李心渝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李心渝的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是愛派有限公司, 統一編號是69618177.
| 統一編號: 69618177 | 電話號碼: 03-3377188 | 桃園市桃園區永安里力行路5號7樓之2 |
統一編號: 69618177 | 電話號碼: 03-3377188 | 桃園市桃園區永安里力行路5號7樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 李心渝 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 愛派 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 愛派 ...) | 開放時間緊急連絡電話: 置放於仁愛派出所勤區櫃旁 | AED地點描述: 置放於仁愛派出所勤區櫃旁 | 周一至周五起: 00:00:00 | 周一至周五迄: 23:59:00 | 桃園市中壢區功學路112號 @ AED位置資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/08/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/08/09 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/16 @ 文化部研習課程 |
| 英文品名: APS Metal Plate & Screw System | 許可證字號: 衛署醫器製字第003129號 | 有效日期: 2025/10/28 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本。效能變更:詳如中文仿單核定本 (原99.11.15, 100.7.12, 102.12.5, 103.1.29, 103.4.25, 103.8.1, 103.8.29及103.9... | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 增加規格,詳如中文仿單核定本(原105年3月7日、105年10月25日及105年11月2日核准之仿單、標籤核定本予以回收作廢) ,以下空白。規格變更、增加規格:詳如中文仿單核定本(原106年3月14日... | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 愛派司生技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
開放時間緊急連絡電話: 置放於仁愛派出所勤區櫃旁 | AED地點描述: 置放於仁愛派出所勤區櫃旁 | 周一至周五起: 00:00:00 | 周一至周五迄: 23:59:00 | 桃園市中壢區功學路112號 @ AED位置資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/08/19 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/08/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/08/09 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/12/16 @ 文化部研習課程 |
英文品名: APS Metal Plate & Screw System | 許可證字號: 衛署醫器製字第003129號 | 有效日期: 2025/10/28 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 詳如中文仿單核定本。效能變更:詳如中文仿單核定本 (原99.11.15, 100.7.12, 102.12.5, 103.1.29, 103.4.25, 103.8.1, 103.8.29及103.9... | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 增加規格,詳如中文仿單核定本(原105年3月7日、105年10月25日及105年11月2日核准之仿單、標籤核定本予以回收作廢) ,以下空白。規格變更、增加規格:詳如中文仿單核定本(原106年3月14日... | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 愛派司生技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 愛派 ... ]
根據姓名 李心渝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李心渝 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李心渝 ... ]
名稱 愛派 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 愛派)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
舊愛派派工坊 高雄市苓雅區正義路172巷6號1樓 | 謝景安 | 91934923 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11261421600) |
愛派司生技股份有限公司 新北市中和區橋和路21號3樓 | 李泗銘 | 24461404 | 核准設立 |
愛派對企業社 臺北市中正區館前路20號5樓 | 黃素琴 | 25988910 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124101847) |
我愛派對國際有限公司 高雄市新興區七賢一路537號2樓 | 邱婉琪 | 27206201 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-06) |
指愛派對藝術美甲工作室 臺北市萬華區成都路10巷13號公有西門市場6號攤位 | 羅鴻隆 | 48868281 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094109361) |
愛派有限公司 桃園市桃園區永安里力行路5號7樓之2 | 李心渝 | 69618177 | 核准設立 |
香港商愛派遊戲股份有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段482號16樓之3 | 莊偊暄 | 83017822 | 核准登記 |
愛派特生技有限公司 臺中市大雅區西寶里雅潭路三段595號1樓 | 邱順旺 | 90237435 | 核准設立 |
舊愛派派工坊 登記地址: 高雄市苓雅區正義路172巷6號1樓 | 負責人: 謝景安 | 統編: 91934923 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11261421600) |
愛派司生技股份有限公司 登記地址: 新北市中和區橋和路21號3樓 | 負責人: 李泗銘 | 統編: 24461404 | 核准設立 |
愛派對企業社 登記地址: 臺北市中正區館前路20號5樓 | 負責人: 黃素琴 | 統編: 25988910 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124101847) |
