黃瀚誴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃瀚誴的職稱是董事長, 持有股份數是96000, 公司名稱是商周企業管理顧問股份有限公司, 統一編號是70431404.
董監事資料集 資料集的 黃瀚誴 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃瀚誴 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 商周企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 70431404 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 商周企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 70431404 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 商周企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 70431404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 商周企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 70431404 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 商周企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 70431404 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 商周企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 70431404 |
[ 搜尋所有相關: 黃瀚誴 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 商周企業管理顧問 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 商周企業管理顧問 ...) | OID: 2.16.886.119.90029.101338 | 電話: 07-2152718 | 地址: 高雄市前金區中山二路507號8樓 | DN: o=商周企業管理顧問股份有限公司附設高雄市私立金牌居家長照機構,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 處分日期: 20240322 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20240510 | 處分字號: 勞局費字第11301804591號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照B據點 |
OID: 2.16.886.119.90029.101338 | 電話: 07-2152718 | 地址: 高雄市前金區中山二路507號8樓 | DN: o=商周企業管理顧問股份有限公司附設高雄市私立金牌居家長照機構,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
處分日期: 20240322 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20240510 | 處分字號: 勞局費字第11301804591號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/08/16 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 商周企業管理顧問 ... ]
根據姓名 黃瀚誴 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 黃瀚誴 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2152708 | 機構負責人姓名: 黃瀚誴 | 機構代碼: 1X1500030 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市前金區文東里中山二路507號8樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 黃瀚誴 ... ]
名稱 商周企業管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 商周企業管理顧問)
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
|