王明洲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王明洲的職稱是監察人, 持有股份數是20000, 公司名稱是亞點事業股份有限公司, 統一編號是70391000.
無其他 亞點事業 資料。
[ 搜尋所有 亞點事業 ... ]
根據姓名 王明洲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王明洲 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0908-901698 | 機構負責人姓名: 王明洲 | 機構代碼: BF0800041 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市神岡區溪洲里5鄰豐洲路1076號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0908-901698 | 機構負責人姓名: 王明洲 | 機構代碼: BF0800041 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市神岡區溪洲里5鄰豐洲路1076號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0908-901698 | 機構負責人姓名: 王明洲 | 機構代碼: BF0800041 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市神岡區溪洲里5鄰豐洲路1076號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0908-901698 | 機構負責人姓名: 王明洲 | 機構代碼: BF0800041 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市神岡區溪洲里5鄰豐洲路1076號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0908-901698 | 機構負責人姓名: 王明洲 | 機構代碼: BF0800041 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市神岡區溪洲里5鄰豐洲路1076號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: 晟鐿資產管理股份有限公司 | 泰業資產管理股份有限公司 | 統一編號: 27982271 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 郁鋒企業有限公司 | 統一編號: 89322187 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 采鎂紙器印刷有限公司 | 到職日期: 0970325 | 統一編號: 52808764 @ 公司登記經理人資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0908-901698 | 機構負責人姓名: 王明洲 | 機構代碼: BF0800041 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市神岡區溪洲里5鄰豐洲路1076號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0908-901698 | 機構負責人姓名: 王明洲 | 機構代碼: BF0800041 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市神岡區溪洲里5鄰豐洲路1076號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0908-901698 | 機構負責人姓名: 王明洲 | 機構代碼: BF0800041 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市神岡區溪洲里5鄰豐洲路1076號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0908-901698 | 機構負責人姓名: 王明洲 | 機構代碼: BF0800041 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市神岡區溪洲里5鄰豐洲路1076號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0908-901698 | 機構負責人姓名: 王明洲 | 機構代碼: BF0800041 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市神岡區溪洲里5鄰豐洲路1076號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: 晟鐿資產管理股份有限公司 | 泰業資產管理股份有限公司 | 統一編號: 27982271 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 郁鋒企業有限公司 | 統一編號: 89322187 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 采鎂紙器印刷有限公司 | 到職日期: 0970325 | 統一編號: 52808764 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 王明洲 ... ]
名稱 亞點事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 亞點事業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
亞點事業股份有限公司 臺北市中正區八德路1段5號4樓 | | 70391000 | 解散 (文號: 2006-7-26 府建商字 第09581139720號) |
亞點事業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區八德路1段5號4樓 | 統編: 70391000 | 解散 (文號: 2006-7-26 府建商字 第09581139720號) |
姓名 王明洲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王明洲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明洲企業社 新北市樹林區佳園路3段504號 | 王明洲 | 82126153 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128160385) |
意順西點蛋糕行 新北市三重區3和路2段6之?0號?0樓 | 王明洲 | 02210410 | 核准停業 - 獨資 |
鎮榮資訊企業社 桃園縣八德市大智里介壽路1段772之1號 | 王明洲 | 13246549 | 歇業 - 獨資 |
多加攝影社 新北市永和區永和路1段120號 | 王明洲 | 18457938 | 歇業 - 獨資 |
星光攝影社 新北市永和區永和路1段120號1樓 | 王明洲 | 19873829 | 歇業 - 獨資 |
泰業資產管理股份有限公司 屏東縣屏東市機場北路498號1樓 | 王明洲 | 27982271 | 核准設立 |
秀豐企業社 桃園縣八德市大成里福國街七七巷四五號一樓 | 王明洲 | 30240055 | 核准設立 - 獨資 |
六冠堂國際有限公司 南投縣南投市營南里南營路757號1樓 | 王明洲 | 54000941 | 核准設立 |
明洲企業社 登記地址: 新北市樹林區佳園路3段504號 | 負責人: 王明洲 | 統編: 82126153 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128160385) |
意順西點蛋糕行 登記地址: 新北市三重區3和路2段6之?0號?0樓 | 負責人: 王明洲 | 統編: 02210410 | 核准停業 - 獨資 |
鎮榮資訊企業社 登記地址: 桃園縣八德市大智里介壽路1段772之1號 | 負責人: 王明洲 | 統編: 13246549 | 歇業 - 獨資 |
多加攝影社 登記地址: 新北市永和區永和路1段120號 | 負責人: 王明洲 | 統編: 18457938 | 歇業 - 獨資 |
星光攝影社 登記地址: 新北市永和區永和路1段120號1樓 | 負責人: 王明洲 | 統編: 19873829 | 歇業 - 獨資 |
泰業資產管理股份有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市機場北路498號1樓 | 負責人: 王明洲 | 統編: 27982271 | 核准設立 |
秀豐企業社 登記地址: 桃園縣八德市大成里福國街七七巷四五號一樓 | 負責人: 王明洲 | 統編: 30240055 | 核准設立 - 獨資 |
六冠堂國際有限公司 登記地址: 南投縣南投市營南里南營路757號1樓 | 負責人: 王明洲 | 統編: 54000941 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王明洲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
|