胡嘉昌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名胡嘉昌的職稱是董事, 持有股份數是12500, 公司名稱是和澤股份有限公司, 統一編號是66536193.
董監事資料集 資料集的 胡嘉昌 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 胡嘉昌 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 和澤股份有限公司 | 統一編號: 66536193 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 和澤股份有限公司 | 統一編號: 66536193 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 和澤股份有限公司 | 統一編號: 66536193 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 和澤股份有限公司 | 統一編號: 66536193 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 和澤股份有限公司 | 統一編號: 66536193 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 和澤股份有限公司 | 統一編號: 66536193 |
[ 搜尋所有相關: 胡嘉昌 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 和澤 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 和澤 ...) | (日本)日本藝能協會;(日本)日本藝能協會-若竹舞蹈團 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| (日本)日本藝能協會;(日本)日本藝能協會-若竹舞蹈團 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1053267 | 所代表法人: 永澤投資股份有限公司 | 和澤電子股份有限公司 | 統一編號: 28317514 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 永澤投資股份有限公司 | 和澤電子股份有限公司 | 統一編號: 28317514 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 28317514 | 電話號碼: 03-575-2808 | 新竹縣竹北市光明五街342號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 28317514 | 核准日期: 20060428 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
| 開始時間: 2013/5/1 | 結束時間: 2013/7/31 | 電話: | 新北市 | 地點: 新北市 三芝區 | 地址: 車埕53-3號 | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 陽明山國家公園的地貌多樣化,植被豐富,滿足了各類蝴蝶生長的需求,截至目前為止,已記錄到五科180種蝴蝶。其中,大絹斑蝶(青斑蝶),數量最多時曾高達十餘萬隻,是園區內最負勝名的特色。每年5-7月正值青斑... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 食品業者登錄字號: E-202257452-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 69866231 | 高雄市鳳山區青年路2段376號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
(日本)日本藝能協會;(日本)日本藝能協會-若竹舞蹈團 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(日本)日本藝能協會;(日本)日本藝能協會-若竹舞蹈團 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1053267 | 所代表法人: 永澤投資股份有限公司 | 和澤電子股份有限公司 | 統一編號: 28317514 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 永澤投資股份有限公司 | 和澤電子股份有限公司 | 統一編號: 28317514 @ 董監事資料集 |
統一編號: 28317514 | 電話號碼: 03-575-2808 | 新竹縣竹北市光明五街342號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 28317514 | 核准日期: 20060428 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
開始時間: 2013/5/1 | 結束時間: 2013/7/31 | 電話: | 新北市 | 地點: 新北市 三芝區 | 地址: 車埕53-3號 | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: | 描述: 陽明山國家公園的地貌多樣化,植被豐富,滿足了各類蝴蝶生長的需求,截至目前為止,已記錄到五科180種蝴蝶。其中,大絹斑蝶(青斑蝶),數量最多時曾高達十餘萬隻,是園區內最負勝名的特色。每年5-7月正值青斑... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
食品業者登錄字號: E-202257452-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 69866231 | 高雄市鳳山區青年路2段376號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 和澤 ... ]
| 連絡電話: 0910068970 | 樂業一路135巷51號1樓 | 廠商序號: C20231013004 @ 寵物食品業者資料 |
連絡電話: 0910068970 | 樂業一路135巷51號1樓 | 廠商序號: C20231013004 @ 寵物食品業者資料 |
[ 搜尋所有 胡嘉昌 ... ]
和澤電子股份有限公司 | 地址: 新竹市公道五路二段158號1樓 | 電話: 03-575-2808 |
名稱 和澤 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 和澤)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
和澤電子股份有限公司 新竹縣竹北市光明五街342號2樓 | 林信男 | 28317514 | 核准設立 |
和澤室內設計有限公司 高雄市前鎮區德昌街6巷5之2號 | 蔡玉琪 | 50937361 | 核准設立 |
和澤興業有限公司 彰化縣溪州鄉成功村登山路2段210號1樓 | 鄭適賢 | 54787809 | 核准設立 |
和澤股份有限公司 新北市淡水區英專路73號7樓 | 胡嘉銘 | 66536193 | 核准設立 |
和澤冷飲店 高雄市鳳山區青年路2段376號1樓 | 謝志偉 | 69866231 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11162729800) |
和澤企業社 嘉義市東區豐年里崇文街139號一樓 | 張弘盛 | 81955618 | 廢止 - 獨資 |
和澤企業有限公司 高雄市苓雅區和平一路36巷32號 | 許仁和 | 81147433 | 核准設立 |
和澤科技有限公司 基隆市中山區復興路259巷39之3號3樓 | | 13005083 | 解散 (099年03月24日 經授中字 第0993183013號) |
和澤電子股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市光明五街342號2樓 | 負責人: 林信男 | 統編: 28317514 | 核准設立 |
和澤室內設計有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區德昌街6巷5之2號 | 負責人: 蔡玉琪 | 統編: 50937361 | 核准設立 |
和澤興業有限公司 登記地址: 彰化縣溪州鄉成功村登山路2段210號1樓 | 負責人: 鄭適賢 | 統編: 54787809 | 核准設立 |
和澤股份有限公司 登記地址: 新北市淡水區英專路73號7樓 | 負責人: 胡嘉銘 | 統編: 66536193 | 核准設立 |
和澤冷飲店 登記地址: 高雄市鳳山區青年路2段376號1樓 | 負責人: 謝志偉 | 統編: 69866231 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11162729800) |
和澤企業社 登記地址: 嘉義市東區豐年里崇文街139號一樓 | 負責人: 張弘盛 | 統編: 81955618 | 廢止 - 獨資 |
和澤企業有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路36巷32號 | 負責人: 許仁和 | 統編: 81147433 | 核准設立 |
和澤科技有限公司 登記地址: 基隆市中山區復興路259巷39之3號3樓 | 統編: 13005083 | 解散 (099年03月24日 經授中字 第0993183013號) |
[ 查詢所有 和澤 ... ]
姓名 胡嘉昌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 胡嘉昌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
錦苗園藝景觀行 桃園市龍潭區中正里大同路100巷30號一樓 | 胡嘉昌 | 49408103 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059008149) |
錦苗園藝景觀行 登記地址: 桃園市龍潭區中正里大同路100巷30號一樓 | 負責人: 胡嘉昌 | 統編: 49408103 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059008149) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
|