郭廼暉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭廼暉的職稱是董事, 持有股份數是15450000, 公司名稱是定益企業有限公司, 統一編號是70503315.
| 主要產品: 233水泥及其製品、234石材製品、239其他非金屬礦物製品 | 統一編號: 70503315 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市學甲區新達里大順路106號及106號之2 |
主要產品: 233水泥及其製品、234石材製品、239其他非金屬礦物製品 | 統一編號: 70503315 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市學甲區新達里大順路106號及106號之2 |
[ 搜尋所有相關: 郭廼暉 @ 登記工廠名錄 ]
根據識別碼 70503315 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 70503315 ...) | 聯絡電話1: (06)7823679 | 場址【聯絡地址】: 臺南市學甲區新達里大順路106號及106號之2 @ 依法辦妥工廠登記或使用地已取得同意變更編定之砂石碎解洗選場 |
| 統一編號: 70503315 | 廠商地址: 臺南市學甲區新達里大順路106號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: MGE0350019 | 採購單位: 台灣中油股份有限公司 | 採購案: 大林煉油廠媒裂處理工場濕式失效觸媒再利用工作 | 根據: 2 借用或冒用他人名義或證件,或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 106/02/18 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 109/02/17 @ 拒絕往來廠商公告 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第39條第1項 | 事業名稱: 定益企業有限公司 | 裁處金額: 48000 | 主旨: 罰鍰新臺幣48000元整,限改條件:完成改善。限改日期:112年09月18日。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 待改善 | 臺南市 | 裁處時間: 2023-07-06 | 違反時間: 2023-04-26 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第39條第1項,經濟部事業廢棄物再利用管理辦法第3條第1項第2款 | 事業名稱: 定益企業有限公司 | 裁處金額: 72000 | 主旨: 罰鍰新臺幣72000元整,限改條件:完成改善。限改日期:113年02月15日。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 待改善 | 臺南市 | 裁處時間: 2023-10-30 | 違反時間: 2023-08-24 @ 列管事業污染源裁處資料 |
聯絡電話1: (06)7823679 | 場址【聯絡地址】: 臺南市學甲區新達里大順路106號及106號之2 @ 依法辦妥工廠登記或使用地已取得同意變更編定之砂石碎解洗選場 |
統一編號: 70503315 | 廠商地址: 臺南市學甲區新達里大順路106號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: MGE0350019 | 採購單位: 台灣中油股份有限公司 | 採購案: 大林煉油廠媒裂處理工場濕式失效觸媒再利用工作 | 根據: 2 借用或冒用他人名義或證件,或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 106/02/18 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 109/02/17 @ 拒絕往來廠商公告 |
違反法令: 廢棄物清理法第39條第1項 | 事業名稱: 定益企業有限公司 | 裁處金額: 48000 | 主旨: 罰鍰新臺幣48000元整,限改條件:完成改善。限改日期:112年09月18日。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 待改善 | 臺南市 | 裁處時間: 2023-07-06 | 違反時間: 2023-04-26 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 廢棄物清理法第39條第1項,經濟部事業廢棄物再利用管理辦法第3條第1項第2款 | 事業名稱: 定益企業有限公司 | 裁處金額: 72000 | 主旨: 罰鍰新臺幣72000元整,限改條件:完成改善。限改日期:113年02月15日。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 待改善 | 臺南市 | 裁處時間: 2023-10-30 | 違反時間: 2023-08-24 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 70503315 ... ]
根據名稱 定益企業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 定益企業 ...) | 登錄日期: 1080415 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 臺南市學甲區新達里大順路106號及106號之2 | 符合之產業類別: 23非金屬礦物製品製造業 @ 113年臺南市工廠登記清冊 |
登錄日期: 1080415 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
臺南市學甲區新達里大順路106號及106號之2 | 符合之產業類別: 23非金屬礦物製品製造業 @ 113年臺南市工廠登記清冊 |
[ 搜尋所有 定益企業 ... ]
無其他 郭廼暉 資料。
[ 搜尋所有 郭廼暉 ... ]
名稱 定益企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 定益企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
定益企業有限公司 臺南市學甲區新達里大順路106號 | 郭廼暉 | 70503315 | 核准設立 |
定益企業社 高雄市前鎮區瑞隆路533號11樓 | 賴靖文 | 69899346 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11261186400) |
定益企業社 臺南市東區虎尾里東門路3段273巷28弄8號1樓 | 徐定男 | 13232192 | 歇業 - 獨資 |
定益企業社 桃園市龍潭區中興里中興路336巷175號1樓 | 林宏諭 | 26638011 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049005034) |
定益企業有限公司 登記地址: 臺南市學甲區新達里大順路106號 | 負責人: 郭廼暉 | 統編: 70503315 | 核准設立 |
定益企業社 登記地址: 高雄市前鎮區瑞隆路533號11樓 | 負責人: 賴靖文 | 統編: 69899346 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11261186400) |
定益企業社 登記地址: 臺南市東區虎尾里東門路3段273巷28弄8號1樓 | 負責人: 徐定男 | 統編: 13232192 | 歇業 - 獨資 |
定益企業社 登記地址: 桃園市龍潭區中興里中興路336巷175號1樓 | 負責人: 林宏諭 | 統編: 26638011 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049005034) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
|