陳莉茵
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳莉茵的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是姐妹貿易有限公司, 統一編號是69564685.
| 統一編號: 69564685 | 電話號碼: 03-3787058 | 桃園市八德區大勇里忠勇一街33號5樓 |
統一編號: 69564685 | 電話號碼: 03-3787058 | 桃園市八德區大勇里忠勇一街33號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳莉茵 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: H-169564685-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 69564685 | 桃園市八德區大勇里忠勇一街33號5樓 |
食品業者登錄字號: H-169564685-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 69564685 | 桃園市八德區大勇里忠勇一街33號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳莉茵 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 姐妹貿易 資料。
[ 搜尋所有 姐妹貿易 ... ]
根據姓名 陳莉茵 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳莉茵 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-28711625 | 機構負責人姓名: 陳莉茵 | 機構代碼: A10100106 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市北投區永欣里013鄰石牌路2段317號1~2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/19 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28747739 | 機構負責人姓名: 陳莉茵 | 機構代碼: A10100152 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市北投區永和里007鄰行義路105號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/19 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28711625 | 機構負責人姓名: 陳莉茵 | 機構代碼: A10100106 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市北投區永欣里013鄰石牌路2段317號1~2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-28747739 | 機構負責人姓名: 陳莉茵 | 機構代碼: A10100152 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市北投區永和里007鄰行義路105號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-28711625 | 機構負責人姓名: 陳莉茵 | 機構代碼: A10100106 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市北投區永欣里013鄰石牌路2段317號1~2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/19 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28747739 | 機構負責人姓名: 陳莉茵 | 機構代碼: A10100152 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市北投區永和里007鄰行義路105號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/19 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28711625 | 機構負責人姓名: 陳莉茵 | 機構代碼: A10100106 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市北投區永欣里013鄰石牌路2段317號1~2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-28747739 | 機構負責人姓名: 陳莉茵 | 機構代碼: A10100152 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市北投區永和里007鄰行義路105號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-28711625 | 機構負責人姓名: 陳莉茵 | 機構代碼: A10100106 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市北投區永欣里013鄰石牌路2段317號1~2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/19 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28747739 | 機構負責人姓名: 陳莉茵 | 機構代碼: A10100152 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市北投區永和里007鄰行義路105號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/19 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28711625 | 機構負責人姓名: 陳莉茵 | 機構代碼: A10100106 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市北投區永欣里013鄰石牌路2段317號1~2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-28747739 | 機構負責人姓名: 陳莉茵 | 機構代碼: A10100152 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市北投區永和里007鄰行義路105號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-28711625 | 機構負責人姓名: 陳莉茵 | 機構代碼: A10100106 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市北投區永欣里013鄰石牌路2段317號1~2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/19 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28747739 | 機構負責人姓名: 陳莉茵 | 機構代碼: A10100152 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市北投區永和里007鄰行義路105號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/19 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28711625 | 機構負責人姓名: 陳莉茵 | 機構代碼: A10100106 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市北投區永欣里013鄰石牌路2段317號1~2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-28747739 | 機構負責人姓名: 陳莉茵 | 機構代碼: A10100152 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市北投區永和里007鄰行義路105號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 陳莉茵 ... ]
名稱 姐妹貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 姐妹貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
姐妹貿易有限公司 桃園市八德區大勇里忠勇一街33號5樓 | 陳莉茵 | 69564685 | 核准設立 |
姐妹貿易有限公司 登記地址: 桃園市八德區大勇里忠勇一街33號5樓 | 負責人: 陳莉茵 | 統編: 69564685 | 核准設立 |
姓名 陳莉茵 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 陳莉茵)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
媚莉精品店 新北市蘆洲區中華街16號1樓 | 陳莉茵 | 67801584 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088121417) |
瑞盈電信工程行 新北市三峽區和平街79巷15號(1樓) | 陳莉茵 | 09862773 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108177149) |
龐詳精密機械有限公司 新竹縣湖口鄉湖鏡村美城路300巷40號 | 陳莉茵 | 53156213 | 核准設立 |
晶華貿易行 臺北市萬華區貴陽街2段164巷51號2樓 | 陳莉茵 | 83939018 | 歇業 - 獨資 |
媚莉精品店 登記地址: 新北市蘆洲區中華街16號1樓 | 負責人: 陳莉茵 | 統編: 67801584 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088121417) |
瑞盈電信工程行 登記地址: 新北市三峽區和平街79巷15號(1樓) | 負責人: 陳莉茵 | 統編: 09862773 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108177149) |
龐詳精密機械有限公司 登記地址: 新竹縣湖口鄉湖鏡村美城路300巷40號 | 負責人: 陳莉茵 | 統編: 53156213 | 核准設立 |
晶華貿易行 登記地址: 臺北市萬華區貴陽街2段164巷51號2樓 | 負責人: 陳莉茵 | 統編: 83939018 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
|