林鴻銘
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林鴻銘的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是台灣創新國際建築經理股份有限公司, 統一編號是69278557.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 台灣創新國際建築經理股份有限公司 | 統一編號: 69278557 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 台灣創新國際建築經理股份有限公司 | 統一編號: 69278557 |
[ 搜尋所有相關: 林鴻銘 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 林鴻銘 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林鴻銘 ...) | (中華民國)現代眼畫會 | 活動起始日期: 2024/06/14 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)現代眼畫會 | 活動起始日期: 2024/06/14 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 114000 | 所代表法人: | 鴻富林國際投資股份有限公司 | 統一編號: 24313636 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)現代眼畫會 | 活動起始日期: 2024/06/14 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)現代眼畫會 | 活動起始日期: 2024/06/14 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 114000 | 所代表法人: | 鴻富林國際投資股份有限公司 | 統一編號: 24313636 @ 董監事資料集 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林鴻銘 ... ]
名稱 台灣創新國際建築經理 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣創新國際建築經理)
姓名 林鴻銘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林鴻銘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻銓工程行 雲林縣四湖鄉林厝村中華路30巷4號 | 林鴻銘 | 92219378 | 核准設立 - 獨資 |
鴻祥農產行 雲林縣西螺鎮新安里新社134號1樓 | 林鴻銘 | 82487846 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090085060) |
洋銘科技股份有限公司 臺北市大安區敦化南路2段46號5樓之4 | 林鴻銘 | 21252543 | 核准設立 |
順鴻工程有限公司 臺北市信義區吳興街284巷63號3樓 | 林鴻銘 | 22894209 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-14) |
利鴻機電股份有限公司 臺中市潭子區潭秀里潭富路一段38號2樓 | 林鴻銘 | 62561403 | 核准設立 |
鈞鴻投資股份有限公司 臺北市中山區復興北路48號5樓 | 林鴻銘 | 97174863 | 核准設立 |
銘晟消防有限公司 高雄市三民區大順二路657號16樓之1 | 林鴻銘 | 13158094 | 廢止 (108年04月02日 高市府經商公字 第1085913790號) |
銘磐企業股份有限公司 臺北市松山區光復北路120巷4號1樓 | 林鴻銘 | 22631522 | 核准設立 |
鴻銓工程行 登記地址: 雲林縣四湖鄉林厝村中華路30巷4號 | 負責人: 林鴻銘 | 統編: 92219378 | 核准設立 - 獨資 |
鴻祥農產行 登記地址: 雲林縣西螺鎮新安里新社134號1樓 | 負責人: 林鴻銘 | 統編: 82487846 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090085060) |
洋銘科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段46號5樓之4 | 負責人: 林鴻銘 | 統編: 21252543 | 核准設立 |
順鴻工程有限公司 登記地址: 臺北市信義區吳興街284巷63號3樓 | 負責人: 林鴻銘 | 統編: 22894209 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-14) |
利鴻機電股份有限公司 登記地址: 臺中市潭子區潭秀里潭富路一段38號2樓 | 負責人: 林鴻銘 | 統編: 62561403 | 核准設立 |
鈞鴻投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路48號5樓 | 負責人: 林鴻銘 | 統編: 97174863 | 核准設立 |
銘晟消防有限公司 登記地址: 高雄市三民區大順二路657號16樓之1 | 負責人: 林鴻銘 | 統編: 13158094 | 廢止 (108年04月02日 高市府經商公字 第1085913790號) |
銘磐企業股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區光復北路120巷4號1樓 | 負責人: 林鴻銘 | 統編: 22631522 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林鴻銘 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
|