王淑瓊
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王淑瓊的職稱是董事, 持有股份數是40000, 公司名稱是八德加油站實業股份有限公司, 統一編號是70514360.
董監事資料集 資料集的 王淑瓊 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王淑瓊 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 八德加油站實業股份有限公司 | 統一編號: 70514360 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 八德加油站實業股份有限公司 | 統一編號: 70514360 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 360000 | 所代表法人: | 八德加油站實業股份有限公司 | 統一編號: 70514360 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 八德加油站實業股份有限公司 | 統一編號: 70514360 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 八德加油站實業股份有限公司 | 統一編號: 70514360 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 360000 | 所代表法人: | 八德加油站實業股份有限公司 | 統一編號: 70514360 |
[ 搜尋所有相關: 王淑瓊 @ 董監事資料集 ]
無其他 八德加油站實業 資料。
[ 搜尋所有 八德加油站實業 ... ]
根據姓名 王淑瓊 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王淑瓊 ...) | 主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具、253金屬容器、259其他金屬製品、281發電、輸電及配電機械、283電線及配線器材、289其他電力設備及配備 | 統一編號: 23179148 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區福營里民安路5號之1 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業
28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市新莊區福營里民安路5號之1 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具
253金屬容器
259其他金屬製品
281發電、輸電及配電機械
283電線及配線器材
289其他電力設備及配備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5792597 | 機構負責人姓名: 王淑瓊 | 機構代碼: BF1400046 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市官田區隆田里中山路一段134號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5792597 | 機構負責人姓名: 王淑瓊 | 機構代碼: BF1400046 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市官田區隆田里中山路一段134號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5792597 | 機構負責人姓名: 王淑瓊 | 機構代碼: BF1400046 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市官田區隆田里中山路一段134號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5792597 | 機構負責人姓名: 王淑瓊 | 機構代碼: BF1400046 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市官田區隆田里中山路一段134號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5792597 | 機構負責人姓名: 王淑瓊 | 機構代碼: BF1400046 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市官田區隆田里中山路一段134號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5792597 | 機構負責人姓名: 王淑瓊 | 機構代碼: BF1400046 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市官田區隆田里中山路一段134號 @ 長照B據點 |
主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具、253金屬容器、259其他金屬製品、281發電、輸電及配電機械、283電線及配線器材、289其他電力設備及配備 | 統一編號: 23179148 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區福營里民安路5號之1 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業
28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市新莊區福營里民安路5號之1 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具
253金屬容器
259其他金屬製品
281發電、輸電及配電機械
283電線及配線器材
289其他電力設備及配備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5792597 | 機構負責人姓名: 王淑瓊 | 機構代碼: BF1400046 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市官田區隆田里中山路一段134號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5792597 | 機構負責人姓名: 王淑瓊 | 機構代碼: BF1400046 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市官田區隆田里中山路一段134號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5792597 | 機構負責人姓名: 王淑瓊 | 機構代碼: BF1400046 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市官田區隆田里中山路一段134號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5792597 | 機構負責人姓名: 王淑瓊 | 機構代碼: BF1400046 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市官田區隆田里中山路一段134號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5792597 | 機構負責人姓名: 王淑瓊 | 機構代碼: BF1400046 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市官田區隆田里中山路一段134號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5792597 | 機構負責人姓名: 王淑瓊 | 機構代碼: BF1400046 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市官田區隆田里中山路一段134號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 王淑瓊 ... ]
名稱 八德加油站實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 八德加油站實業)
八德加油站實業股份有限公司 登記地址: 桃園市八德區介壽路2段631號 | 負責人: 游嘉宏 | 統編: 70514360 | 核准設立 |
姓名 王淑瓊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王淑瓊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
葛瑞米有限公司 新竹市東區龍山里2鄰光復路一段576巷17號 | 王淑瓊 | 00053749 | 核准設立 |
馥萊國際企業社 臺中市西區藍興里大全街89巷6號1樓 | 王淑瓊 | 13755894 | 停業 (停業起迄日期 107年02月24日 至 108年02月23日) - 獨資 |
麗緻美容坊 臺南市東區自強里中華東路2段295巷43號1樓 | 王淑瓊 | 15721744 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100050988) |
御翔企業行 高雄市鳳山區文英里建國路2段192巷13弄39號1樓 | 王淑瓊 | 21934344 | 歇業 - 獨資 |
締盟企業股份有限公司 新北市新莊區民安路5之1號1樓 | 王淑瓊 | 23179148 | 核准設立 |
千嘉旅店 新北市板橋區館前西路139號8樓 | 王淑瓊 | 34580105 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068110442) |
創悅保全股份有限公司 高雄市苓雅區憲政路86號1樓 | 王淑瓊 | 53577523 | 核准設立 |
創悅公寓大廈管理維護股份有限公司 高雄市苓雅區大順三路233號 | 王淑瓊 | 53889032 | 核准設立 |
葛瑞米有限公司 登記地址: 新竹市東區龍山里2鄰光復路一段576巷17號 | 負責人: 王淑瓊 | 統編: 00053749 | 核准設立 |
馥萊國際企業社 登記地址: 臺中市西區藍興里大全街89巷6號1樓 | 負責人: 王淑瓊 | 統編: 13755894 | 停業 (停業起迄日期 107年02月24日 至 108年02月23日) - 獨資 |
麗緻美容坊 登記地址: 臺南市東區自強里中華東路2段295巷43號1樓 | 負責人: 王淑瓊 | 統編: 15721744 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100050988) |
御翔企業行 登記地址: 高雄市鳳山區文英里建國路2段192巷13弄39號1樓 | 負責人: 王淑瓊 | 統編: 21934344 | 歇業 - 獨資 |
締盟企業股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區民安路5之1號1樓 | 負責人: 王淑瓊 | 統編: 23179148 | 核准設立 |
千嘉旅店 登記地址: 新北市板橋區館前西路139號8樓 | 負責人: 王淑瓊 | 統編: 34580105 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068110442) |
創悅保全股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區憲政路86號1樓 | 負責人: 王淑瓊 | 統編: 53577523 | 核准設立 |
創悅公寓大廈管理維護股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區大順三路233號 | 負責人: 王淑瓊 | 統編: 53889032 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王淑瓊 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
|