張麗娟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張麗娟的職稱是董事, 持有股份數是1458320, 公司名稱是紅隼科技股份有限公司, 統一編號是70468176.
董監事資料集 資料集的 張麗娟 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張麗娟 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 263576 | 所代表法人: | 紅隼科技股份有限公司 | 統一編號: 70468176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 439293 | 所代表法人: | 紅隼科技股份有限公司 | 統一編號: 70468176 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1607438 | 所代表法人: | 紅隼科技股份有限公司 | 統一編號: 70468176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 263576 | 所代表法人: | 紅隼科技股份有限公司 | 統一編號: 70468176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 439293 | 所代表法人: | 紅隼科技股份有限公司 | 統一編號: 70468176 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1607438 | 所代表法人: | 紅隼科技股份有限公司 | 統一編號: 70468176 |
[ 搜尋所有相關: 張麗娟 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 70468176 | 電話號碼: 02-27097718 | 臺北市大安區大安路1段241號4樓 |
統一編號: 70468176 | 電話號碼: 02-27097718 | 臺北市大安區大安路1段241號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 張麗娟 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 紅隼科技 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 紅隼科技 ...) | 證書期限: 2020/09/28 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 紅隼科技股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2020/09/28 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 紅隼科技股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2027/01/07 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 紅隼科技股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2023/04/23 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 紅隼科技股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2021/06/14 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 紅隼科技股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2022/05/18 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 紅隼科技股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2021/05/28 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 紅隼科技股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2020/09/28 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 紅隼科技股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2020/09/28 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 紅隼科技股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2027/01/07 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 紅隼科技股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2023/04/23 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 紅隼科技股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2021/06/14 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 紅隼科技股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2022/05/18 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 紅隼科技股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2021/05/28 | 商品名稱: 電源供應器 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 紅隼科技股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 紅隼科技 ... ]
根據姓名 張麗娟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張麗娟 ...) | 姓名: 張麗娟 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 05-2764701 | 嘉義市東區公明路4-2號 @ 地政士開業資料 |
| 姓名: 張麗娟 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 新北市板橋區滿平街84巷100弄7號1樓 @ 地政士開業資料 |
| 電話: 02-26823893 | 行動電話: 0938892215 | 姓名: 張麗娟 | 事務所地址: 新北市板橋區滿平街84巷100弄7號1樓 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
| 主要產品: 291金屬加工用機械設備 | 統一編號: 16578746 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區南嵩里水源路7巷157號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5121857#250 | 機構負責人姓名: 張麗娟 | 機構代碼: A30600004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮陸豐里荳子埔5鄰55之9號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5121857#250 | 機構負責人姓名: 張麗娟 | 機構代碼: A30600004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮陸豐里荳子埔5鄰55之9號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5121857#250 | 機構負責人姓名: 張麗娟 | 機構代碼: A30600004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮陸豐里荳子埔5鄰55之9號 @ 長照B據點 |
| 主要產品: 083蔬果加工 | 統一編號: 91027909 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區新興里中興一街9號 @ 登記工廠名錄 |
姓名: 張麗娟 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 05-2764701 | 嘉義市東區公明路4-2號 @ 地政士開業資料 |
姓名: 張麗娟 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 新北市板橋區滿平街84巷100弄7號1樓 @ 地政士開業資料 |
電話: 02-26823893 | 行動電話: 0938892215 | 姓名: 張麗娟 | 事務所地址: 新北市板橋區滿平街84巷100弄7號1樓 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
主要產品: 291金屬加工用機械設備 | 統一編號: 16578746 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區南嵩里水源路7巷157號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5121857#250 | 機構負責人姓名: 張麗娟 | 機構代碼: A30600004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮陸豐里荳子埔5鄰55之9號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5121857#250 | 機構負責人姓名: 張麗娟 | 機構代碼: A30600004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮陸豐里荳子埔5鄰55之9號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/05/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5121857#250 | 機構負責人姓名: 張麗娟 | 機構代碼: A30600004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新竹縣竹東鎮陸豐里荳子埔5鄰55之9號 @ 長照B據點 |
主要產品: 083蔬果加工 | 統一編號: 91027909 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區新興里中興一街9號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 張麗娟 ... ]
紅隼科技股份有限公司 | 地址: 台北市大安區仁愛路四段122巷63號6樓之4 | 電話: 02-2709-7718 |
名稱 紅隼科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 紅隼科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
紅隼科技股份有限公司 臺北市大安區大安路1段241號4樓 | 駱宏通 | 70468176 | 核准設立 |
紅隼科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區大安路1段241號4樓 | 負責人: 駱宏通 | 統編: 70468176 | 核准設立 |
姓名 張麗娟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張麗娟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗娟清潔社 桃園市龍潭區九龍里双連街359巷22號 | 張麗娟 | 41426613 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069012736) |
阿娟早餐店 基隆市中山區中山一路233號1樓 | 張麗娟 | 41249526 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040000222) |
巧麗平價商店 高雄市小港區濟南里清山路30號 | 劉張麗娟 | 06711463 | 歇業 - 獨資 |
麗景湖畔企業社 桃園市龍潭區九龍里双連街三五九巷二二號一樓 | 張麗娟 | 26599143 | 歇業 - 獨資 |
安麗企業社 臺中市北區健行里忠明路424號B1之2 | 張麗娟 | 39816657 | 核准設立 - 獨資 |
麗綺汽車美容工作室 新北市蘆洲區九芎街152號1樓 | 張麗娟 | 66995788 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035249660) |
富利影印行 臺北市大安區大安路1段175巷4號1樓 | 張麗娟 | 01740756 | 撤銷 - 獨資 |
世紀玩具行 臺北市士林區天母西路3號︹之71︺1樓 | 張麗娟 | 01848898 | 撤銷 - 獨資 |
麗娟清潔社 登記地址: 桃園市龍潭區九龍里双連街359巷22號 | 負責人: 張麗娟 | 統編: 41426613 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069012736) |
阿娟早餐店 登記地址: 基隆市中山區中山一路233號1樓 | 負責人: 張麗娟 | 統編: 41249526 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040000222) |
巧麗平價商店 登記地址: 高雄市小港區濟南里清山路30號 | 負責人: 劉張麗娟 | 統編: 06711463 | 歇業 - 獨資 |
麗景湖畔企業社 登記地址: 桃園市龍潭區九龍里双連街三五九巷二二號一樓 | 負責人: 張麗娟 | 統編: 26599143 | 歇業 - 獨資 |
安麗企業社 登記地址: 臺中市北區健行里忠明路424號B1之2 | 負責人: 張麗娟 | 統編: 39816657 | 核准設立 - 獨資 |
麗綺汽車美容工作室 登記地址: 新北市蘆洲區九芎街152號1樓 | 負責人: 張麗娟 | 統編: 66995788 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035249660) |
富利影印行 登記地址: 臺北市大安區大安路1段175巷4號1樓 | 負責人: 張麗娟 | 統編: 01740756 | 撤銷 - 獨資 |
世紀玩具行 登記地址: 臺北市士林區天母西路3號︹之71︺1樓 | 負責人: 張麗娟 | 統編: 01848898 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 張麗娟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
|