王乃弘
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王乃弘的職稱是監察人, 持有股份數是349800, 所代表法人是和信開發有限公司, 公司名稱是竣基股份有限公司, 統一編號是70374425.
根據名稱 竣基 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 竣基 ...) | 電話: 0223955929 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中正區林森南路10號六樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: | 群瑞彈簧股份有限公司 | 統一編號: 23682935 @ 董監事資料集 |
電話: 0223955929 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市中正區林森南路10號六樓 @ 醫療器材商資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 220000 | 所代表法人: | 群瑞彈簧股份有限公司 | 統一編號: 23682935 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 竣基 ... ]
根據姓名 王乃弘 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王乃弘 ...) | 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23505555#19 | 機構負責人姓名: 王乃弘 | 機構代碼: 1S0800018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區何安里中工三路199號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23505555#19 | 機構負責人姓名: 王乃弘 | 機構代碼: 1S0800018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區何安里中工三路199號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23505555#19 | 機構負責人姓名: 王乃弘 | 機構代碼: 1S0800018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區何安里中工三路199號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5563225 | 機構負責人姓名: 王乃弘 | 機構代碼: 1S1500005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區自由二路309號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-66131314 | 機構負責人姓名: 王乃弘 | 機構代碼: 1S0100002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市松山區民福里復興北路451號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-3103500 | 機構負責人姓名: 王乃弘 | 機構代碼: 1S1300002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 嘉義縣大林鎮平林里新興街116號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26365175 | 機構負責人姓名: 王乃弘 | 機構代碼: 1S0800007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大甲區經國路789號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26365175 | 機構負責人姓名: 王乃弘 | 機構代碼: 1S0800007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大甲區經國路789號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-23505555#19 | 機構負責人姓名: 王乃弘 | 機構代碼: 1S0800018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區何安里中工三路199號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23505555#19 | 機構負責人姓名: 王乃弘 | 機構代碼: 1S0800018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區何安里中工三路199號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-23505555#19 | 機構負責人姓名: 王乃弘 | 機構代碼: 1S0800018 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市西屯區何安里中工三路199號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-5563225 | 機構負責人姓名: 王乃弘 | 機構代碼: 1S1500005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市左營區自由二路309號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-66131314 | 機構負責人姓名: 王乃弘 | 機構代碼: 1S0100002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市松山區民福里復興北路451號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-3103500 | 機構負責人姓名: 王乃弘 | 機構代碼: 1S1300002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 嘉義縣大林鎮平林里新興街116號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26365175 | 機構負責人姓名: 王乃弘 | 機構代碼: 1S0800007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大甲區經國路789號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26365175 | 機構負責人姓名: 王乃弘 | 機構代碼: 1S0800007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大甲區經國路789號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 王乃弘 ... ]
名稱 竣基 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 竣基)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
竣基企業有限公司 臺北市松山區光復南路431號12樓之1 | | 23165030 | 撤銷 |
竣基股份有限公司 臺北市中正區林森南路10號6樓 | | 70374425 | 解散 (文號: 2005-9-5 府建商字 第09417395610號) |
竣基工程有限公司 桃園市八德區瑞德里博愛街十三號 | | 89732942 | 廢止 (文號: 2009-10-5 經授中字 第0983414977號) |
竣基企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區光復南路431號12樓之1 | 統編: 23165030 | 撤銷 |
竣基股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區林森南路10號6樓 | 統編: 70374425 | 解散 (文號: 2005-9-5 府建商字 第09417395610號) |
竣基工程有限公司 登記地址: 桃園市八德區瑞德里博愛街十三號 | 統編: 89732942 | 廢止 (文號: 2009-10-5 經授中字 第0983414977號) |
姓名 王乃弘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 王乃弘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
和信開發股份有限公司 臺中市大雅區建興路152巷15號5樓 | 王乃弘 | 97422630 | 核准設立 |
和信開發股份有限公司 登記地址: 臺中市大雅區建興路152巷15號5樓 | 負責人: 王乃弘 | 統編: 97422630 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
|