張敏惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張敏惠的職稱是董事, 持有股份數是589500, 公司名稱是三電電能股份有限公司, 統一編號是69750891.
董監事資料集 資料集的 張敏惠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張敏惠 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1021000 | 所代表法人: | 三電電能股份有限公司 | 統一編號: 69750891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 487500 | 所代表法人: | 三電電能股份有限公司 | 統一編號: 69750891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三電電能股份有限公司 | 統一編號: 69750891 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1021000 | 所代表法人: | 三電電能股份有限公司 | 統一編號: 69750891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 487500 | 所代表法人: | 三電電能股份有限公司 | 統一編號: 69750891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三電電能股份有限公司 | 統一編號: 69750891 |
[ 搜尋所有相關: 張敏惠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 69750891 | 電話號碼: 03-4614718 | 桃園市中壢區仁美里榮民南路361號 |
統一編號: 69750891 | 電話號碼: 03-4614718 | 桃園市中壢區仁美里榮民南路361號 |
[ 搜尋所有相關: 張敏惠 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: 三電電能股份有限公司 | 泓電國際股份有限公司 | 統一編號: 94047838 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: 三電電能股份有限公司 | 泓電國際股份有限公司 | 統一編號: 94047838 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 三電電能 ... ]
根據姓名 張敏惠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張敏惠 ...) | 總機電話: (02)8913-1363 | 公司代號: 7584 | 住址: 新北市新店區北新路三段205-3號9樓 | 成立日期: 20120613 | 樂意傳播股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
| 總機電話: (02)8913-1363 | 公司代號: 7584 | 產業別: 32 | 營利事業統一編號: 53773813 | 住址: 新北市新店區北新路三段205-3號9樓 | 董事長: 梁敏永 | 成立日期: 20120613 | 出表日期: 1130917 @ 上櫃公司基本資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1031000 | 所代表法人: | 惠勝投資股份有限公司 | 統一編號: 83772018 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2338420#71 | 機構負責人姓名: 張敏惠 | 機構代碼: A31400010 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市永康區中山南路902巷5號3~6樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2338420#71 | 機構負責人姓名: 張敏惠 | 機構代碼: A31400010 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市永康區中山南路902巷5號3~6樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2338420#71 | 機構負責人姓名: 張敏惠 | 機構代碼: A31400010 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市永康區中山南路902巷5號3~6樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2338420#71 | 機構負責人姓名: 張敏惠 | 機構代碼: A31400010 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市永康區中山南路902巷5號3~6樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2330003 | 機構負責人姓名: 張敏惠 | 機構代碼: A31400010 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市永康區中山南路902巷5號3~6樓 @ 長照ABC據點 |
總機電話: (02)8913-1363 | 公司代號: 7584 | 住址: 新北市新店區北新路三段205-3號9樓 | 成立日期: 20120613 | 樂意傳播股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
總機電話: (02)8913-1363 | 公司代號: 7584 | 產業別: 32 | 營利事業統一編號: 53773813 | 住址: 新北市新店區北新路三段205-3號9樓 | 董事長: 梁敏永 | 成立日期: 20120613 | 出表日期: 1130917 @ 上櫃公司基本資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1031000 | 所代表法人: | 惠勝投資股份有限公司 | 統一編號: 83772018 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2338420#71 | 機構負責人姓名: 張敏惠 | 機構代碼: A31400010 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市永康區中山南路902巷5號3~6樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2338420#71 | 機構負責人姓名: 張敏惠 | 機構代碼: A31400010 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市永康區中山南路902巷5號3~6樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2338420#71 | 機構負責人姓名: 張敏惠 | 機構代碼: A31400010 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市永康區中山南路902巷5號3~6樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2338420#71 | 機構負責人姓名: 張敏惠 | 機構代碼: A31400010 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市永康區中山南路902巷5號3~6樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2330003 | 機構負責人姓名: 張敏惠 | 機構代碼: A31400010 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺南市永康區中山南路902巷5號3~6樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 張敏惠 ... ]
名稱 三電電能 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 三電電能)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
三電電能股份有限公司 桃園市中壢區仁美里榮民南路361號 | 於祐民 | 69750891 | 核准設立 |
三電電能股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區仁美里榮民南路361號 | 負責人: 於祐民 | 統編: 69750891 | 核准設立 |
姓名 張敏惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張敏惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大立古董店 臺北市中正區新生南路1段14號地下1樓31號 | 陳張敏惠 | 01083680 | 歇業 - 獨資 |
冠翔包作業 嘉義縣新港鄉潭大村大竹圍一七號 | 張敏惠 | 06291292 | 核准設立 - 獨資 |
內惟埤藝廊 高雄市苓雅區中正里林南街27巷9號2樓 | 顏張敏惠 | 06792916 | 核准設立 - 獨資 |
藍天小館 臺北市中山區中山北路1段135巷25號 | 張敏惠 | 10318738 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1046013081) |
泰源家具 臺南市新市區豐華里豐華55號 | 張敏惠 | 17838615 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090033360) |
華朔醫療器材有限公司 高雄市三民區大昌二路67號9樓 | 張敏惠 | 53256162 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-04) |
裕成國際有限公司 彰化縣彰化市大同里民生路101號2樓 | 張敏惠 | 53361495 | 核准設立 |
艾兒比國際有限公司 桃園市桃園區天祥三街28號12樓 | 張敏惠 | 53998263 | 解散 (核准解散日期: 2017-07-03) |
大立古董店 登記地址: 臺北市中正區新生南路1段14號地下1樓31號 | 負責人: 陳張敏惠 | 統編: 01083680 | 歇業 - 獨資 |
冠翔包作業 登記地址: 嘉義縣新港鄉潭大村大竹圍一七號 | 負責人: 張敏惠 | 統編: 06291292 | 核准設立 - 獨資 |
內惟埤藝廊 登記地址: 高雄市苓雅區中正里林南街27巷9號2樓 | 負責人: 顏張敏惠 | 統編: 06792916 | 核准設立 - 獨資 |
藍天小館 登記地址: 臺北市中山區中山北路1段135巷25號 | 負責人: 張敏惠 | 統編: 10318738 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1046013081) |
泰源家具 登記地址: 臺南市新市區豐華里豐華55號 | 負責人: 張敏惠 | 統編: 17838615 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090033360) |
華朔醫療器材有限公司 登記地址: 高雄市三民區大昌二路67號9樓 | 負責人: 張敏惠 | 統編: 53256162 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-04) |
裕成國際有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市大同里民生路101號2樓 | 負責人: 張敏惠 | 統編: 53361495 | 核准設立 |
艾兒比國際有限公司 登記地址: 桃園市桃園區天祥三街28號12樓 | 負責人: 張敏惠 | 統編: 53998263 | 解散 (核准解散日期: 2017-07-03) |
[ 查詢所有 張敏惠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
|