徐淑鈺
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐淑鈺的職稱是監察人, 持有股份數是141000, 公司名稱是偉康國際股份有限公司, 統一編號是70419534.
根據名稱 偉康國際 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 偉康國際 ...) | 統一編號: 85911113 | 電話號碼: 07-3215622 | 高雄市三民區美都路300巷48號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13350 | 所代表法人: | 偉康國際化妝品生化科技股份有限公司 | 統一編號: 85911113 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 偉康國際化妝品生化科技股份有限公司 | 統一編號: 85911113 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20230526 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20230710 | 處分字號: 勞局納字第11201876601號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
統一編號: 85911113 | 電話號碼: 07-3215622 | 高雄市三民區美都路300巷48號 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13350 | 所代表法人: | 偉康國際化妝品生化科技股份有限公司 | 統一編號: 85911113 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 偉康國際化妝品生化科技股份有限公司 | 統一編號: 85911113 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20230526 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20230710 | 處分字號: 勞局納字第11201876601號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
[ 搜尋所有 偉康國際 ... ]
根據姓名 徐淑鈺 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 徐淑鈺 ...) | (中華民國)徐淑鈺 | 活動起始日期: 2024/01/03 | 活動結束日期: 2024/04/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)徐淑鈺 | 活動起始日期: 2024/01/03 | 活動結束日期: 2024/04/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6500000 | 所代表法人: | 菊川有限公司 | 統一編號: 84461688 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 派瓦首斯國際有限公司 | 元誠環球股份有限公司 | 統一編號: 90101036 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000000 | 所代表法人: 英屬維京群島商 Future Value Co., Ltd. | 菊川國際有限公司 | 統一編號: 90546690 @ 董監事資料集 |
(中華民國)徐淑鈺 | 活動起始日期: 2024/01/03 | 活動結束日期: 2024/04/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)徐淑鈺 | 活動起始日期: 2024/01/03 | 活動結束日期: 2024/04/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6500000 | 所代表法人: | 菊川有限公司 | 統一編號: 84461688 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 派瓦首斯國際有限公司 | 元誠環球股份有限公司 | 統一編號: 90101036 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000000 | 所代表法人: 英屬維京群島商 Future Value Co., Ltd. | 菊川國際有限公司 | 統一編號: 90546690 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 徐淑鈺 ... ]
名稱 偉康國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 偉康國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
偉康國際化妝品生化科技股份有限公司 高雄市三民區美都路300巷48號 | 許濠鵬 | 85911113 | 核准設立 |
偉康國際股份有限公司 高雄市苓雅區身修路37號7樓之7 | | 70419534 | 解散 (文號: 2005-7-8 建二公字 第0940052255號) |
偉康國際有限公司 臺北市資料空白 | | 23613585 | 解散 (文號: 1994-11-7 建一字 第號) |
偉康國際化妝品生化科技股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區美都路300巷48號 | 負責人: 許濠鵬 | 統編: 85911113 | 核准設立 |
偉康國際股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區身修路37號7樓之7 | 統編: 70419534 | 解散 (文號: 2005-7-8 建二公字 第0940052255號) |
偉康國際有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 23613585 | 解散 (文號: 1994-11-7 建一字 第號) |
姓名 徐淑鈺 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 徐淑鈺)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泰康企業行 高雄市苓雅區自強3路53巷21號5樓之2 | 徐淑鈺 | 19215092 | 歇業 - 獨資 |
永盛機車行 苗栗縣三灣鄉三灣村六鄰文化街三號 | 徐淑鈺 | 49724312 | 核准設立 - 獨資 |
中華育樂企業社 桃園市蘆竹區福興里南順七街1巷5號 | 徐淑鈺 | 49986048 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
菊川有限公司 桃園市桃園區大同路9號(1樓) | 徐淑鈺 | 84461688 | 核准設立 |
元誠環球股份有限公司 臺北市中山區中山北路2段45巷3號4樓 | 徐淑鈺 | 90101036 | 核准設立 |
菊川國際有限公司 臺北市松山區市民大道4段39之1號22樓 | 徐淑鈺 | 90546690 | 核准設立 |
泰康企業行 登記地址: 高雄市苓雅區自強3路53巷21號5樓之2 | 負責人: 徐淑鈺 | 統編: 19215092 | 歇業 - 獨資 |
永盛機車行 登記地址: 苗栗縣三灣鄉三灣村六鄰文化街三號 | 負責人: 徐淑鈺 | 統編: 49724312 | 核准設立 - 獨資 |
中華育樂企業社 登記地址: 桃園市蘆竹區福興里南順七街1巷5號 | 負責人: 徐淑鈺 | 統編: 49986048 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
菊川有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大同路9號(1樓) | 負責人: 徐淑鈺 | 統編: 84461688 | 核准設立 |
元誠環球股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段45巷3號4樓 | 負責人: 徐淑鈺 | 統編: 90101036 | 核准設立 |
菊川國際有限公司 登記地址: 臺北市松山區市民大道4段39之1號22樓 | 負責人: 徐淑鈺 | 統編: 90546690 | 核准設立 |
[ 查詢所有 徐淑鈺 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|