吳柳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳柳的職稱是監察人, 持有股份數是40000, 公司名稱是禾塏國際股份有限公司, 統一編號是70549939.
無其他 禾塏國際 資料。
[ 搜尋所有 禾塏國際 ... ]
根據姓名 吳柳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳柳 ...) | | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
| (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 吳亮氛總編輯 | 出版機構: 吳亮氛 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 120 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786260130053 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 負責人: 吳亮氛(藝名:吳柳) | 設立時間: 0991003 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 主要產品: 210橡膠製品、220塑膠製品、259其他金屬製品 | 統一編號: 84374066 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區化成里復興路3段47號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 21橡膠製品製造業
22塑膠製品製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市新莊區化成里復興路3段47號1樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 210橡膠製品
220塑膠製品
259其他金屬製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 吳亮氛總編輯 | 出版機構: 吳亮氛 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 120 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786260130053 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
負責人: 吳亮氛(藝名:吳柳) | 設立時間: 0991003 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
主要產品: 210橡膠製品、220塑膠製品、259其他金屬製品 | 統一編號: 84374066 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區化成里復興路3段47號1樓 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 21橡膠製品製造業
22塑膠製品製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市新莊區化成里復興路3段47號1樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 210橡膠製品
220塑膠製品
259其他金屬製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 吳柳 ... ]
名稱 禾塏國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 禾塏國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禾塏國際股份有限公司 臺北市大安區復興南路2段86號4樓之1 | | 70549939 | 解散 (文號: 2004-12-7 府建商字 第09324817500號) |
禾塏國際股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段86號4樓之1 | 統編: 70549939 | 解散 (文號: 2004-12-7 府建商字 第09324817500號) |
姓名 吳柳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳柳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳柳樹自營計程車行 新北市三重區同安街114巷14號2樓 | 吳柳樹 | 36282572 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
柳泉電器行 桃園縣桃園市中正里仁愛路143號 | 吳柳田 | 43778698 | 撤銷 - 獨資 |
皇慶企業社 花蓮縣吉安鄉東里一一街八六號 | 吳柳慶 | 08135121 | 核准設立 - 獨資 |
三山工程行 臺南市下營區中營里中營1267之2號1樓 | 陳吳柳桂 | 10432317 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090034958) |
東勝軟體設計實業社 臺中市大里區塗城路351巷35號一樓 | 吳柳 | 17068691 | 歇業 - 獨資 |
俊維企業社 新北市中和區新生街16巷21弄8之3號︵現場僅供辦公室使用︶ | 吳柳貞 | 19426168 | 歇業 - 獨資 |
永佳商店 新北市三重區後竹圍街16號 | 吳柳玉 | 19757053 | 核准設立 - 獨資 |
皇磬企業有限公司 花蓮縣吉安鄉東昌村東海10街132巷16號 | 吳柳慶 | 22810742 | 核准設立 |
吳柳樹自營計程車行 登記地址: 新北市三重區同安街114巷14號2樓 | 負責人: 吳柳樹 | 統編: 36282572 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
柳泉電器行 登記地址: 桃園縣桃園市中正里仁愛路143號 | 負責人: 吳柳田 | 統編: 43778698 | 撤銷 - 獨資 |
皇慶企業社 登記地址: 花蓮縣吉安鄉東里一一街八六號 | 負責人: 吳柳慶 | 統編: 08135121 | 核准設立 - 獨資 |
三山工程行 登記地址: 臺南市下營區中營里中營1267之2號1樓 | 負責人: 陳吳柳桂 | 統編: 10432317 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090034958) |
東勝軟體設計實業社 登記地址: 臺中市大里區塗城路351巷35號一樓 | 負責人: 吳柳 | 統編: 17068691 | 歇業 - 獨資 |
俊維企業社 登記地址: 新北市中和區新生街16巷21弄8之3號︵現場僅供辦公室使用︶ | 負責人: 吳柳貞 | 統編: 19426168 | 歇業 - 獨資 |
永佳商店 登記地址: 新北市三重區後竹圍街16號 | 負責人: 吳柳玉 | 統編: 19757053 | 核准設立 - 獨資 |
皇磬企業有限公司 登記地址: 花蓮縣吉安鄉東昌村東海10街132巷16號 | 負責人: 吳柳慶 | 統編: 22810742 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳柳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
|