鄭維逸
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭維逸的職稱是監察人, 持有股份數是1120, 公司名稱是真明股份有限公司, 統一編號是69657109.
| 公司名稱: 真明股份有限公司 | 到職日期: 0951025 | 統一編號: 69657109 |
公司名稱: 真明股份有限公司 | 到職日期: 0951025 | 統一編號: 69657109 |
[ 搜尋所有相關: 鄭維逸 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 真明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 真明 ...) | | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| 活動類型: 活動 | 付費方式: 免費 | 開始時間: 2023-10-28 09:00:00 | 結束時間: 2023-10-29 17:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 士林區中山北路七段127號 | 地點名稱: 沃田旅店 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 聯絡方式: (02)2505-6789#5153 | 是否收費: N | 活動地點: 士林區中山北路七段127號(沃田旅店) | 開始日期: 20231028 | 結束日期: 20231029 | 發起單位: 陳小姐 | 主辦單位: 教育部青年發展署|創創大學堂 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 腔調: 詔安 | 分類: 人體 | 客家音標: ziu^kudˊ | 華語辭義: 酒窩 | 客語例句: 佢阿弟面頰有酒窟真明顯真得人惜。 @ 客家委員會客語辭彙(已不適用) |
| | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 真明國際興業有限公司 | 統一編號: 84909168 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 54692254 | 電話號碼: 09-28676276 | 新北市土城區明德路2段197號14樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 06991529 | 電話號碼: 07-5590031 | 高雄市左營區富民路458號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
活動類型: 活動 | 付費方式: 免費 | 開始時間: 2023-10-28 09:00:00 | 結束時間: 2023-10-29 17:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 士林區中山北路七段127號 | 地點名稱: 沃田旅店 @ 新創圓夢網活動看板 |
聯絡方式: (02)2505-6789#5153 | 是否收費: N | 活動地點: 士林區中山北路七段127號(沃田旅店) | 開始日期: 20231028 | 結束日期: 20231029 | 發起單位: 陳小姐 | 主辦單位: 教育部青年發展署|創創大學堂 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
腔調: 詔安 | 分類: 人體 | 客家音標: ziu^kudˊ | 華語辭義: 酒窩 | 客語例句: 佢阿弟面頰有酒窟真明顯真得人惜。 @ 客家委員會客語辭彙(已不適用) |
| 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 真明國際興業有限公司 | 統一編號: 84909168 @ 董監事資料集 |
統一編號: 54692254 | 電話號碼: 09-28676276 | 新北市土城區明德路2段197號14樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 06991529 | 電話號碼: 07-5590031 | 高雄市左營區富民路458號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 真明 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 新東興工業股份有限公司 | 統一編號: 58026133 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 新東興工業股份有限公司 | 統一編號: 58026133 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄭維逸 ... ]
真明眼科診所 | 地址: 台中市南區美村南路177號 | 電話: 04-2261-9908 |
真明道場 | 地址: 台北市中山區興安街42號4樓 | 電話: 02-2506-1918 |
真明企業社 | 地址: 81366 高雄市左營區富民路458號 | 電話: 07-559-0031 |
真明電腦影像 | 地址: 高雄市左營區富民路458號 | 電話: 07-345-0891 |
真明照相錄影 | 地址: 台中市沙鹿區中棲路281號之3 | 電話: 04-2662-5412 |
真明照相舘 | 地址: 苗栗縣後龍鎮中北街67號 | 電話: 037-722-766 |
天理教真明彰化教會 | 地址: 彰化縣彰化市中山路二段67巷7號 | 電話: 04-728-5780 |
天理教真明新營教會 | 地址: 台南市新營區東興六街105號 | 電話: 06-632-5744 |
名稱 真明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 真明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
真明國際企業有限公司 新北市土城區明德路2段197號14樓 | 劉尤眞 | 54692254 | 核准設立 |
真明國際興業有限公司 臺北市萬華區萬大路90巷20號2樓 | 楊真玲 | 84909168 | 核准設立 |
真明企業社 高雄市左營區富民路458號1樓 | 賴炎明 | 06991529 | 核准設立 - 獨資 |
真明麗企業有限公司 新北市汐止區汐萬路2段122巷14號 | 鄭建文 | 89536603 | 核准設立 |
真明白股份有限公司 臺北市內湖區民權東路6段13之23號4樓 | 張棟樑 | 90214806 | 核准設立 |
真明攝影社 臺中市沙鹿區竹林里福田北街112巷3號1樓 | 陳宮梅 | 56643928 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090868925) |
真明商行 新北市林口區竹林路21號(1樓) | 蔡侑儒 | 87480033 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1128166736) |
真明資訊電腦社 苗栗縣大湖鄉明湖村中原路87號 | 鄭明輝 | 25225553 | 歇業 - 獨資 |
真明國際企業有限公司 登記地址: 新北市土城區明德路2段197號14樓 | 負責人: 劉尤眞 | 統編: 54692254 | 核准設立 |
真明國際興業有限公司 登記地址: 臺北市萬華區萬大路90巷20號2樓 | 負責人: 楊真玲 | 統編: 84909168 | 核准設立 |
真明企業社 登記地址: 高雄市左營區富民路458號1樓 | 負責人: 賴炎明 | 統編: 06991529 | 核准設立 - 獨資 |
真明麗企業有限公司 登記地址: 新北市汐止區汐萬路2段122巷14號 | 負責人: 鄭建文 | 統編: 89536603 | 核准設立 |
真明白股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段13之23號4樓 | 負責人: 張棟樑 | 統編: 90214806 | 核准設立 |
真明攝影社 登記地址: 臺中市沙鹿區竹林里福田北街112巷3號1樓 | 負責人: 陳宮梅 | 統編: 56643928 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090868925) |
真明商行 登記地址: 新北市林口區竹林路21號(1樓) | 負責人: 蔡侑儒 | 統編: 87480033 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1128166736) |
真明資訊電腦社 登記地址: 苗栗縣大湖鄉明湖村中原路87號 | 負責人: 鄭明輝 | 統編: 25225553 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 真明 ... ]
姓名 鄭維逸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鄭維逸)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
伍柒伍柒通訊行 臺南市北區大港里中華北路1段150號1樓 | 鄭維逸 | 85605439 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100045338) |
伍柒伍柒通訊行 登記地址: 臺南市北區大港里中華北路1段150號1樓 | 負責人: 鄭維逸 | 統編: 85605439 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100045338) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
|