湯秋英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名湯秋英的職稱是監察人, 持有股份數是2040000, 公司名稱是立暉股份有限公司, 統一編號是69698191.
董監事資料集 資料集的 湯秋英 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 湯秋英 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 115000 | 所代表法人: | 立暉股份有限公司 | 統一編號: 69698191 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 115000 | 所代表法人: | 立暉股份有限公司 | 統一編號: 69698191 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 立暉股份有限公司 | 統一編號: 69698191 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 115000 | 所代表法人: | 立暉股份有限公司 | 統一編號: 69698191 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 115000 | 所代表法人: | 立暉股份有限公司 | 統一編號: 69698191 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 立暉股份有限公司 | 統一編號: 69698191 |
[ 搜尋所有相關: 湯秋英 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 69698191 | 電話號碼: 06-5702181 | 臺南市東區東門路3段319號2樓之1 |
統一編號: 69698191 | 電話號碼: 06-5702181 | 臺南市東區東門路3段319號2樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 湯秋英 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 立暉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 立暉 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/09/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/09/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200915 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2672577 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇德里崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20200615 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2672577 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇德里崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/09/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/09/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200915 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2672577 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇德里崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20200615 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2672577 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇德里崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 立暉 ... ]
根據姓名 湯秋英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 湯秋英 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 惠通投資股份有限公司 | 統一編號: 16934858 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2470320 | 所代表法人: | 惠光投資股份有限公司 | 統一編號: 16935110 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 東尼投資股份有限公司 | 統一編號: 16956114 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 東強投資股份有限公司 | 統一編號: 16957845 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 綠穗精緻農產股份有限公司 | 統一編號: 54572510 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 108 | 所代表法人: | 惠光貿易股份有限公司 | 統一編號: 68689005 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15343113 | 所代表法人: 惠光投資股份有限公司 | 惠光股份有限公司 | 統一編號: 69546202 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 惠通生物科技股份有限公司 | 統一編號: 86983331 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 惠通投資股份有限公司 | 統一編號: 16934858 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2470320 | 所代表法人: | 惠光投資股份有限公司 | 統一編號: 16935110 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 東尼投資股份有限公司 | 統一編號: 16956114 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 東強投資股份有限公司 | 統一編號: 16957845 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 綠穗精緻農產股份有限公司 | 統一編號: 54572510 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 108 | 所代表法人: | 惠光貿易股份有限公司 | 統一編號: 68689005 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15343113 | 所代表法人: 惠光投資股份有限公司 | 惠光股份有限公司 | 統一編號: 69546202 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 惠通生物科技股份有限公司 | 統一編號: 86983331 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 湯秋英 ... ]
私立立暉數位學苑文理技藝短期補習班 | 地址: 花蓮縣鳳林鎮仁盛路49號 | 電話: 03-876-4996 |
立暉食品有限公司 | 地址: 宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段395號 | 電話: 03-995-5127 |
立暉蘭園 | 地址: 台南市安南區北安路二段618號 | 電話: 06-256-3481 |
立暉機車行 | 地址: 台中市石岡區豐勢路111號 | 電話: 04-2581-6949 |
立暉音響電器行 | 地址: 台南市安南區海佃路一段334號 | 電話: 06-258-1414 |
立暉機電廠有限公司 | 地址: 桃園市龜山區樂善村9鄰31號之3 | 電話: 03-397-5360 |
立暉行 | 地址: 台南市東區慶東街42號 | 電話: 06-275-1958 |
立暉企業有限公司 | 地址: 屏東縣屏東市和生路一段851巷133弄46號 | 電話: 08-755-2020 |
名稱 立暉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 立暉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
立暉清潔企業社 臺東縣臺東市卑南里更生北路129之1號一樓 | 李健暉 | 89027517 | 核准設立 - 獨資 |
立暉漁產商行 新北市淡水區新民街23號6樓 | 許琨暉 | 98884568 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128180765) |
立暉企業社 臺中市大里區新仁里立仁路95巷27號1樓 | 何炎城 | 93360161 | 核准設立 - 獨資 |
立暉蘭園 臺南市安南區頂安里北安路2段550號1樓 | 陳立偉 | 25783304 | 核准設立 - 獨資 |
立暉興業有限公司 桃園市蘆竹區上興里大竹一街222號(1樓) | 方凱立 | 27813748 | 核准設立 |
立暉投資有限公司 臺北市中山區松江路170巷17之1號1樓 | 林立群 | 85069319 | 核准設立 |
立暉精準生醫股份有限公司 臺北市北投區吉利街123巷8弄1號1樓 | 吳煥彬 | 90602854 | 核准設立 |
立暉機車行 臺北市大安區新生南路2段82之1號1樓 | 李茂信 | 05165655 | 核准設立 - 獨資 |
立暉清潔企業社 登記地址: 臺東縣臺東市卑南里更生北路129之1號一樓 | 負責人: 李健暉 | 統編: 89027517 | 核准設立 - 獨資 |
立暉漁產商行 登記地址: 新北市淡水區新民街23號6樓 | 負責人: 許琨暉 | 統編: 98884568 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128180765) |
立暉企業社 登記地址: 臺中市大里區新仁里立仁路95巷27號1樓 | 負責人: 何炎城 | 統編: 93360161 | 核准設立 - 獨資 |
立暉蘭園 登記地址: 臺南市安南區頂安里北安路2段550號1樓 | 負責人: 陳立偉 | 統編: 25783304 | 核准設立 - 獨資 |
立暉興業有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區上興里大竹一街222號(1樓) | 負責人: 方凱立 | 統編: 27813748 | 核准設立 |
立暉投資有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路170巷17之1號1樓 | 負責人: 林立群 | 統編: 85069319 | 核准設立 |
立暉精準生醫股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區吉利街123巷8弄1號1樓 | 負責人: 吳煥彬 | 統編: 90602854 | 核准設立 |
立暉機車行 登記地址: 臺北市大安區新生南路2段82之1號1樓 | 負責人: 李茂信 | 統編: 05165655 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 立暉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
|