楊淑真
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊淑真的職稱是董事, 持有股份數是30000, 公司名稱是宗洲國際企業有限公司, 統一編號是67279496.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 宗洲國際企業有限公司 | 統一編號: 67279496 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 宗洲國際企業有限公司 | 統一編號: 67279496 |
[ 搜尋所有相關: 楊淑真 @ 董監事資料集 ]
無其他 宗洲國際企業 資料。
[ 搜尋所有 宗洲國際企業 ... ]
根據姓名 楊淑真 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊淑真 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-997127 | 機構負責人姓名: 楊淑真 | 機構代碼: BF0700006 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣大湖鄉南湖村南昌路67號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-997127 | 機構負責人姓名: 楊淑真 | 機構代碼: BF0700006 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣大湖鄉南湖村南昌路67號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-997127 | 機構負責人姓名: 楊淑真 | 機構代碼: BF0700006 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣大湖鄉南湖村南昌路67號1樓 @ 長照B據點 |
| 電話: 0223689889 | 地址鄉鎮市區: 中正區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 楊淑真 @ 藥局基本資料 |
| 作者: 林家仱,楊淑真,徐月風 | 出版日期: 民國96年12月 | 作品類型: 社會/科學;社會/科學 > 社會人文 | 出版者: 行政院原住民族委員會 | 語言: 中文 | 國際標準書號: 9789860124767 @ 原民文學及出版品 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-997127 | 機構負責人姓名: 楊淑真 | 機構代碼: BF0700006 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣大湖鄉南湖村南昌路67號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 037-997127 | 機構負責人姓名: 楊淑真 | 機構代碼: BF0700006 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣大湖鄉南湖村南昌路67號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 泰美台有限公司 | 統一編號: 13046296 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-997127 | 機構負責人姓名: 楊淑真 | 機構代碼: BF0700006 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣大湖鄉南湖村南昌路67號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-997127 | 機構負責人姓名: 楊淑真 | 機構代碼: BF0700006 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣大湖鄉南湖村南昌路67號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-997127 | 機構負責人姓名: 楊淑真 | 機構代碼: BF0700006 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣大湖鄉南湖村南昌路67號1樓 @ 長照B據點 |
電話: 0223689889 | 地址鄉鎮市區: 中正區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 楊淑真 @ 藥局基本資料 |
作者: 林家仱,楊淑真,徐月風 | 出版日期: 民國96年12月 | 作品類型: 社會/科學;社會/科學 > 社會人文 | 出版者: 行政院原住民族委員會 | 語言: 中文 | 國際標準書號: 9789860124767 @ 原民文學及出版品 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-997127 | 機構負責人姓名: 楊淑真 | 機構代碼: BF0700006 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣大湖鄉南湖村南昌路67號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 037-997127 | 機構負責人姓名: 楊淑真 | 機構代碼: BF0700006 | 機構種類: BF | 地址全址: 苗栗縣大湖鄉南湖村南昌路67號1樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 泰美台有限公司 | 統一編號: 13046296 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊淑真 ... ]
名稱 宗洲國際企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宗洲國際企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宗洲國際企業有限公司 新北市新店區安民街211號5樓 | 陳宗群 | 67279496 | 核准設立 |
宗洲國際企業有限公司 登記地址: 新北市新店區安民街211號5樓 | 負責人: 陳宗群 | 統編: 67279496 | 核准設立 |
姓名 楊淑真 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊淑真)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
真艾手創工坊 新竹市香山區大庄里香北一路191巷8號3樓之3 | 楊淑真 | 91900894 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120000004) |
中心藥局 臺北市中正區汀州路3段121號1樓 | 楊淑真 | 04601693 | 核准設立 - 獨資 |
三泰寢具百貨行 臺中市西區公益里中美街207號一樓 | 楊淑真 | 05494609 | 歇業 - 獨資 |
大八水電企業行 高雄市三民區安宜里重慶街331號 | 謝楊淑真 | 06751289 | 歇業 - 獨資 |
丞鑫企業社 宜蘭縣羅東鎮國華里公正路五一七號七樓之二 | 楊淑真 | 09647521 | 核准設立 - 獨資 |
迎曦創意生活工作坊 新竹縣竹北市中興里自強南路59巷3號5樓之10 | 楊淑真 | 09761162 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
泰美台有限公司 新北市三重區忠孝路1段10巷41號 | 楊淑真 | 13046296 | 核准設立 |
顯彰企業社 高雄市燕巢區角宿里海成北街126號1樓 | 施楊淑真 | 15534051 | 核准設立 - 獨資 |
真艾手創工坊 登記地址: 新竹市香山區大庄里香北一路191巷8號3樓之3 | 負責人: 楊淑真 | 統編: 91900894 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120000004) |
中心藥局 登記地址: 臺北市中正區汀州路3段121號1樓 | 負責人: 楊淑真 | 統編: 04601693 | 核准設立 - 獨資 |
三泰寢具百貨行 登記地址: 臺中市西區公益里中美街207號一樓 | 負責人: 楊淑真 | 統編: 05494609 | 歇業 - 獨資 |
大八水電企業行 登記地址: 高雄市三民區安宜里重慶街331號 | 負責人: 謝楊淑真 | 統編: 06751289 | 歇業 - 獨資 |
丞鑫企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮國華里公正路五一七號七樓之二 | 負責人: 楊淑真 | 統編: 09647521 | 核准設立 - 獨資 |
迎曦創意生活工作坊 登記地址: 新竹縣竹北市中興里自強南路59巷3號5樓之10 | 負責人: 楊淑真 | 統編: 09761162 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
泰美台有限公司 登記地址: 新北市三重區忠孝路1段10巷41號 | 負責人: 楊淑真 | 統編: 13046296 | 核准設立 |
顯彰企業社 登記地址: 高雄市燕巢區角宿里海成北街126號1樓 | 負責人: 施楊淑真 | 統編: 15534051 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊淑真 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
|