劉佩珊
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉佩珊的職稱是董事, 持有股份數是1200000, 公司名稱是神農漁菜共生科技有限公司, 統一編號是66550238.
根據姓名 劉佩珊 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉佩珊 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-791325 | 機構負責人姓名: 劉佩珊 | 機構代碼: B11900024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣大武鄉大武村濱海路100號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-791325 | 機構負責人姓名: 劉佩珊 | 機構代碼: B11900024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣大武鄉大武村濱海路100號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-791325 | 機構負責人姓名: 劉佩珊 | 機構代碼: B11900024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣大武鄉大武村濱海路100號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 089-791325 | 機構負責人姓名: 劉佩珊 | 機構代碼: B11900024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣大武鄉大武村濱海路100號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三菱小客車租賃有限公司 | 統一編號: 13120133 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 金晁企業有限公司 | 統一編號: 25186572 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 泓利生活科技股份有限公司 | 統一編號: 54311939 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 長合久企業有限公司 | 統一編號: 88730468 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-791325 | 機構負責人姓名: 劉佩珊 | 機構代碼: B11900024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣大武鄉大武村濱海路100號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-791325 | 機構負責人姓名: 劉佩珊 | 機構代碼: B11900024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣大武鄉大武村濱海路100號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-791325 | 機構負責人姓名: 劉佩珊 | 機構代碼: B11900024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣大武鄉大武村濱海路100號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 089-791325 | 機構負責人姓名: 劉佩珊 | 機構代碼: B11900024 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣大武鄉大武村濱海路100號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三菱小客車租賃有限公司 | 統一編號: 13120133 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 金晁企業有限公司 | 統一編號: 25186572 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 泓利生活科技股份有限公司 | 統一編號: 54311939 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 長合久企業有限公司 | 統一編號: 88730468 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉佩珊 ... ]
名稱 神農漁菜共生科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 神農漁菜共生科技)
神農漁菜共生科技有限公司 登記地址: 新北市新店區中正路560巷8號5樓 | 負責人: 劉佩珊 | 統編: 66550238 | 核准設立 |
姓名 劉佩珊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 劉佩珊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
三菱小客車租賃有限公司 臺北市士林區福志路101號1樓 | 劉佩珊 | 13120133 | 核准設立 |
奇威企業行 屏東縣里港鄉過江村仁愛路八九號二樓(僅供辦公使用) | 劉佩珊 | 13612242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10806949900) |
金晁企業有限公司 高雄市新興區中正三路45號1樓 | 劉佩珊 | 25186572 | 核准設立 |
佳陽有限公司 新北市新莊區樹新路206號5樓 | 劉佩珊 | 69294374 | 核准設立 |
健富洗衣店 桃園市龜山區龍壽里萬壽路一段1275巷8-1號(1樓) | 劉佩珊 | 87407499 | 核准設立 - 獨資 |
長合久企業有限公司 高雄市湖內區忠孝街158號 | 劉佩珊 | 88730468 | 核准設立 |
益生元有限公司 彰化縣員林市建國路346巷9號2樓 | 劉佩珊 | 94056168 | 核准設立 |
三菱小客車租賃有限公司 登記地址: 臺北市士林區福志路101號1樓 | 負責人: 劉佩珊 | 統編: 13120133 | 核准設立 |
奇威企業行 登記地址: 屏東縣里港鄉過江村仁愛路八九號二樓(僅供辦公使用) | 負責人: 劉佩珊 | 統編: 13612242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10806949900) |
金晁企業有限公司 登記地址: 高雄市新興區中正三路45號1樓 | 負責人: 劉佩珊 | 統編: 25186572 | 核准設立 |
佳陽有限公司 登記地址: 新北市新莊區樹新路206號5樓 | 負責人: 劉佩珊 | 統編: 69294374 | 核准設立 |
健富洗衣店 登記地址: 桃園市龜山區龍壽里萬壽路一段1275巷8-1號(1樓) | 負責人: 劉佩珊 | 統編: 87407499 | 核准設立 - 獨資 |
長合久企業有限公司 登記地址: 高雄市湖內區忠孝街158號 | 負責人: 劉佩珊 | 統編: 88730468 | 核准設立 |
益生元有限公司 登記地址: 彰化縣員林市建國路346巷9號2樓 | 負責人: 劉佩珊 | 統編: 94056168 | 核准設立 |
[ 查詢所有 劉佩珊 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
|