周忠義
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名周忠義的職稱是董事長, 持有股份數是238000, 公司名稱是宏麟華行股份有限公司, 統一編號是69374469.
董監事資料集 資料集的 周忠義 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 周忠義 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏麟華行股份有限公司 | 統一編號: 69374469 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏麟華行股份有限公司 | 統一編號: 69374469 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 243000 | 所代表法人: | 宏麟華行股份有限公司 | 統一編號: 69374469 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏麟華行股份有限公司 | 統一編號: 69374469 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏麟華行股份有限公司 | 統一編號: 69374469 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 243000 | 所代表法人: | 宏麟華行股份有限公司 | 統一編號: 69374469 |
[ 搜尋所有相關: 周忠義 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 69374469 | 電話號碼: 06-2637526-8 | 臺南市南區安平工業區新義南路36號 |
統一編號: 69374469 | 電話號碼: 06-2637526-8 | 臺南市南區安平工業區新義南路36號 |
[ 搜尋所有相關: 周忠義 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 199未分類其他化學製品、284照明設備及配備 | 統一編號: 69374469 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市南區彰南里新義南路36號 |
主要產品: 199未分類其他化學製品、284照明設備及配備 | 統一編號: 69374469 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市南區彰南里新義南路36號 |
[ 搜尋所有相關: 周忠義 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 宏麟華行 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 宏麟華行 ...) | 統一編號: 54555126 | 電話號碼: 06-2652108 | 臺南市南區彰南里新義南路18號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 臺南市南區彰南里新義南路36號 | 符合之產業類別: 28電力設備及配備製造業,19其他化學製品製造業 @ 109年臺南市工廠登記清冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 宏麟華行實業有限公司 | 統一編號: 54555126 @ 董監事資料集 |
統一編號: 54555126 | 電話號碼: 06-2652108 | 臺南市南區彰南里新義南路18號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
臺南市南區彰南里新義南路36號 | 符合之產業類別: 28電力設備及配備製造業,19其他化學製品製造業 @ 109年臺南市工廠登記清冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 宏麟華行實業有限公司 | 統一編號: 54555126 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 宏麟華行 ... ]
根據姓名 周忠義 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 周忠義 ...) | 追溯代號: 1311604979 | 出貨產品: 吳郭魚、白蝦 | 聯絡地址: 嘉義縣布袋鎮 @ 臺灣水產品生產追溯資訊 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 周忠義 | 機構代碼: 2R0700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里水坡32之11號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 周忠義 | 機構代碼: 2R0700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里水坡32之11號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 周忠義 | 機構代碼: 2R0700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里水坡32之11號 @ 長照B據點 |
| 電話: 02-25988825 | 公司地址: 臺北市,中山區,新生北路3段1號10樓之2 | 英文名稱: ASTOR TOURS CO., LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: @ 旅行業基本資料 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 周忠義 | 機構代碼: 2R0700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里水坡32之11號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 周忠義 | 機構代碼: 2R0700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里水坡32之11號 @ 長照ABC據點 |
追溯代號: 1311604979 | 出貨產品: 吳郭魚、白蝦 | 聯絡地址: 嘉義縣布袋鎮 @ 臺灣水產品生產追溯資訊 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 周忠義 | 機構代碼: 2R0700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里水坡32之11號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 周忠義 | 機構代碼: 2R0700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里水坡32之11號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 周忠義 | 機構代碼: 2R0700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里水坡32之11號 @ 長照B據點 |
電話: 02-25988825 | 公司地址: 臺北市,中山區,新生北路3段1號10樓之2 | 英文名稱: ASTOR TOURS CO., LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: @ 旅行業基本資料 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 周忠義 | 機構代碼: 2R0700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里水坡32之11號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-867300 | 機構負責人姓名: 周忠義 | 機構代碼: 2R0700001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 苗栗縣苑裡鎮水坡里水坡32之11號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 周忠義 ... ]
宏麟華行有限公司 | 地址: 台南市南區新義南路36號 | 電話: 06-263-7526 |
名稱 宏麟華行 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 宏麟華行)
宏麟華行實業有限公司 登記地址: 臺南市南區彰南里新義南路18號1樓 | 負責人: 周忠義 | 統編: 54555126 | 核准設立 |
宏麟華行股份有限公司 登記地址: 臺南市南區安平工業區新義南路36號 | 負責人: 周忠義 | 統編: 69374469 | 核准設立 |
姓名 周忠義 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 周忠義)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
周忠義租屋企業社 臺北市中山區新生北路3段1號10樓之2 | 周忠義 | 42431966 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104104961) |
周忠義自營計程車行 新北市新店區5?61巷13號5F | 周忠義 | 38428150 | 核准設立 - 獨資 |
都會報系股份有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段412號5樓之4 | 周忠義 | 89456185 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-10) |
弘迪企業社 臺北市士林區永平街52號4樓 | 周忠義 | 01816333 | 歇業 - 獨資 |
華爾街快報社 臺北市中正區杭州南路1段23號10樓之4 | 周忠義 | 13446357 | 歇業 - 獨資 |
都會捷運報社 臺北市中正區杭州南路1段23號10樓之4 | 周忠義 | 14343153 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084101280) |
周忠義租屋企業社 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段1號10樓之2 | 負責人: 周忠義 | 統編: 42431966 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104104961) |
周忠義自營計程車行 登記地址: 新北市新店區5?61巷13號5F | 負責人: 周忠義 | 統編: 38428150 | 核准設立 - 獨資 |
都會報系股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段412號5樓之4 | 負責人: 周忠義 | 統編: 89456185 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-10) |
弘迪企業社 登記地址: 臺北市士林區永平街52號4樓 | 負責人: 周忠義 | 統編: 01816333 | 歇業 - 獨資 |
華爾街快報社 登記地址: 臺北市中正區杭州南路1段23號10樓之4 | 負責人: 周忠義 | 統編: 13446357 | 歇業 - 獨資 |
都會捷運報社 登記地址: 臺北市中正區杭州南路1段23號10樓之4 | 負責人: 周忠義 | 統編: 14343153 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1084101280) |
[ 查詢所有 周忠義 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
|