劉秀貞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉秀貞的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是博德創智有限公司, 統一編號是66590581.
無其他 博德創智 資料。
[ 搜尋所有 博德創智 ... ]
根據姓名 劉秀貞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉秀貞 ...) | (中華民國)林慶南、劉秀貞 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林慶南、劉秀貞 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劉秀貞 | 活動起始日期: 2024/07/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉秀貞 | 活動起始日期: 2024/07/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劉秀貞 | 活動起始日期: 2024/07/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉秀貞 | 活動起始日期: 2024/07/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林慶南、劉秀貞 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林慶南、劉秀貞 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉秀貞 | 活動起始日期: 2024/07/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉秀貞 | 活動起始日期: 2024/07/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉秀貞 | 活動起始日期: 2024/07/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉秀貞 | 活動起始日期: 2024/07/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 劉秀貞 ... ]
名稱 博德創智 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 博德創智)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
博德創智有限公司 新北市中和區員山路448號3樓 | 劉秀貞 | 66590581 | 核准設立 |
博德創智有限公司 登記地址: 新北市中和區員山路448號3樓 | 負責人: 劉秀貞 | 統編: 66590581 | 核准設立 |
姓名 劉秀貞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉秀貞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
紅秀企業有限公司 臺北市士林區中山北路5段811巷29號2樓 | 劉秀貞 | 29096308 | 解散 (核准解散日期: 2021-07-23) |
天秀餐飲有限公司 臺北市松山區八德路4段287號 | 劉秀貞 | 52642151 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-26) |
秀潔企業社 臺北市中正區開封街1段2號5樓 | 劉秀貞 | 98892413 | 歇業 - 獨資 |
國際餐廳 基隆市仁愛區新店里孝二路八六號一一樓 | 劉秀貞 | 00696269 | 核准停業 - 獨資 |
詳益彩券行 新北市板橋區篤行路2段76號(1樓) | 劉秀貞 | 02110664 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098114739) |
可麗柔美髮廊 新竹市東區高峰里寶山路18號 | 劉秀貞 | 02858795 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060000803) |
津旺商行 臺中市東勢區新盛里中正路1號壹樓 | 劉秀貞 | 05901943 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
安露莎服飾店 高雄市鼓山區瑞豐街109號 | 劉秀貞 | 06995715 | 歇業 - 獨資 |
紅秀企業有限公司 登記地址: 臺北市士林區中山北路5段811巷29號2樓 | 負責人: 劉秀貞 | 統編: 29096308 | 解散 (核准解散日期: 2021-07-23) |
天秀餐飲有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段287號 | 負責人: 劉秀貞 | 統編: 52642151 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-26) |
秀潔企業社 登記地址: 臺北市中正區開封街1段2號5樓 | 負責人: 劉秀貞 | 統編: 98892413 | 歇業 - 獨資 |
國際餐廳 登記地址: 基隆市仁愛區新店里孝二路八六號一一樓 | 負責人: 劉秀貞 | 統編: 00696269 | 核准停業 - 獨資 |
詳益彩券行 登記地址: 新北市板橋區篤行路2段76號(1樓) | 負責人: 劉秀貞 | 統編: 02110664 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098114739) |
可麗柔美髮廊 登記地址: 新竹市東區高峰里寶山路18號 | 負責人: 劉秀貞 | 統編: 02858795 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060000803) |
津旺商行 登記地址: 臺中市東勢區新盛里中正路1號壹樓 | 負責人: 劉秀貞 | 統編: 05901943 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
安露莎服飾店 登記地址: 高雄市鼓山區瑞豐街109號 | 負責人: 劉秀貞 | 統編: 06995715 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉秀貞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
|