陳建序
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳建序的職稱是董事, 持有股份數是5800, 公司名稱是昌碩股份有限公司, 統一編號是70514501.
董監事資料集 資料集的 陳建序 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳建序 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 昌碩股份有限公司 | 統一編號: 70514501 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 昌碩股份有限公司 | 統一編號: 70514501 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 昌碩股份有限公司 | 統一編號: 70514501 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 昌碩股份有限公司 | 統一編號: 70514501 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 昌碩股份有限公司 | 統一編號: 70514501 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 昌碩股份有限公司 | 統一編號: 70514501 |
[ 搜尋所有相關: 陳建序 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 70514501 | 電話號碼: 04-8537-229 | 彰化縣大村鄉黃厝村19鄰美港路418巷57號 |
統一編號: 70514501 | 電話號碼: 04-8537-229 | 彰化縣大村鄉黃厝村19鄰美港路418巷57號 |
[ 搜尋所有相關: 陳建序 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 統一編號: 70514501 | 工廠負責人姓名: 賴建旺 | 工廠地址: 彰化縣大村鄉黃厝村美港路418巷57號 | 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 |
統一編號: 70514501 | 工廠負責人姓名: 賴建旺 | 工廠地址: 彰化縣大村鄉黃厝村美港路418巷57號 | 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 |
[ 搜尋所有相關: 陳建序 @ 臨時工廠名錄 ]
登記工廠名錄 資料集的 陳建序 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 陳建序 ...) | 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 70514501 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣大村鄉美港村中興路40號 |
| 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 70514501 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣大村鄉黃厝村美港路418巷57號 |
主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 70514501 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣大村鄉美港村中興路40號 |
主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 70514501 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣大村鄉黃厝村美港路418巷57號 |
[ 搜尋所有相關: 陳建序 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 昌碩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 昌碩 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/12/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/12/13 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/12/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/12/17 @ 文化部研習課程 |
| (中華民國)吳昌碩 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)吳昌碩 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/12/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/12/13 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/12/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/12/17 @ 文化部研習課程 |
(中華民國)吳昌碩 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)吳昌碩 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 昌碩 ... ]
根據姓名 陳建序 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 陳建序 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 興佳建設股份有限公司 | 統一編號: 54230227 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2600 | 所代表法人: | 玄立股份有限公司 | 統一編號: 23727790 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 興佳建設股份有限公司 | 統一編號: 54230227 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2600 | 所代表法人: | 玄立股份有限公司 | 統一編號: 23727790 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳建序 ... ]
昌碩股份有限公司 | 地址: 彰化縣大村鄉美港路418巷57號 | 電話: 04-853-7229 |
朱昌碩律師 | 地址: 台北市大安區復興南路一段259號4樓之1 | 電話: 02-2755-2344 |
名稱 昌碩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 昌碩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昌碩電子有限公司 桃園市平鎮區廣達里環南路223巷2號1樓 | 林炳昌 | 27634436 | 核准設立 |
昌碩科技股份有限公司 新北市汐止區福德一路430巷22號 | 曾銘傑 | 20748574 | 核准設立 |
昌碩實業有限公司 新北市土城區延和路88巷13弄5號 | 葉銘村 | 28891003 | 核准設立 |
昌碩投資有限公司 臺中市豐原區豐原大道一段595街31號2樓 | 巫佩甄 | 28937943 | 核准設立 |
昌碩企業社 新北市五股區中興路一段118巷6弄9號 | 吳蓮香 | 30299111 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108155675) |
昌碩鋼鐵興業有限公司 臺北市南港區重陽路166巷10弄16號4樓 | 唐瑞均 | 53415350 | 核准設立 |
昌碩國際有限公司 新北市三峽區學府路126號 | 王品喬 | 66420947 | 核准設立 |
昌碩股份有限公司 彰化縣大村鄉黃厝村19鄰美港路418巷57號 | 賴建旺 | 70514501 | 核准設立 |
昌碩電子有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區廣達里環南路223巷2號1樓 | 負責人: 林炳昌 | 統編: 27634436 | 核准設立 |
昌碩科技股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區福德一路430巷22號 | 負責人: 曾銘傑 | 統編: 20748574 | 核准設立 |
昌碩實業有限公司 登記地址: 新北市土城區延和路88巷13弄5號 | 負責人: 葉銘村 | 統編: 28891003 | 核准設立 |
昌碩投資有限公司 登記地址: 臺中市豐原區豐原大道一段595街31號2樓 | 負責人: 巫佩甄 | 統編: 28937943 | 核准設立 |
昌碩企業社 登記地址: 新北市五股區中興路一段118巷6弄9號 | 負責人: 吳蓮香 | 統編: 30299111 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108155675) |
昌碩鋼鐵興業有限公司 登記地址: 臺北市南港區重陽路166巷10弄16號4樓 | 負責人: 唐瑞均 | 統編: 53415350 | 核准設立 |
昌碩國際有限公司 登記地址: 新北市三峽區學府路126號 | 負責人: 王品喬 | 統編: 66420947 | 核准設立 |
昌碩股份有限公司 登記地址: 彰化縣大村鄉黃厝村19鄰美港路418巷57號 | 負責人: 賴建旺 | 統編: 70514501 | 核准設立 |
[ 查詢所有 昌碩 ... ]
姓名 陳建序 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 陳建序)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聖蓬股份有限公司 臺北市中山區民權東路1段72號10樓之12 | 陳建序 | 23644497 | 核准設立 |
聖蓬股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路1段72號10樓之12 | 負責人: 陳建序 | 統編: 23644497 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
|