黃偉哲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃偉哲的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是有椿生物科技股份有限公司, 統一編號是70556234.
董監事資料集 資料集的 黃偉哲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃偉哲 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 有椿生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70556234 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 有椿生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70556234 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有椿生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70556234 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 有椿生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70556234 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 有椿生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70556234 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有椿生物科技股份有限公司 | 統一編號: 70556234 |
[ 搜尋所有相關: 黃偉哲 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 70556234 | 電話號碼: 02-33936177 | 臺北市中正區杭州南路1段105巷23號1樓 |
統一編號: 70556234 | 電話號碼: 02-33936177 | 臺北市中正區杭州南路1段105巷23號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃偉哲 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: A-170556234-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 70556234 | 台北市中正區杭州南路1段105巷23號1樓 |
食品業者登錄字號: A-170556234-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 70556234 | 台北市中正區杭州南路1段105巷23號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃偉哲 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 有椿生物科技 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 有椿生物科技 ...) | 電話: 27810977 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市松山區南京東路三段248號11樓之2 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: 27028158 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市大安區四維路一七 0巷二十二 號三樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: 33936177 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市中正區杭州南路1段105巷23號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 27810977 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市松山區南京東路三段248號11樓之2 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 27028158 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺北市大安區四維路一七 0巷二十二 號三樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 33936177 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市中正區杭州南路1段105巷23號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 有椿生物科技 ... ]
根據姓名 黃偉哲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃偉哲 ...) | (中華民國)藝術家洪榮貴 | 活動起始日期: 2024/01/18 | 活動結束日期: 2024/04/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)藝術家洪榮貴 | 活動起始日期: 2024/01/18 | 活動結束日期: 2024/04/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 學哲生活美學有限公司 | 統一編號: 93785287 @ 董監事資料集 |
| 機構電話: (07)3649336 | 獸醫師 | 狀態: 開業 | 高雄市楠梓區後昌路1048號 @ 獸醫師(佐)開業執照 |
| 開始時間: 2022-08-27T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-08-28T23:59:59+08:00 | 電話: 886-6-6353226 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2022臺南夏日音樂節 將軍吼 熱鬧登場8/27(六)【18:00-21:00】夏日活力飆歌演唱會+【派對ALL NIGHT】煙火表演8/28(日)【17:00-20:00】夕陽海風抒情演唱會+【夢幻... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 大黃金好物有限公司 | 統一編號: 89161041 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 232耐火、黏土建材及其他陶瓷製品 | 統一編號: 86338592 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市平鎮區建安里平東路六五九巷二四號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 84227425 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區新順里安和路2段318巷63之1號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)藝術家洪榮貴 | 活動起始日期: 2024/01/18 | 活動結束日期: 2024/04/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)藝術家洪榮貴 | 活動起始日期: 2024/01/18 | 活動結束日期: 2024/04/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 學哲生活美學有限公司 | 統一編號: 93785287 @ 董監事資料集 |
機構電話: (07)3649336 | 獸醫師 | 狀態: 開業 | 高雄市楠梓區後昌路1048號 @ 獸醫師(佐)開業執照 |
開始時間: 2022-08-27T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-08-28T23:59:59+08:00 | 電話: 886-6-6353226 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2022臺南夏日音樂節 將軍吼 熱鬧登場8/27(六)【18:00-21:00】夏日活力飆歌演唱會+【派對ALL NIGHT】煙火表演8/28(日)【17:00-20:00】夕陽海風抒情演唱會+【夢幻... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 大黃金好物有限公司 | 統一編號: 89161041 @ 董監事資料集 |
主要產品: 232耐火、黏土建材及其他陶瓷製品 | 統一編號: 86338592 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市平鎮區建安里平東路六五九巷二四號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 84227425 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市安南區新順里安和路2段318巷63之1號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 黃偉哲 ... ]
名稱 有椿生物科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 有椿生物科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
有椿生物科技股份有限公司 臺北市中正區杭州南路1段105巷23號1樓 | 賴明惠 | 70556234 | 核准設立 |
有椿生物科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區杭州南路1段105巷23號1樓 | 負責人: 賴明惠 | 統編: 70556234 | 核准設立 |
姓名 黃偉哲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃偉哲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
哲裕企業社 臺中市潭子區嘉仁里嘉豐路96巷78弄13號1樓 | 黃偉哲 | 87274076 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110872449) |
學哲生活美學有限公司 高雄市三民區河堤路526號 | 黃偉哲 | 93785287 | 核准設立 |
光偉實業社 彰化縣和美鎮和西里和利路101號 | 黃偉哲 | 45573636 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1080815488) |
偉發眼鏡行 臺中市大甲區南陽里中山路一段792號1樓 | 黃偉哲 | 47163721 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120867225) |
光偉實業社 彰化縣和美鎮和西里和利路101號 | 黃偉哲 | 82415294 | 核准設立 - 合夥 |
偉發眼鏡行苑裡店 苗栗縣苑裡鎮苑南里世界路一段46號1樓 | 黃偉哲 | 88728569 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 |
偉發眼鏡行后里店 臺中市后里區義德里甲后路一段355巷25號1樓 | 黃偉哲 | 93353339 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 |
大黃金好物有限公司 臺中市北屯區和祥五街129號 | 黃偉哲 | 89161041 | 核准設立 |
哲裕企業社 登記地址: 臺中市潭子區嘉仁里嘉豐路96巷78弄13號1樓 | 負責人: 黃偉哲 | 統編: 87274076 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110872449) |
學哲生活美學有限公司 登記地址: 高雄市三民區河堤路526號 | 負責人: 黃偉哲 | 統編: 93785287 | 核准設立 |
光偉實業社 登記地址: 彰化縣和美鎮和西里和利路101號 | 負責人: 黃偉哲 | 統編: 45573636 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1080815488) |
偉發眼鏡行 登記地址: 臺中市大甲區南陽里中山路一段792號1樓 | 負責人: 黃偉哲 | 統編: 47163721 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120867225) |
光偉實業社 登記地址: 彰化縣和美鎮和西里和利路101號 | 負責人: 黃偉哲 | 統編: 82415294 | 核准設立 - 合夥 |
偉發眼鏡行苑裡店 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮苑南里世界路一段46號1樓 | 負責人: 黃偉哲 | 統編: 88728569 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 |
偉發眼鏡行后里店 登記地址: 臺中市后里區義德里甲后路一段355巷25號1樓 | 負責人: 黃偉哲 | 統編: 93353339 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 |
大黃金好物有限公司 登記地址: 臺中市北屯區和祥五街129號 | 負責人: 黃偉哲 | 統編: 89161041 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃偉哲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
|