王鳳珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王鳳珠的職稱是董事, 持有股份數是25000, 公司名稱是中華綠能環保股份有限公司, 統一編號是70458472.
董監事資料集 資料集的 王鳳珠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王鳳珠 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 178750 | 所代表法人: | 中華綠能環保股份有限公司 | 統一編號: 70458472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 中華綠能環保股份有限公司 | 統一編號: 70458472 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 中華綠能環保股份有限公司 | 統一編號: 70458472 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 178750 | 所代表法人: | 中華綠能環保股份有限公司 | 統一編號: 70458472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 中華綠能環保股份有限公司 | 統一編號: 70458472 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 中華綠能環保股份有限公司 | 統一編號: 70458472 |
[ 搜尋所有相關: 王鳳珠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 70458472 | 電話號碼: 02-26181868 | 臺北市大安區雲和街44之1號 |
統一編號: 70458472 | 電話號碼: 02-26181868 | 臺北市大安區雲和街44之1號 |
[ 搜尋所有相關: 王鳳珠 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 中華綠能環保 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 中華綠能環保 ...) | OID: 2.16.886.119.101695 | 電話: 02-29645574 | 地址: 新北市板橋區中正路275巷56號1樓 | DN: o=中華綠能環保教育公益協會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 團體會址: 新北市板橋區中華綠能環保教育公益協會22061中正路275巷56號1樓 | 成立日期: 1011223 | 理事長: 謝福助 @ 全國性人民團體名冊 |
| OID: 2.16.886.119.101243 | 電話: 0989171045 | 地址: 新北市三重區河邊北街110巷5號1樓 | DN: o=中華綠能環保關懷協會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 統一編號: 01890467 | 機關所在縣市: 新北市 | 最近異動日期: 1020910 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 團體會址: 臺北市內湖區金莊路100號6樓之9 | 成立日期: 1011228 | 理事長: 柯李興 @ 全國性人民團體名冊 |
OID: 2.16.886.119.101695 | 電話: 02-29645574 | 地址: 新北市板橋區中正路275巷56號1樓 | DN: o=中華綠能環保教育公益協會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
團體會址: 新北市板橋區中華綠能環保教育公益協會22061中正路275巷56號1樓 | 成立日期: 1011223 | 理事長: 謝福助 @ 全國性人民團體名冊 |
OID: 2.16.886.119.101243 | 電話: 0989171045 | 地址: 新北市三重區河邊北街110巷5號1樓 | DN: o=中華綠能環保關懷協會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
統一編號: 01890467 | 機關所在縣市: 新北市 | 最近異動日期: 1020910 | 原因說明文字: 申請設立登記 @ 非營利事業機關團體資料集 |
團體會址: 臺北市內湖區金莊路100號6樓之9 | 成立日期: 1011228 | 理事長: 柯李興 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 中華綠能環保 ... ]
根據姓名 王鳳珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王鳳珠 ...) | (中華民國)王鳳珠;(中華民國)趙彩雲;(中華民國)謝其國;(中華民國)范姜淡 | 活動起始日期: 2024/02/20 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)王鳳珠;(中華民國)趙彩雲;(中華民國)謝其國;(中華民國)范姜淡 | 活動起始日期: 2024/02/20 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王鳳珠 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)王鳳珠 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 玉豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16400523 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 律豐科技顧問股份有限公司 | 統一編號: 24405115 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 群億實業有限公司 | 統一編號: 24910612 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 436200 | 所代表法人: | 惠華金屬線股份有限公司 | 統一編號: 34620747 @ 董監事資料集 |
(中華民國)王鳳珠;(中華民國)趙彩雲;(中華民國)謝其國;(中華民國)范姜淡 | 活動起始日期: 2024/02/20 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)王鳳珠;(中華民國)趙彩雲;(中華民國)謝其國;(中華民國)范姜淡 | 活動起始日期: 2024/02/20 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王鳳珠 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)王鳳珠 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 玉豐投資股份有限公司 | 統一編號: 16400523 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 律豐科技顧問股份有限公司 | 統一編號: 24405115 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 群億實業有限公司 | 統一編號: 24910612 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 436200 | 所代表法人: | 惠華金屬線股份有限公司 | 統一編號: 34620747 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王鳳珠 ... ]
名稱 中華綠能環保 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 中華綠能環保)
中華綠能環保股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區雲和街44之1號 | 負責人: 曾煥君 | 統編: 70458472 | 核准設立 |
姓名 王鳳珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王鳳珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永祥商號 嘉義市東區文昌里共和路126號一樓 | 王鳳珠 | 06252571 | 歇業 - 獨資 |
永興行 嘉義縣水上鄉柳林村柳子林三三之二號 | 王鳳珠 | 06296971 | 核准設立 - 獨資 |
荃發企業行 高雄市梓官區赤東里赤崁南路保生三巷36號1樓 | 劉王鳳珠 | 07942364 | 核准設立 - 獨資 |
信和文具店 花蓮縣花蓮市國富十街十號 | 王鳳珠 | 08128254 | 歇業 - 獨資 |
允旺起重工程行 屏東縣萬丹鄉萬惠村西環路422巷16號1樓 | 王鳳珠 | 10417385 | 核准停業 - 獨資 |
春承工業社 彰化縣和美鎮嘉犁里彰和路2段541號 | 李王鳳珠 | 10953879 | 核准設立 - 獨資 |
魚村活漁產供應行 臺北市信義區莊敬路325巷50號1樓 | 王鳳珠 | 13842899 | 歇業 - 獨資 |
永祥淨水器材行 嘉義市西區集英里民族路809號一樓 | 王鳳珠 | 14515471 | 歇業 - 獨資 |
永祥商號 登記地址: 嘉義市東區文昌里共和路126號一樓 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 06252571 | 歇業 - 獨資 |
永興行 登記地址: 嘉義縣水上鄉柳林村柳子林三三之二號 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 06296971 | 核准設立 - 獨資 |
荃發企業行 登記地址: 高雄市梓官區赤東里赤崁南路保生三巷36號1樓 | 負責人: 劉王鳳珠 | 統編: 07942364 | 核准設立 - 獨資 |
信和文具店 登記地址: 花蓮縣花蓮市國富十街十號 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 08128254 | 歇業 - 獨資 |
允旺起重工程行 登記地址: 屏東縣萬丹鄉萬惠村西環路422巷16號1樓 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 10417385 | 核准停業 - 獨資 |
春承工業社 登記地址: 彰化縣和美鎮嘉犁里彰和路2段541號 | 負責人: 李王鳳珠 | 統編: 10953879 | 核准設立 - 獨資 |
魚村活漁產供應行 登記地址: 臺北市信義區莊敬路325巷50號1樓 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 13842899 | 歇業 - 獨資 |
永祥淨水器材行 登記地址: 嘉義市西區集英里民族路809號一樓 | 負責人: 王鳳珠 | 統編: 14515471 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王鳳珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
|