洪燕妮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪燕妮的職稱是董事長, 持有股份數是10000, 公司名稱是科智享股份有限公司, 統一編號是69521321.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 科智享股份有限公司 | 統一編號: 69521321 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 科智享股份有限公司 | 統一編號: 69521321 |
[ 搜尋所有相關: 洪燕妮 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 69521321 | 電話號碼: 03-4936359 | 新北市中和區板南路661號16樓 |
統一編號: 69521321 | 電話號碼: 03-4936359 | 新北市中和區板南路661號16樓 |
[ 搜尋所有相關: 洪燕妮 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 洪燕妮 ...) | 食品業者登錄字號: H-169521321-00001-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 69521321 | 桃園市楊梅區中山路125巷12號 |
| 食品業者登錄字號: F-169521321-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 69521321 | 新北市中和區板南路661號16樓 |
食品業者登錄字號: H-169521321-00001-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 69521321 | 桃園市楊梅區中山路125巷12號 |
食品業者登錄字號: F-169521321-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 69521321 | 新北市中和區板南路661號16樓 |
[ 搜尋所有相關: 洪燕妮 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 科智享 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 科智享 ...) | (中華民國)徐淑鈺 | 活動起始日期: 2024/01/03 | 活動結束日期: 2024/04/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)徐淑鈺 | 活動起始日期: 2024/01/03 | 活動結束日期: 2024/04/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)洪燕妮 | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/03/20 | 折扣資訊: 須先報名(費用含講師費、花材費、好窩特製下午茶) @ 講座資訊 |
| (中華民國)洪燕妮 | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/03/20 | 折扣資訊: 須先報名(費用含講師費、花材費、好窩特製下午茶) @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 320149 | 所代表法人: 科智享股份有限公司 | 台灣醫智股份有限公司 | 統一編號: 50770720 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)丁寶珠 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁寶珠 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)徐淑鈺 | 活動起始日期: 2024/01/03 | 活動結束日期: 2024/04/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)徐淑鈺 | 活動起始日期: 2024/01/03 | 活動結束日期: 2024/04/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)洪燕妮 | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/03/20 | 折扣資訊: 須先報名(費用含講師費、花材費、好窩特製下午茶) @ 講座資訊 |
(中華民國)洪燕妮 | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/03/20 | 折扣資訊: 須先報名(費用含講師費、花材費、好窩特製下午茶) @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 320149 | 所代表法人: 科智享股份有限公司 | 台灣醫智股份有限公司 | 統一編號: 50770720 @ 董監事資料集 |
(中華民國)丁寶珠 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁寶珠 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 科智享 ... ]
根據姓名 洪燕妮 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 洪燕妮 ...) | (中華民國)丁寶珠;(中華民國)呂秀娟 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 1.保證金在報名時繳交。上課滿60小時以上,課程結束後退還保證金。
2.材料費於上課第一天收取。
匯款資料
戶名:台灣身心健康與藝術教育推廣協會洪燕妮
銀行:彰化銀行立德分行 (009)
... @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)丁寶珠;(中華民國)呂秀娟 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/25 @ 文化部研習課程 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 354236 | 所代表法人: | 台灣醫智股份有限公司 | 統一編號: 50770720 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)台灣身心健康與藝術教育推廣協會 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: 報名後兩天內請匯款,費用含材料費、午餐費、保險費。
匯款資料:
戶名:台灣身心健康與藝術教育推廣協會洪燕妮
銀行:彰化銀行立德分行(009)
帳號:5463-0123-559000 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)台灣身心健康與藝術教育推廣協會 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: 報名後兩天內請匯款,費用含材料費、午餐費、保險費。
匯款資料:
戶名:台灣身心健康與藝術教育推廣協會洪燕妮
銀行:彰化銀行立德分行(009)
帳號:5463-0123-559000 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)丁寶珠;(中華民國)呂秀娟 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 1.保證金在報名時繳交。上課滿60小時以上,課程結束後退還保證金。
2.材料費於上課第一天收取。
匯款資料
戶名:台灣身心健康與藝術教育推廣協會洪燕妮
銀行:彰化銀行立德分行 (009)
... @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)丁寶珠;(中華民國)呂秀娟 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/25 @ 文化部研習課程 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 354236 | 所代表法人: | 台灣醫智股份有限公司 | 統一編號: 50770720 @ 董監事資料集 |
(中華民國)台灣身心健康與藝術教育推廣協會 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: 報名後兩天內請匯款,費用含材料費、午餐費、保險費。
匯款資料:
戶名:台灣身心健康與藝術教育推廣協會洪燕妮
銀行:彰化銀行立德分行(009)
帳號:5463-0123-559000 @ 展覽資訊 |
(中華民國)台灣身心健康與藝術教育推廣協會 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: 報名後兩天內請匯款,費用含材料費、午餐費、保險費。
匯款資料:
戶名:台灣身心健康與藝術教育推廣協會洪燕妮
銀行:彰化銀行立德分行(009)
帳號:5463-0123-559000 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 洪燕妮 ... ]
名稱 科智享 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 科智享)
科智享股份有限公司 登記地址: 新北市中和區板南路661號16樓 | 負責人: 洪燕妮 | 統編: 69521321 | 核准設立 |
科智享股份有限公司楊梅分店 登記地址: 桃園市楊梅區紅梅里中山路125巷12號 | 統編: 91391759 |
科智享股份有限公司三重分店 登記地址: 新北市三重區光輝里正義南路68巷3號 | 統編: 95073848 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
|