問有限公司 彰化縣和美鎮詔安里東安路160號1樓 | 白嘉惠 | 93552132 | 核准設立 |
天天星嬰童館 臺北市內湖區康樂街136巷29弄8之1號1樓 | 鍾任林 | 87306008 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114108574) |
天星室內裝修設計有限公司 臺中市北屯區舊社里松竹五路一段61號1樓 | 陳映璇 | 96800640 | 核准設立 |
滿天星資訊有限公司 臺北市松山區民生東路5段206號6樓之3 | 蕭天仁 | 90004148 | 核准設立 |
天星商貿有限公司 臺北市北投區東華街1段382號5樓 | 蘇天佑 | 90842469 | 核准設立 |
天星法式烘焙有限公司 新北市板橋區莊敬路111號(1樓) | GARAND PIERRE | 00162465 | 核准設立 |
天星彩券企業社 新北市樹林區保安街2段209號 | 陳蘭妹 | 02333433 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
天星美語留學諮詢社 登記地址: 高雄市前鎮區一心二路157號12樓 | 負責人: 高天星 | 統編: 26003544 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11062426900) |
晴天星星顧問有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮詔安里東安路160號1樓 | 負責人: 白嘉惠 | 統編: 93552132 | 核准設立 |
天天星嬰童館 登記地址: 臺北市內湖區康樂街136巷29弄8之1號1樓 | 負責人: 鍾任林 | 統編: 87306008 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114108574) |
天星室內裝修設計有限公司 登記地址: 臺中市北屯區舊社里松竹五路一段61號1樓 | 負責人: 陳映璇 | 統編: 96800640 | 核准設立 |
滿天星資訊有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路5段206號6樓之3 | 負責人: 蕭天仁 | 統編: 90004148 | 核准設立 |
天星商貿有限公司 登記地址: 臺北市北投區東華街1段382號5樓 | 負責人: 蘇天佑 | 統編: 90842469 | 核准設立 |
天星法式烘焙有限公司 登記地址: 新北市板橋區莊敬路111號(1樓) | 負責人: GARAND PIERRE | 統編: 00162465 | 核准設立 |
天星彩券企業社 登記地址: 新北市樹林區保安街2段209號 | 負責人: 陳蘭妹 | 統編: 02333433 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 天星 ... ]
姓名 蔡銘正 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡銘正)
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
|