曲愛燕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曲愛燕的職稱是董事, 持有股份數是3200000, 公司名稱是孚金交通有限公司, 統一編號是68247607.
| 地址: 臺南市中西區德興路164巷5號 | 運輸業狀態: 營業中 | 商業司狀態: 核准設立 | 統一編號: 68247607 @ 臺南市計程車業者資料清單 |
地址: 臺南市中西區德興路164巷5號 | 運輸業狀態: 營業中 | 商業司狀態: 核准設立 | 統一編號: 68247607 @ 臺南市計程車業者資料清單 |
[ 搜尋所有 68247607 ... ]
無其他 孚金交通 資料。
[ 搜尋所有 孚金交通 ... ]
根據姓名 曲愛燕 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曲愛燕 ...) | 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (07)225-5000 | 機構負責人姓名: 曲愛燕 | 機構代碼: BA1500014 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市三民區建國一路451號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (07)225-5000 | 機構負責人姓名: 曲愛燕 | 機構代碼: BA1500014 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市三民區建國一路451號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (07)225-5000 | 機構負責人姓名: 曲愛燕 | 機構代碼: BA1500014 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市三民區建國一路451號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)225-5000 | 機構負責人姓名: 曲愛燕 | 機構代碼: BA1500014 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市三民區建國一路451號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)225-5000 | 機構負責人姓名: 曲愛燕 | 機構代碼: BA1500014 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市三民區建國一路451號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)225-5000 | 機構負責人姓名: 曲愛燕 | 機構代碼: BA1500014 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市三民區建國一路451號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20220311 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 03-5516000 | 機構負責人姓名: 曲愛燕 | 機構代碼: BA0600011 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹縣竹北市縣政九路13號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20210430 | 機構電話: (07)225-5000 | 機構負責人姓名: 曲愛燕 | 機構代碼: BA1500014 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市三民區建國一路451號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (07)225-5000 | 機構負責人姓名: 曲愛燕 | 機構代碼: BA1500014 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市三民區建國一路451號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (07)225-5000 | 機構負責人姓名: 曲愛燕 | 機構代碼: BA1500014 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市三民區建國一路451號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (07)225-5000 | 機構負責人姓名: 曲愛燕 | 機構代碼: BA1500014 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市三民區建國一路451號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)225-5000 | 機構負責人姓名: 曲愛燕 | 機構代碼: BA1500014 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市三民區建國一路451號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)225-5000 | 機構負責人姓名: 曲愛燕 | 機構代碼: BA1500014 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市三民區建國一路451號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)225-5000 | 機構負責人姓名: 曲愛燕 | 機構代碼: BA1500014 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市三民區建國一路451號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20220311 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 03-5516000 | 機構負責人姓名: 曲愛燕 | 機構代碼: BA0600011 | 機構種類: BA | 地址全址: 新竹縣竹北市縣政九路13號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20210430 | 機構電話: (07)225-5000 | 機構負責人姓名: 曲愛燕 | 機構代碼: BA1500014 | 機構種類: BA | 地址全址: 高雄市三民區建國一路451號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 曲愛燕 ... ]
名稱 孚金交通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 孚金交通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
孚金交通有限公司 臺南市東區小東里小東路246號24樓 | 曲愛燕 | 68247607 | 核准設立 |
孚金交通有限公司 登記地址: 臺南市東區小東里小東路246號24樓 | 負責人: 曲愛燕 | 統編: 68247607 | 核准設立 |
姓名 曲愛燕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 曲愛燕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
第一計程車客運服務行 新竹縣竹北市斗崙里縣政九路13號3樓 | 曲愛燕 | 19643860 | 核准設立 - 合夥 |
順達計程車有限公司 新竹市東區振興里南大路612號1樓 | 曲愛燕 | 46009193 | 核准設立 |
順達計程車行 新竹市東區振興里南大路六一二號一樓(僅供辦公.不作停車使用) | 曲愛燕 | 47030666 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100003425) |
中南海交通事業有限公司 臺中市南屯區黎明路一段517號 | 曲愛燕 | 51957300 | 核准設立 |
第一中華股份有限公司 新竹縣竹北市斗崙里縣政九路13號3樓 | 曲愛燕 | 54547816 | 核准設立 |
仁泰計程車行 臺中市西屯區何安里文中路2號1樓 | 曲愛燕 | 56047111 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1020720436) |
國義交通股份有限公司 臺南市東區小東里小東路244號24樓之5 | 曲愛燕 | 68450609 | 核准設立 |
第一計程車客運服務行 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里縣政九路13號3樓 | 負責人: 曲愛燕 | 統編: 19643860 | 核准設立 - 合夥 |
順達計程車有限公司 登記地址: 新竹市東區振興里南大路612號1樓 | 負責人: 曲愛燕 | 統編: 46009193 | 核准設立 |
順達計程車行 登記地址: 新竹市東區振興里南大路六一二號一樓(僅供辦公.不作停車使用) | 負責人: 曲愛燕 | 統編: 47030666 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100003425) |
中南海交通事業有限公司 登記地址: 臺中市南屯區黎明路一段517號 | 負責人: 曲愛燕 | 統編: 51957300 | 核准設立 |
第一中華股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里縣政九路13號3樓 | 負責人: 曲愛燕 | 統編: 54547816 | 核准設立 |
仁泰計程車行 登記地址: 臺中市西屯區何安里文中路2號1樓 | 負責人: 曲愛燕 | 統編: 56047111 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1020720436) |
國義交通股份有限公司 登記地址: 臺南市東區小東里小東路244號24樓之5 | 負責人: 曲愛燕 | 統編: 68450609 | 核准設立 |
[ 查詢所有 曲愛燕 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
|