我愛派對國際有限公司 登記地址: 高雄市新興區七賢一路537號2樓 | 負責人: 邱婉琪 | 統編: 27206201 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-06) |
指愛派對藝術美甲工作室 登記地址: 臺北市萬華區成都路10巷13號公有西門市場6號攤位 | 負責人: 羅鴻隆 | 統編: 48868281 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094109361) |
愛派有限公司 登記地址: 桃園市桃園區永安里力行路5號7樓之2 | 負責人: 李心渝 | 統編: 69618177 | 核准設立 |
香港商愛派遊戲股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段482號16樓之3 | 負責人: 莊偊暄 | 統編: 83017822 | 核准登記 |
愛派特生技有限公司 登記地址: 臺中市大雅區西寶里雅潭路三段595號1樓 | 負責人: 邱順旺 | 統編: 90237435 | 核准設立 |
[ 查詢所有 愛派 ... ]
姓名 李心渝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 李心渝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
莎菈服飾店 臺南市永康區五王里中山東路102號1樓 | 李心渝 | 10114235 | 歇業 - 獨資 |
愷特實業社 臺南市南區建南里中華南路2段211巷9號1樓 | 李心渝 | 36829720 | 歇業 - 獨資 |
愷特實業社 臺南市南區建南里中華南路2段211巷9號1樓 | 李心渝 | 37561313 | 歇業 - 獨資 |
香氛喵有限公司 新北市三重區興華街12號 | 李心渝 | 90302456 | 核准設立 |
莎菈服飾店 登記地址: 臺南市永康區五王里中山東路102號1樓 | 負責人: 李心渝 | 統編: 10114235 | 歇業 - 獨資 |
愷特實業社 登記地址: 臺南市南區建南里中華南路2段211巷9號1樓 | 負責人: 李心渝 | 統編: 36829720 | 歇業 - 獨資 |
愷特實業社 登記地址: 臺南市南區建南里中華南路2段211巷9號1樓 | 負責人: 李心渝 | 統編: 37561313 | 歇業 - 獨資 |
香氛喵有限公司 登記地址: 新北市三重區興華街12號 | 負責人: 李心渝 | 統編: 90302456 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 訊翔科技有限公司 | 統一編號: 12946848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 270000 | 所代表法人: | 便利通裝潢股份有限公司 | 統一編號: 12950624 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 270000 | 所代表法人: | 便利通裝潢股份有限公司 | 統一編號: 12950624 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣捷太格特電子股份有限公司 | 統一編號: 12957062 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: 美商康泰納仕亞太股份有限公司 | 康泰納仕綜合媒體事業有限公司 | 統一編號: 12959483 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13645112 | 所代表法人: 勝創科技股份有限公司 | 協泰國際股份有限公司 | 統一編號: 12964423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 嘉泰企業股份有限公司 | 明篁股份有限公司 | 統一編號: 12966484 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 嘉泰企業股份有限公司 | 明篁股份有限公司 | 統一編號: 12966484 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 嘉泰企業股份有限公司 | 明篁股份有限公司 | 統一編號: 12966484 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 嘉泰企業股份有限公司 | 明篁股份有限公司 | 統一編號: 12966484 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 95000 | 所代表法人: | 考選社股份有限公司 | 統一編號: 12978756 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 考選社股份有限公司 | 統一編號: 12978756 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 訊翔科技有限公司 | 統一編號: 12946848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 270000 | 所代表法人: | 便利通裝潢股份有限公司 | 統一編號: 12950624 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 270000 | 所代表法人: | 便利通裝潢股份有限公司 | 統一編號: 12950624 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣捷太格特電子股份有限公司 | 統一編號: 12957062 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: 美商康泰納仕亞太股份有限公司 | 康泰納仕綜合媒體事業有限公司 | 統一編號: 12959483 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13645112 | 所代表法人: 勝創科技股份有限公司 | 協泰國際股份有限公司 | 統一編號: 12964423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 嘉泰企業股份有限公司 | 明篁股份有限公司 | 統一編號: 12966484 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 嘉泰企業股份有限公司 | 明篁股份有限公司 | 統一編號: 12966484 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 嘉泰企業股份有限公司 | 明篁股份有限公司 | 統一編號: 12966484 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 嘉泰企業股份有限公司 | 明篁股份有限公司 | 統一編號: 12966484 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 95000 | 所代表法人: | 考選社股份有限公司 | 統一編號: 12978756 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 考選社股份有限公司 | 統一編號: 12978756 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 頡達投資股份有限公司 | 統一編號: 12987100 |
|