盧明德
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名盧明德的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是蓁隆企業有限公司, 統一編號是70356427.
| 統一編號: 70356427 | 電話號碼: 02-86872239 | 新北市樹林區佳園路2段15巷9弄25號 |
統一編號: 70356427 | 電話號碼: 02-86872239 | 新北市樹林區佳園路2段15巷9弄25號 |
[ 搜尋所有相關: 盧明德 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 產品中類: 22塑膠製品製造業
28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市樹林區北園里佳園路二段一五巷九弄二五號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 220塑膠製品
283電線及配線器材 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 22塑膠製品製造業
28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市樹林區北園里佳園路二段一五巷九弄二五號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 220塑膠製品
283電線及配線器材 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 蓁隆企業 ... ]
根據姓名 盧明德 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 盧明德 ...) | (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 盧明德 ... ]
蓁隆企業有限公司 | 地址: 新北市樹林區復興路182號6樓 | 電話: 02-2680-6542 |
蓁隆企業有限公司 | 地址: 新北市樹林區復興路182號6樓 | 電話: 02-8687-2239 |
名稱 蓁隆企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 蓁隆企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蓁隆企業有限公司 新北市樹林區佳園路2段15巷9弄25號 | 盧明德 | 70356427 | 核准設立 |
蓁隆企業社 臺中市西屯區何仁里西屯路二段126-16號5樓之1 | 黃新隆 | 26967239 | 歇業 - 獨資 |
蓁隆企業有限公司 登記地址: 新北市樹林區佳園路2段15巷9弄25號 | 負責人: 盧明德 | 統編: 70356427 | 核准設立 |
蓁隆企業社 登記地址: 臺中市西屯區何仁里西屯路二段126-16號5樓之1 | 負責人: 黃新隆 | 統編: 26967239 | 歇業 - 獨資 |
姓名 盧明德 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 盧明德)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
暉德股份有限公司 臺北市中山區復興北路2號8樓之10 | 盧明德 | 50861658 | 核准設立 |
德烜企業社 新北市中和區員山路?75?0號?0樓 | 盧明德 | 66936748 | 核准設立 - 獨資 |
品典企業有限公司 新北市汐止區福安街20巷5號(1樓) | 盧明德 | 83174738 | 核准設立 |
泰隆開發投資股份有限公司 臺北市中山區復興北路2號8樓之11 | 盧明德 | 16137354 | 核准設立 |
傳韻食品行 宜蘭縣羅東鎮羅莊里羅莊街130巷11號 | 盧明德 | 26572117 | 核准設立 - 獨資 |
美人魚咖啡坊 臺南市北區成功里西門路4段447號1樓 | 盧明德 | 36821868 | 歇業 - 獨資 |
致森科技有限公司 新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓 | 盧明德 | 54509117 | 核准設立 |
宏祥企業社 南投縣南投市漳和里興和巷一一五弄二六號 | 盧明德 | 61930891 | 核准設立 - 獨資 |
暉德股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路2號8樓之10 | 負責人: 盧明德 | 統編: 50861658 | 核准設立 |
德烜企業社 登記地址: 新北市中和區員山路?75?0號?0樓 | 負責人: 盧明德 | 統編: 66936748 | 核准設立 - 獨資 |
品典企業有限公司 登記地址: 新北市汐止區福安街20巷5號(1樓) | 負責人: 盧明德 | 統編: 83174738 | 核准設立 |
泰隆開發投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路2號8樓之11 | 負責人: 盧明德 | 統編: 16137354 | 核准設立 |
傳韻食品行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮羅莊里羅莊街130巷11號 | 負責人: 盧明德 | 統編: 26572117 | 核准設立 - 獨資 |
美人魚咖啡坊 登記地址: 臺南市北區成功里西門路4段447號1樓 | 負責人: 盧明德 | 統編: 36821868 | 歇業 - 獨資 |
致森科技有限公司 登記地址: 新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓 | 負責人: 盧明德 | 統編: 54509117 | 核准設立 |
宏祥企業社 登記地址: 南投縣南投市漳和里興和巷一一五弄二六號 | 負責人: 盧明德 | 統編: 61930891 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 盧明德 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|