謝武宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝武宏的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是淼得企業有限公司, 統一編號是69722039.
根據名稱 淼得企業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 淼得企業 ...) | 處分日期: 20200512 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200707 | 處分字號: 109年府勞條字10901059541號 | 違反法規內容: 未依規定給付休息日工作之工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20200512 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200707 | 處分字號: 109年府勞條字1090105954號 | 違反法規內容: 延長工作時間未依規定加給工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20200512 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200707 | 處分字號: 109年府勞條字10901059541號 | 違反法規內容: 未依規定給付休息日工作之工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20200512 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200707 | 處分字號: 109年府勞條字1090105954號 | 違反法規內容: 延長工作時間未依規定加給工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋所有 淼得企業 ... ]
根據姓名 謝武宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝武宏 ...) | (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 謝武宏 ... ]
名稱 淼得企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 淼得企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淼得企業有限公司 桃園市蘆竹區南榮里忠孝西路58號、58之1號、58之2號 | 謝武宏 | 69722039 | 核准設立 |
淼得企業有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區南榮里忠孝西路58號、58之1號、58之2號 | 負責人: 謝武宏 | 統編: 69722039 | 核准設立 |
姓名 謝武宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 謝武宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏喬企業有限公司 桃園市八德區大和里介壽路二段136號(1樓) | 謝武宏 | 94090686 | 核准設立 |
宏祥皮鞋店 臺中市西屯區何南里大墩19街1號1樓 | 謝武宏 | 21494253 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030710867) |
慶宏冷凍冷氣工程行 嘉義市西區新厝里遼寧二街90號一樓 | 謝武宏 | 98863402 | 歇業 - 獨資 |
尊揚皮鞋店 臺中市西區忠誠里大墩十九街13號 | 謝武宏 | 21494248 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090862781) |
名亨企業有限公司 臺北市萬華區峨眉街52號8樓 | 謝武宏 | 50955563 | 核准設立 |
大門行 高雄市新興區開平里錦田路135巷2號 | 謝武宏 | 76684453 | 歇業 - 獨資 |
東泰輪胎行 臺南市南區郡南里中華南路2段62號1樓 | 謝武宏 | 78994193 | 核准設立 - 獨資 |
宏喬企業有限公司 登記地址: 桃園市八德區大和里介壽路二段136號(1樓) | 負責人: 謝武宏 | 統編: 94090686 | 核准設立 |
宏祥皮鞋店 登記地址: 臺中市西屯區何南里大墩19街1號1樓 | 負責人: 謝武宏 | 統編: 21494253 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030710867) |
慶宏冷凍冷氣工程行 登記地址: 嘉義市西區新厝里遼寧二街90號一樓 | 負責人: 謝武宏 | 統編: 98863402 | 歇業 - 獨資 |
尊揚皮鞋店 登記地址: 臺中市西區忠誠里大墩十九街13號 | 負責人: 謝武宏 | 統編: 21494248 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090862781) |
名亨企業有限公司 登記地址: 臺北市萬華區峨眉街52號8樓 | 負責人: 謝武宏 | 統編: 50955563 | 核准設立 |
大門行 登記地址: 高雄市新興區開平里錦田路135巷2號 | 負責人: 謝武宏 | 統編: 76684453 | 歇業 - 獨資 |
東泰輪胎行 登記地址: 臺南市南區郡南里中華南路2段62號1樓 | 負責人: 謝武宏 | 統編: 78994193 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 謝武宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|