林永明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林永明的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是正德金屬有限公司, 統一編號是69635210.
無其他 正德金屬 資料。
[ 搜尋所有 正德金屬 ... ]
根據姓名 林永明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林永明 ...) | (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 作者: 林永明著作 | 出版機構: 網迅雲端 | 版次: | 預訂出版日: 112/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 64 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-6740-67-1 (精裝, NT$1600, 64面, 30X30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 永元兆科技國際有限公司 | 統一編號: 53771717 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 22800000 | 所代表法人: | 明欣營造有限公司 | 統一編號: 84201543 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-981029 | 機構負責人姓名: 林永明 | 機構代碼: B20400060 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市中壢區中央西路二段80號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-981029 | 機構負責人姓名: 林永明 | 機構代碼: B20400060 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市中壢區中央西路二段80號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-981029 | 機構負責人姓名: 林永明 | 機構代碼: B20400060 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市中壢區中央西路二段80號 @ 長照B據點 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
作者: 林永明著作 | 出版機構: 網迅雲端 | 版次: | 預訂出版日: 112/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 64 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-6740-67-1 (精裝, NT$1600, 64面, 30X30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 永元兆科技國際有限公司 | 統一編號: 53771717 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 22800000 | 所代表法人: | 明欣營造有限公司 | 統一編號: 84201543 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-981029 | 機構負責人姓名: 林永明 | 機構代碼: B20400060 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市中壢區中央西路二段80號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-981029 | 機構負責人姓名: 林永明 | 機構代碼: B20400060 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市中壢區中央西路二段80號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/29 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-981029 | 機構負責人姓名: 林永明 | 機構代碼: B20400060 | 機構種類: B2 | 地址全址: 桃園市中壢區中央西路二段80號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 林永明 ... ]
名稱 正德金屬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 正德金屬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正德金屬有限公司 桃園市桃園區中平里宏昌六街76號1樓 | 林永明 | 69635210 | 核准設立 |
正德金屬有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中平里宏昌六街76號1樓 | 負責人: 林永明 | 統編: 69635210 | 核准設立 |
姓名 林永明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林永明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林永明自營計程車行 臺南市南區明亮里大成路2段177巷28弄10號1樓 | 林永明 | 69755489 | 歇業 - 獨資 |
林記林永明自營計程車行 臺北市南港區忠孝東路6段169號3樓 | 林永明 | 05430015 | 核准設立 - 獨資 |
永元兆科技國際有限公司 臺北市大同區重慶北路3段191巷6號1樓 | 林永明 | 53771717 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-22) |
林永明自營計程車行 臺北市內湖區麗山街198號4樓 | 林永明 | 04818200 | 歇業 - 獨資 |
明欣營造有限公司 嘉義市西區湖內里7鄰南京路109號1樓 | 林永明 | 84201543 | 核准設立 |
廣田商店 金門縣烈嶼鄉林湖村東林20之1號 | 林永明 | 31745440 | 核准設立 - 獨資 |
鄉村服飾企業有限公司 臺北市士林區文林路150號 | 林永明 | 31154850 | 核准設立 |
永昇乾洗店 新北市板橋區田單街43號1樓 | 林永明 | 01874163 | 歇業 - 獨資 |
林永明自營計程車行 登記地址: 臺南市南區明亮里大成路2段177巷28弄10號1樓 | 負責人: 林永明 | 統編: 69755489 | 歇業 - 獨資 |
林記林永明自營計程車行 登記地址: 臺北市南港區忠孝東路6段169號3樓 | 負責人: 林永明 | 統編: 05430015 | 核准設立 - 獨資 |
永元兆科技國際有限公司 登記地址: 臺北市大同區重慶北路3段191巷6號1樓 | 負責人: 林永明 | 統編: 53771717 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-22) |
林永明自營計程車行 登記地址: 臺北市內湖區麗山街198號4樓 | 負責人: 林永明 | 統編: 04818200 | 歇業 - 獨資 |
明欣營造有限公司 登記地址: 嘉義市西區湖內里7鄰南京路109號1樓 | 負責人: 林永明 | 統編: 84201543 | 核准設立 |
廣田商店 登記地址: 金門縣烈嶼鄉林湖村東林20之1號 | 負責人: 林永明 | 統編: 31745440 | 核准設立 - 獨資 |
鄉村服飾企業有限公司 登記地址: 臺北市士林區文林路150號 | 負責人: 林永明 | 統編: 31154850 | 核准設立 |
永昇乾洗店 登記地址: 新北市板橋區田單街43號1樓 | 負責人: 林永明 | 統編: 01874163 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林永明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|