杜黃旭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名杜黃旭的職稱是董事長, 持有股份數是16000000, 所代表法人是財盟小客車租賃股份有限公司, 公司名稱是依德國際股份有限公司, 統一編號是70377669.
董監事資料集 資料集的 杜黃旭 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 杜黃旭 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 財盟小客車租賃股份有限公司 | 依德國際股份有限公司 | 統一編號: 70377669 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 財盟小客車租賃股份有限公司 | 依德國際股份有限公司 | 統一編號: 70377669 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 財盟小客車租賃股份有限公司 | 依德國際股份有限公司 | 統一編號: 70377669 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 財盟小客車租賃股份有限公司 | 依德國際股份有限公司 | 統一編號: 70377669 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 財盟小客車租賃股份有限公司 | 依德國際股份有限公司 | 統一編號: 70377669 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 財盟小客車租賃股份有限公司 | 依德國際股份有限公司 | 統一編號: 70377669 |
[ 搜尋所有相關: 杜黃旭 @ 董監事資料集 ]
| 違反法令: 噪音管制法第11條第1項 | 事業名稱: 依德國際股份有限公司 | 裁處金額: 3600 | 主旨: 罰鍰新臺幣3600元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 桃園市 | 裁處時間: 2024-05-09 | 違反時間: 2023-07-20 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第11條第1項 | 事業名稱: 依德國際股份有限公司 | 裁處金額: 3600 | 主旨: 罰鍰新臺幣3600元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 桃園市 | 裁處時間: 2024-05-09 | 違反時間: 2023-07-20 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 70377669 ... ]
無其他 依德國際 資料。
[ 搜尋所有 依德國際 ... ]
根據姓名 杜黃旭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 杜黃旭 ...) | 總機電話: 02-37666689 | 公司代號: 2247 | 產業別: 12 | 營利事業統一編號: 20838245 | 住址: 台北市內湖區行愛路100號6樓 | 董事長: 唐慕蓮 | 成立日期: 19791107 | 出表日期: 1130917 @ 上市公司基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 汎德股份有限公司 | 統一編號: 20561562 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 汎德永業汽車股份有限公司 | 捷立汽車股份有限公司 | 統一編號: 53287833 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樺漢科技股份有限公司 | 統一編號: 70380046 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 財盟小客車租賃股份有限公司 | 統一編號: 70438075 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永鑫租賃股份有限公司 | 統一編號: 80163384 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 福斯倉儲股份有限公司 | 統一編號: 86034508 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 財盟租賃股份有限公司 | 統一編號: 89947319 @ 董監事資料集 |
總機電話: 02-37666689 | 公司代號: 2247 | 產業別: 12 | 營利事業統一編號: 20838245 | 住址: 台北市內湖區行愛路100號6樓 | 董事長: 唐慕蓮 | 成立日期: 19791107 | 出表日期: 1130917 @ 上市公司基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 汎德股份有限公司 | 統一編號: 20561562 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 汎德永業汽車股份有限公司 | 捷立汽車股份有限公司 | 統一編號: 53287833 @ 董監事資料集 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樺漢科技股份有限公司 | 統一編號: 70380046 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 財盟小客車租賃股份有限公司 | 統一編號: 70438075 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永鑫租賃股份有限公司 | 統一編號: 80163384 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 福斯倉儲股份有限公司 | 統一編號: 86034508 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 財盟租賃股份有限公司 | 統一編號: 89947319 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 杜黃旭 ... ]
名稱 依德國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 依德國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
依德國際股份有限公司 臺北市內湖區行愛路100號4樓 | 杜黃旭 | 70377669 | 核准設立 |
依德國際股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行愛路100號4樓 | 負責人: 杜黃旭 | 統編: 70377669 | 核准設立 |
姓名 杜黃旭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 杜黃旭)
保時汽車股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路349號 | 負責人: 杜黃旭 | 統編: 24307851 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-09) |
汎德永業汽車股份有限公司汎德台中分公司 登記地址: 臺中市南屯區五權西路2段27號1樓 | 負責人: 杜黃旭 | 統編: 24779922 | 核准設立 |
益德汽車股份有限公司 登記地址: 新北市淡水區中正東路2段179號 | 負責人: 杜黃旭 | 統編: 53203834 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-06) |
捷立汽車股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區忠義里中華路2段88號 | 負責人: 杜黃旭 | 統編: 53287833 | 核准設立 |
財盟小客車租賃股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行愛路100號4樓 | 負責人: 杜黃旭 | 統編: 70438075 | 核准設立 |
財盟租賃股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行愛路100號4樓 | 負責人: 杜黃旭 | 統編: 89947319 | 核准設立 |
高德汽車股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區博愛三路582號 | 負責人: 杜黃旭 | 統編: 97137122 | 合併解散 (104年02月24日 經授商字 第10401014960號) |
[ 查詢所有 杜黃旭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
|