黃莉芸
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃莉芸的職稱是董事, 持有股份數是250000, 公司名稱是益昌四大金有限公司, 統一編號是66805936.
無其他 益昌四大金 資料。
[ 搜尋所有 益昌四大金 ... ]
根據姓名 黃莉芸 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃莉芸 ...) | 國立中山大學劇場藝術學系 | 活動起始日期: 2024/01/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: 早 鳥 票 350元 (早鳥截止日 2024 年 1 月 31 日)
原 價 票 400元
雙人同行票 360元/張(須單筆訂單購買兩張票卷)
身障愛心票 200元(取票時須出示相關證明... @ 戲劇表演資訊 |
| 國立中山大學劇場藝術學系 | 活動起始日期: 2024/01/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: 早 鳥 票 350元 (早鳥截止日 2024 年 1 月 31 日)
原 價 票 400元
雙人同行票 360元/張(須單筆訂單購買兩張票卷)
身障愛心票 200元(取票時須出示相關證明... @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)中山大學劇場藝術學系113級 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)中山大學劇場藝術學系113級 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23500 | 所代表法人: | 超倍能科技股份有限公司 | 統一編號: 53260861 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 富勝汽車貨運有限公司 | 統一編號: 66418479 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 多良地熱開發股份有限公司 | 統一編號: 85044177 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 岱盛國際創新有限公司 | 統一編號: 96754580 @ 董監事資料集 |
國立中山大學劇場藝術學系 | 活動起始日期: 2024/01/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: 早 鳥 票 350元 (早鳥截止日 2024 年 1 月 31 日)
原 價 票 400元
雙人同行票 360元/張(須單筆訂單購買兩張票卷)
身障愛心票 200元(取票時須出示相關證明... @ 戲劇表演資訊 |
國立中山大學劇場藝術學系 | 活動起始日期: 2024/01/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: 早 鳥 票 350元 (早鳥截止日 2024 年 1 月 31 日)
原 價 票 400元
雙人同行票 360元/張(須單筆訂單購買兩張票卷)
身障愛心票 200元(取票時須出示相關證明... @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)中山大學劇場藝術學系113級 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)中山大學劇場藝術學系113級 | 活動起始日期: 2024/03/29 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23500 | 所代表法人: | 超倍能科技股份有限公司 | 統一編號: 53260861 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 富勝汽車貨運有限公司 | 統一編號: 66418479 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 多良地熱開發股份有限公司 | 統一編號: 85044177 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 岱盛國際創新有限公司 | 統一編號: 96754580 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃莉芸 ... ]
名稱 益昌四大金 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 益昌四大金)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
益昌四大金有限公司 新北市新莊區銘德街60號 | 黃莉芸 | 66805936 | 核准設立 |
益昌四大金有限公司 登記地址: 新北市新莊區銘德街60號 | 負責人: 黃莉芸 | 統編: 66805936 | 核准設立 |
姓名 黃莉芸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃莉芸)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
莉芸髮藝 桃園市龍潭區中正里神龍路351號(1樓) | 黃莉芸 | 82266885 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089005755) |
莉莉行 高雄市三民區河北2路133號 | 黃莉芸 | 26010806 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461547800) |
牛仔酷中性服飾坊 高雄市茄萣區嘉賜里仁愛路3段194號 | 黃莉芸 | 17209799 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361828900) |
富勝汽車貨運有限公司 嘉義市東區盧厝里東洋新邨68之34號1F | 黃莉芸 | 66418479 | 核准設立 |
華延國際科技有限公司 臺南市南區州北里安和路五段118號 | 黃莉芸 | 70720538 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-20) |
歡喜逢餐飲店 新竹市東區龍山里埔頂二路8號 | 黃莉芸 | 72756552 | 歇業 - 獨資 |
培恩美容商行 新北市林口區中山路526號14樓之3 | 黃莉芸 | 91677467 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128165972) |
莉芸髮藝 登記地址: 桃園市龍潭區中正里神龍路351號(1樓) | 負責人: 黃莉芸 | 統編: 82266885 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089005755) |
莉莉行 登記地址: 高雄市三民區河北2路133號 | 負責人: 黃莉芸 | 統編: 26010806 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461547800) |
牛仔酷中性服飾坊 登記地址: 高雄市茄萣區嘉賜里仁愛路3段194號 | 負責人: 黃莉芸 | 統編: 17209799 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361828900) |
富勝汽車貨運有限公司 登記地址: 嘉義市東區盧厝里東洋新邨68之34號1F | 負責人: 黃莉芸 | 統編: 66418479 | 核准設立 |
華延國際科技有限公司 登記地址: 臺南市南區州北里安和路五段118號 | 負責人: 黃莉芸 | 統編: 70720538 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-20) |
歡喜逢餐飲店 登記地址: 新竹市東區龍山里埔頂二路8號 | 負責人: 黃莉芸 | 統編: 72756552 | 歇業 - 獨資 |
培恩美容商行 登記地址: 新北市林口區中山路526號14樓之3 | 負責人: 黃莉芸 | 統編: 91677467 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128165972) |
[ 查詢所有 黃莉芸 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
|