黃秀玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃秀玲的職稱是董事, 持有股份數是96249000, 所代表法人是神達控股股份有限公司, 公司名稱是神達數位股份有限公司, 統一編號是69704320.
董監事資料集 資料集的 黃秀玲 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃秀玲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 96249000 | 所代表法人: 神達控股股份有限公司 | 神達數位股份有限公司 | 統一編號: 69704320 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 神達數位股份有限公司 | 統一編號: 69704320 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: 臺聯國際投資股份有限公司 | 神達數位股份有限公司 | 統一編號: 69704320 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: 臺聯國際投資股份有限公司 | 神達數位股份有限公司 | 統一編號: 69704320 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 96249000 | 所代表法人: 神達控股股份有限公司 | 神達數位股份有限公司 | 統一編號: 69704320 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 96249000 | 所代表法人: 神達控股股份有限公司 | 神達數位股份有限公司 | 統一編號: 69704320 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 96249000 | 所代表法人: 神達控股股份有限公司 | 神達數位股份有限公司 | 統一編號: 69704320 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 神達數位股份有限公司 | 統一編號: 69704320 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: 臺聯國際投資股份有限公司 | 神達數位股份有限公司 | 統一編號: 69704320 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: 臺聯國際投資股份有限公司 | 神達數位股份有限公司 | 統一編號: 69704320 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 96249000 | 所代表法人: 神達控股股份有限公司 | 神達數位股份有限公司 | 統一編號: 69704320 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 96249000 | 所代表法人: 神達控股股份有限公司 | 神達數位股份有限公司 | 統一編號: 69704320 |
[ 搜尋所有相關: 黃秀玲 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 神達數位股份有限公司 | 到職日期: 1070101 | 統一編號: 69704320 |
公司名稱: 神達數位股份有限公司 | 到職日期: 1070101 | 統一編號: 69704320 |
[ 搜尋所有相關: 黃秀玲 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 69704320 | 電話號碼: 03-5779968 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發二路1號4樓 |
統一編號: 69704320 | 電話號碼: 03-5779968 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發二路1號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃秀玲 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 272通訊傳播設備、275量測、導航、控制設備及鐘錶、273視聽電子產品 | 統一編號: 69704320 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發二路1號4樓 |
主要產品: 272通訊傳播設備、275量測、導航、控制設備及鐘錶、273視聽電子產品 | 統一編號: 69704320 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發二路1號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃秀玲 @ 登記工廠名錄 ]
根據識別碼 69704320 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 69704320 ...)
無其他 神達數位 資料。
[ 搜尋所有 神達數位 ... ]
根據姓名 黃秀玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃秀玲 ...) | (中華民國)黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 秀異永華文化有限公司 | 統一編號: 83539651 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 05953097 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市忠權里西勢街274號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000129 | 到期日期: 20151216 | 取消日期: 0 | 統一編號: 09234747 | 地址: 大同路605號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
| 總機電話: (02)2657-8811 | 公司代號: 3048 | 產業別: 29 | 營利事業統一編號: 97099302 | 住址: 台北市內湖區基湖路10巷50號8樓 | 董事長: 曾禹旖 | 成立日期: 19960711 | 出表日期: 1130920 @ 上市公司基本資料 |
| 總機電話: (03)328-9000 | 公司代號: 3706 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 53677966 | 住址: 桃園市龜山區文化二路202號 | 董事長: 苗豐強 | 成立日期: 20130912 | 出表日期: 1130920 @ 上市公司基本資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-578-161 | 機構負責人姓名: 黃秀玲 | 機構代碼: BF1400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市七股區樹林里5號之8 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃秀玲、侯宜君、林悅榕 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 秀異永華文化有限公司 | 統一編號: 83539651 @ 董監事資料集 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 05953097 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市忠權里西勢街274號1樓 @ 登記工廠名錄 |
電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000129 | 到期日期: 20151216 | 取消日期: 0 | 統一編號: 09234747 | 地址: 大同路605號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
總機電話: (02)2657-8811 | 公司代號: 3048 | 產業別: 29 | 營利事業統一編號: 97099302 | 住址: 台北市內湖區基湖路10巷50號8樓 | 董事長: 曾禹旖 | 成立日期: 19960711 | 出表日期: 1130920 @ 上市公司基本資料 |
總機電話: (03)328-9000 | 公司代號: 3706 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 53677966 | 住址: 桃園市龜山區文化二路202號 | 董事長: 苗豐強 | 成立日期: 20130912 | 出表日期: 1130920 @ 上市公司基本資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0937-578-161 | 機構負責人姓名: 黃秀玲 | 機構代碼: BF1400095 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市七股區樹林里5號之8 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 黃秀玲 ... ]
名稱 神達數位 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 神達數位)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
神達數位股份有限公司 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發二路1號4樓 | 何繼武 | 69704320 | 核准設立 |
神達數位股份有限公司 登記地址: 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發二路1號4樓 | 負責人: 何繼武 | 統編: 69704320 | 核准設立 |
姓名 黃秀玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃秀玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀玲服飾 高雄市苓雅區文昌路10號1樓 | 黃秀玲 | 38706914 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
秀異永華文化有限公司 臺東縣臺東市民生里中正路361號1樓 | 黃秀玲 | 83539651 | 核准設立 |
阿宏映象工作室 新北市永和區秀朗路1段135巷22號9樓之3 | 黃秀玲 | 85347469 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128158757) |
尚格行 臺北市中山區民權東路2段152巷6弄14號 | 魏黃秀玲 | 01482758 | 歇業 - 獨資 |
東昌機車行 宜蘭縣壯圍鄉大福村大福路一段二四八號 | 黃秀玲 | 02416193 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080901379) |
總練企業社 臺中市新社區新社里興安路18-8號壹樓 | 黃秀玲 | 05889737 | 核准設立 - 獨資 |
超強電子遊戲場業 高雄市新興區六合2路10號1樓 | 黃秀玲 | 07982908 | 停業 (停業起迄日期 105年06月03日 至 106年06月02日) - 獨資 |
拿鐵廣告創意館 臺中市北區崇德里崇興路2段6號1樓 | 黃秀玲 | 09174776 | 歇業 - 獨資 |
秀玲服飾 登記地址: 高雄市苓雅區文昌路10號1樓 | 負責人: 黃秀玲 | 統編: 38706914 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
秀異永華文化有限公司 登記地址: 臺東縣臺東市民生里中正路361號1樓 | 負責人: 黃秀玲 | 統編: 83539651 | 核准設立 |
阿宏映象工作室 登記地址: 新北市永和區秀朗路1段135巷22號9樓之3 | 負責人: 黃秀玲 | 統編: 85347469 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128158757) |
尚格行 登記地址: 臺北市中山區民權東路2段152巷6弄14號 | 負責人: 魏黃秀玲 | 統編: 01482758 | 歇業 - 獨資 |
東昌機車行 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉大福村大福路一段二四八號 | 負責人: 黃秀玲 | 統編: 02416193 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080901379) |
總練企業社 登記地址: 臺中市新社區新社里興安路18-8號壹樓 | 負責人: 黃秀玲 | 統編: 05889737 | 核准設立 - 獨資 |
超強電子遊戲場業 登記地址: 高雄市新興區六合2路10號1樓 | 負責人: 黃秀玲 | 統編: 07982908 | 停業 (停業起迄日期 105年06月03日 至 106年06月02日) - 獨資 |
拿鐵廣告創意館 登記地址: 臺中市北區崇德里崇興路2段6號1樓 | 負責人: 黃秀玲 | 統編: 09174776 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃秀玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
|