吳德忠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳德忠的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是惟心有限公司, 統一編號是66702018.
根據名稱 惟心 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 惟心 ...) | OID: 2.16.886.119.90030.100734 | 電話: 03-4258697 | 地址: 桃園市中壢區元化路224號9樓 | DN: o=惟心長照有限公司附設桃園市私立惟心居家長照機構,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210802 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區新街里元化路224號9樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20200519 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區新街里元化路224號9樓 @ 長照ABC據點 |
OID: 2.16.886.119.90030.100734 | 電話: 03-4258697 | 地址: 桃園市中壢區元化路224號9樓 | DN: o=惟心長照有限公司附設桃園市私立惟心居家長照機構,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/19 | 特約迄日: 2040/06/01 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區元化路226號10樓A1室 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210802 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區新街里元化路224號9樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20200519 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0907875789 | 機構負責人姓名: 曾淑卿 | 機構代碼: 1V0400002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 桃園市中壢區新街里元化路224號9樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 惟心 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 米德傢具有限公司 | 統一編號: 70424071 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 米德傢具有限公司 | 統一編號: 70424071 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳德忠 ... ]
名稱 惟心 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 惟心)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惟心企業社 臺中市北屯區水湳里文心路三段447號四樓 | 曾心 | 87237832 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120864636) |
惟心家族農產行 南投縣草屯鎮碧峰里碧山路1193巷16號1樓 | 許惟貞 | 72567588 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1090003048) |
惟心國際有限公司 臺中市北區立人里陜西路108號15樓之2 | 曾心 | 89266376 | 核准設立 |
惟心商行 臺北市大安區和平東路3段63號8樓 | 黃苾瑤 | 02266434 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1094112185) |
惟心商行 臺中市外埔區水美里水美路66-11號1樓 | 陳信凱 | 40704363 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040678931) |
惟心手作茶飲 高雄市三民區中山一路337號1樓 | 江柏君 | 41336090 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10960014500) |
惟心有限公司 新北市新店區文化路23之8號12樓 | 吳德忠 | 66702018 | 核准設立 |
惟心髮舖 臺北市北投區清江路179號1樓 | 柯秀玲 | 79342804 | 核准設立 - 獨資 |
惟心企業社 登記地址: 臺中市北屯區水湳里文心路三段447號四樓 | 負責人: 曾心 | 統編: 87237832 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120864636) |
惟心家族農產行 登記地址: 南投縣草屯鎮碧峰里碧山路1193巷16號1樓 | 負責人: 許惟貞 | 統編: 72567588 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1090003048) |
惟心國際有限公司 登記地址: 臺中市北區立人里陜西路108號15樓之2 | 負責人: 曾心 | 統編: 89266376 | 核准設立 |
惟心商行 登記地址: 臺北市大安區和平東路3段63號8樓 | 負責人: 黃苾瑤 | 統編: 02266434 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1094112185) |
惟心商行 登記地址: 臺中市外埔區水美里水美路66-11號1樓 | 負責人: 陳信凱 | 統編: 40704363 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040678931) |
惟心手作茶飲 登記地址: 高雄市三民區中山一路337號1樓 | 負責人: 江柏君 | 統編: 41336090 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10960014500) |
惟心有限公司 登記地址: 新北市新店區文化路23之8號12樓 | 負責人: 吳德忠 | 統編: 66702018 | 核准設立 |
惟心髮舖 登記地址: 臺北市北投區清江路179號1樓 | 負責人: 柯秀玲 | 統編: 79342804 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 惟心 ... ]
姓名 吳德忠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳德忠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
米德傢具有限公司 高雄市苓雅區中正一路146號 | 吳德忠 | 70424071 | 核准設立 |
彼得室內設計行 臺中市西區昇平里昇平街76號1樓 | 吳德忠 | 45837671 | 核准設立 - 獨資 |
彼得咖啡館 臺中市西區昇平里美村路一段343號1樓 | 吳德忠 | 45838714 | 核准設立 - 獨資 |
雲集商店 苗栗縣苗栗市新英里15鄰110之1號 | 吳德忠 | 49300200 | 歇業 - 獨資 |
電光電池行 彰化縣秀水鄉鶴鳴村民意街528號 | 吳德忠 | 59323857 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
頂呱呱炸雞快餐店 苗栗縣苗栗市上苗里站前二號一樓 | 吳德忠 | 78549736 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
惟心管理顧問企業社 新北市新莊區萬安街1號8樓之14 | 吳德忠 | 85339670 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098132943) |
米德傢具有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區中正一路146號 | 負責人: 吳德忠 | 統編: 70424071 | 核准設立 |
彼得室內設計行 登記地址: 臺中市西區昇平里昇平街76號1樓 | 負責人: 吳德忠 | 統編: 45837671 | 核准設立 - 獨資 |
彼得咖啡館 登記地址: 臺中市西區昇平里美村路一段343號1樓 | 負責人: 吳德忠 | 統編: 45838714 | 核准設立 - 獨資 |
雲集商店 登記地址: 苗栗縣苗栗市新英里15鄰110之1號 | 負責人: 吳德忠 | 統編: 49300200 | 歇業 - 獨資 |
電光電池行 登記地址: 彰化縣秀水鄉鶴鳴村民意街528號 | 負責人: 吳德忠 | 統編: 59323857 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
頂呱呱炸雞快餐店 登記地址: 苗栗縣苗栗市上苗里站前二號一樓 | 負責人: 吳德忠 | 統編: 78549736 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
惟心管理顧問企業社 登記地址: 新北市新莊區萬安街1號8樓之14 | 負責人: 吳德忠 | 統編: 85339670 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098132943) |
[ 查詢所有 吳德忠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
|