徐淑玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐淑玲的職稱是董事長, 持有股份數是1400, 公司名稱是心辰交通股份有限公司, 統一編號是66380831.
董監事資料集 資料集的 徐淑玲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 徐淑玲 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 心辰交通股份有限公司 | 統一編號: 66380831 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 心辰交通股份有限公司 | 統一編號: 66380831 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 心辰交通股份有限公司 | 統一編號: 66380831 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 心辰交通股份有限公司 | 統一編號: 66380831 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 心辰交通股份有限公司 | 統一編號: 66380831 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 心辰交通股份有限公司 | 統一編號: 66380831 |
[ 搜尋所有相關: 徐淑玲 @ 董監事資料集 ]
無其他 心辰交通 資料。
[ 搜尋所有 心辰交通 ... ]
根據姓名 徐淑玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 徐淑玲 ...) | 事務所名稱: 徐淑玲稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 臺南市南 區金華路2段15巷12號 | 電話: 06-29***57 | 執行業務區域: 全國所有直轄市、縣市 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第02036號 @ 財政部南區國稅局記帳士名冊 |
| 事務所名稱: 徐淑玲記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 臺南市南 區金華路二段15巷12號 | 執行業務區域: 臺南市,高雄市 | 登錄字號: 南區國稅登字第D0315號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 徐淑玲稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 臺南市南 區金華路2段15巷12號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 臺南市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第02036號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
事務所名稱: 徐淑玲稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 臺南市南 區金華路2段15巷12號 | 電話: 06-29***57 | 執行業務區域: 全國所有直轄市、縣市 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第02036號 @ 財政部南區國稅局記帳士名冊 |
事務所名稱: 徐淑玲記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 臺南市南 區金華路二段15巷12號 | 執行業務區域: 臺南市,高雄市 | 登錄字號: 南區國稅登字第D0315號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 徐淑玲稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 臺南市南 區金華路2段15巷12號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 臺南市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (95)台財稅證字第02036號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 徐淑玲 ... ]
名稱 心辰交通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 心辰交通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
心辰交通股份有限公司 高雄市前鎮區鎮華街138巷1號1樓 | 徐淑玲 | 66380831 | 核准設立 |
心辰交通股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區鎮華街138巷1號1樓 | 負責人: 徐淑玲 | 統編: 66380831 | 核准設立 |
姓名 徐淑玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 徐淑玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
谷芳茶行 彰化縣埔心鄉東門村中正路一段343號 | 徐淑玲 | 05932875 | 核准設立 - 獨資 |
冰大王 新竹縣竹北市斗崙里博愛街173號1樓 | 徐淑玲 | 14815688 | 歇業 - 獨資 |
金昌機械工廠 臺中市豐原區西湳里豐原大道七段162巷307弄28號1樓 | 徐淑玲 | 17375179 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040668784) |
宏欣企業社 桃園縣新屋鄉社子村番婆1號1樓 | 徐淑玲 | 19695888 | 核准設立 - 獨資 |
達得鑽國際事業有限公司 基隆市暖暖區暖暖街202號 | 徐淑玲 | 45126243 | 核准設立 |
昕茂國際有限公司 臺北市大安區復興南路1段79巷2號9樓之6 | 徐淑玲 | 64876837 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-07) |
旺角服飾店 苗栗縣頭份市和平里和平里四鄰中正路七二號 | 徐淑玲 | 76929892 | 歇業 - 獨資 |
谷芳茶行 登記地址: 彰化縣埔心鄉東門村中正路一段343號 | 負責人: 徐淑玲 | 統編: 05932875 | 核准設立 - 獨資 |
冰大王 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里博愛街173號1樓 | 負責人: 徐淑玲 | 統編: 14815688 | 歇業 - 獨資 |
金昌機械工廠 登記地址: 臺中市豐原區西湳里豐原大道七段162巷307弄28號1樓 | 負責人: 徐淑玲 | 統編: 17375179 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040668784) |
宏欣企業社 登記地址: 桃園縣新屋鄉社子村番婆1號1樓 | 負責人: 徐淑玲 | 統編: 19695888 | 核准設立 - 獨資 |
達得鑽國際事業有限公司 登記地址: 基隆市暖暖區暖暖街202號 | 負責人: 徐淑玲 | 統編: 45126243 | 核准設立 |
昕茂國際有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段79巷2號9樓之6 | 負責人: 徐淑玲 | 統編: 64876837 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-07) |
旺角服飾店 登記地址: 苗栗縣頭份市和平里和平里四鄰中正路七二號 | 負責人: 徐淑玲 | 統編: 76929892 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 徐淑玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
|