邱世章
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱世章的職稱是監察人, 持有股份數是5000, 公司名稱是洪銘貿易股份有限公司, 統一編號是70484653.
無其他 洪銘貿易 資料。
[ 搜尋所有 洪銘貿易 ... ]
根據姓名 邱世章 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 邱世章 ...) | (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)邱世章 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)邱世章 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 @ 文化部研習課程 |
| 主要產品: 123服飾品 | 統一編號: 60290138 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣社頭鄉張厝村張厝一巷四五號 @ 登記工廠名錄 |
| 公司名稱: 詮達通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20090324 @ 遊覽車駕駛資料 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)邱世章 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)邱世章 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 @ 文化部研習課程 |
主要產品: 123服飾品 | 統一編號: 60290138 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣社頭鄉張厝村張厝一巷四五號 @ 登記工廠名錄 |
公司名稱: 詮達通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20090324 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 邱世章 ... ]
名稱 洪銘貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 洪銘貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
洪銘貿易股份有限公司 臺北市松山區復興北路507號2樓 | 邱忠正 | 70484653 | 核准設立 |
洪銘貿易股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路507號2樓 | 負責人: 邱忠正 | 統編: 70484653 | 核准設立 |
姓名 邱世章 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 邱世章)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
科寶投資股份有限公司 彰化縣社頭鄉松竹村社石路935號3樓 | 邱世章 | 42572418 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-22) |
首華建設股份有限公司 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路三段88號1樓 | 邱世章 | 57197432 | 核准設立 |
業鴻企業有限公司 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路3段88號 | 邱世章 | 60290138 | 核准設立 |
觀心藝術坊 南投縣鹿谷鄉鹿谷村中正路二段211巷15號1樓 | 邱世章 | 72567877 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001432) |
台灣步琦股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路2號3樓之1 | 邱世章 | 90632029 | 核准設立 |
科寶投資股份有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉松竹村社石路935號3樓 | 負責人: 邱世章 | 統編: 42572418 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-22) |
首華建設股份有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路三段88號1樓 | 負責人: 邱世章 | 統編: 57197432 | 核准設立 |
業鴻企業有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉橋頭村中山路3段88號 | 負責人: 邱世章 | 統編: 60290138 | 核准設立 |
觀心藝術坊 登記地址: 南投縣鹿谷鄉鹿谷村中正路二段211巷15號1樓 | 負責人: 邱世章 | 統編: 72567877 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001432) |
台灣步琦股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路2號3樓之1 | 負責人: 邱世章 | 統編: 90632029 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
|