李天輔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李天輔的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是展承有限公司, 統一編號是69312865.
根據名稱 展承 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 展承 ...) | OID: 2.16.886.110.90003.105338 | 電話: 02-27221209 | 地址: 臺北市信義區忠孝東路五段236巷3弄21號6樓 | DN: o=展承記帳士事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| (中華民國)桃園市政府藝文設施管理中心 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)桃園市政府藝文設施管理中心 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: (02)26382745 | 65000 | 石門區 | 地址: 新北市石門區阿里磅84號 | 認證有效日_開始: | 認證有效日_結束: | 通過認證項目: 體驗 | 農場特色: 由於工業化與城鎮化的風潮席捲各地,許多台灣原有的自然風貌日漸流失。1990年代後期,出生於北海岸的王德昌老師牽頭發起,秉持「與其積累財富,不如為後人保留一方自然的土地」的理念,數十個家庭集資購地,成立... @ 取得許可登記證之休閒農場名錄 |
| (中華民國)黃才郎 | 活動起始日期: 2024/06/11 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃才郎 | 活動起始日期: 2024/06/11 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 展承生技有限公司 | 統一編號: 24441148 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 61878889 | 電話號碼: 02-27985158 | 臺中市龍井區沙田路六段291巷6弄10號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
OID: 2.16.886.110.90003.105338 | 電話: 02-27221209 | 地址: 臺北市信義區忠孝東路五段236巷3弄21號6樓 | DN: o=展承記帳士事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)桃園市政府藝文設施管理中心 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)桃園市政府藝文設施管理中心 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: (02)26382745 | 65000 | 石門區 | 地址: 新北市石門區阿里磅84號 | 認證有效日_開始: | 認證有效日_結束: | 通過認證項目: 體驗 | 農場特色: 由於工業化與城鎮化的風潮席捲各地,許多台灣原有的自然風貌日漸流失。1990年代後期,出生於北海岸的王德昌老師牽頭發起,秉持「與其積累財富,不如為後人保留一方自然的土地」的理念,數十個家庭集資購地,成立... @ 取得許可登記證之休閒農場名錄 |
(中華民國)黃才郎 | 活動起始日期: 2024/06/11 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃才郎 | 活動起始日期: 2024/06/11 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 展承生技有限公司 | 統一編號: 24441148 @ 董監事資料集 |
統一編號: 61878889 | 電話號碼: 02-27985158 | 臺中市龍井區沙田路六段291巷6弄10號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 展承 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 652334 | 所代表法人: | 凱創實業股份有限公司 | 統一編號: 12979827 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 652334 | 所代表法人: | 凱創實業股份有限公司 | 統一編號: 12979827 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李天輔 ... ]
展承鋼構 | 地址: 508 彰化縣和美鎮彰新路四段743號 | 電話: 04-735-2550 |
展承塑膠股份有限公司 | 地址: 桃園市桃園區龍壽街210號之11 | 電話: 03-369-2266 |
展承油壓企業有限公司 | 地址: 新北市五股區中興路二段37巷11弄10號1樓 | 電話: 02-2982-4300 |
展承機電管理顧問有限公司 | 地址: 台中市東區東英九街101號 | 電話: 04-2212-5156 |
展承家具有限公司 | 地址: 新北市板橋區僑中一街124巷63之2號1樓 | 電話: 02-2960-9132 |
名稱 展承 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 展承)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
展承企業社 高雄市新興區中正3路1之20號1樓 | 李承軒 | 10237813 | 核准設立 - 獨資 |
展承數位影像有限公司 臺東縣臺東市廣東路20號1樓 | 李秀菊 | 97583332 | 核准設立 |
展承工程行 屏東縣新園鄉中洲村龍壽路3號 | 呂昆展 | 88942527 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11101806400) |
展承國際物流有限公司 臺中市龍井區沙田路六段291巷6弄10號1樓 | 陳信元 | 61878889 | 核准設立 |
展承實業社 新北市中和區信義街92之3號(4樓)(現場僅供辦公室使用) | 王吉昌 | 66942045 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128158050) |
展承工程行 南投縣中寮鄉龍岩村龍南路160之2號1樓 | 李宗翰 | 87162327 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110002915) |
展承書局 彰化縣彰化市彰安里中正路2段479號1樓 | 吳子稜 | 08341488 | 核准設立 - 獨資 |
展承企業社 新北市新莊區立基里新泰路460巷11號7樓 | 陳政文 | 10505134 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098166584) |
展承企業社 登記地址: 高雄市新興區中正3路1之20號1樓 | 負責人: 李承軒 | 統編: 10237813 | 核准設立 - 獨資 |
展承數位影像有限公司 登記地址: 臺東縣臺東市廣東路20號1樓 | 負責人: 李秀菊 | 統編: 97583332 | 核准設立 |
展承工程行 登記地址: 屏東縣新園鄉中洲村龍壽路3號 | 負責人: 呂昆展 | 統編: 88942527 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11101806400) |
展承國際物流有限公司 登記地址: 臺中市龍井區沙田路六段291巷6弄10號1樓 | 負責人: 陳信元 | 統編: 61878889 | 核准設立 |
展承實業社 登記地址: 新北市中和區信義街92之3號(4樓)(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 王吉昌 | 統編: 66942045 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128158050) |
展承工程行 登記地址: 南投縣中寮鄉龍岩村龍南路160之2號1樓 | 負責人: 李宗翰 | 統編: 87162327 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110002915) |
展承書局 登記地址: 彰化縣彰化市彰安里中正路2段479號1樓 | 負責人: 吳子稜 | 統編: 08341488 | 核准設立 - 獨資 |
展承企業社 登記地址: 新北市新莊區立基里新泰路460巷11號7樓 | 負責人: 陳政文 | 統編: 10505134 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098166584) |
[ 查詢所有 展承 ... ]
姓名 李天輔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 李天輔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
展承有限公司 新北市新店區中華路48巷27號(1樓) | 李天輔 | 69312865 | 核准設立 |
展承有限公司 登記地址: 新北市新店區中華路48巷27號(1樓) | 負責人: 李天輔 | 統編: 69312865 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
|