曾俊維
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾俊維的職稱是董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是漢克維資訊有限公司, 統一編號是69446718.
無其他 漢克維資訊 資料。
[ 搜尋所有 漢克維資訊 ... ]
根據姓名 曾俊維 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 曾俊維 ...) | (中華民國)20%實驗劇坊 | 活動起始日期: 2024/04/12 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)20%實驗劇坊 | 活動起始日期: 2024/04/12 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 久古力室內裝修工程股份有限公司 | 統一編號: 93623045 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 同人旺企業有限公司 | 統一編號: 93681071 @ 董監事資料集 |
(中華民國)20%實驗劇坊 | 活動起始日期: 2024/04/12 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)20%實驗劇坊 | 活動起始日期: 2024/04/12 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 久古力室內裝修工程股份有限公司 | 統一編號: 93623045 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 同人旺企業有限公司 | 統一編號: 93681071 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 曾俊維 ... ]
名稱 漢克維資訊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 漢克維資訊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
漢克維資訊有限公司 新北市淡水區新民街1段1號7樓 | 曾俊維 | 69446718 | 核准設立 |
漢克維資訊有限公司 登記地址: 新北市淡水區新民街1段1號7樓 | 負責人: 曾俊維 | 統編: 69446718 | 核准設立 |
姓名 曾俊維 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 曾俊維)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
俊維商行 屏東縣屏東市瑞光里民生路61之4號 | 曾俊維 | 81935748 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11117972200) |
俊維健康養生館 南投縣埔里鎮枇杷里和平東路149號1樓 | 曾俊維 | 26825154 | 核准設立 - 獨資 |
俊風國際有限公司 彰化縣彰化市孝德街16號2樓 | 曾俊維 | 54799191 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-08) |
价兆工程行 南投縣竹山鎮下坪里大忠路五○三號一樓﹝僅供辦公室使用、現場不得堆棧﹞ | 曾俊維 | 19263615 | 歇業 - 獨資 |
亞益資訊股份有限公司 新北市土城區明德路1段221巷10號 | 曾俊維 | 54017605 | 解散 (核准解散日期: 2015-07-03) |
國祥有機肥料行 南投縣國姓鄉大石村昌榮巷56號 | 曾俊維 | 72570991 | 核准設立 - 獨資 |
大旗尾企業社 宜蘭縣五結鄉大吉村大吉五路61巷18弄31號一樓 | 曾俊維 | 72628425 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060902610) |
俊維商行 登記地址: 屏東縣屏東市瑞光里民生路61之4號 | 負責人: 曾俊維 | 統編: 81935748 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11117972200) |
俊維健康養生館 登記地址: 南投縣埔里鎮枇杷里和平東路149號1樓 | 負責人: 曾俊維 | 統編: 26825154 | 核准設立 - 獨資 |
俊風國際有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市孝德街16號2樓 | 負責人: 曾俊維 | 統編: 54799191 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-08) |
价兆工程行 登記地址: 南投縣竹山鎮下坪里大忠路五○三號一樓﹝僅供辦公室使用、現場不得堆棧﹞ | 負責人: 曾俊維 | 統編: 19263615 | 歇業 - 獨資 |
亞益資訊股份有限公司 登記地址: 新北市土城區明德路1段221巷10號 | 負責人: 曾俊維 | 統編: 54017605 | 解散 (核准解散日期: 2015-07-03) |
國祥有機肥料行 登記地址: 南投縣國姓鄉大石村昌榮巷56號 | 負責人: 曾俊維 | 統編: 72570991 | 核准設立 - 獨資 |
大旗尾企業社 登記地址: 宜蘭縣五結鄉大吉村大吉五路61巷18弄31號一樓 | 負責人: 曾俊維 | 統編: 72628425 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060902610) |
[ 查詢所有 曾俊維 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
|