楊崑山
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊崑山的職稱是董事, 持有股份數是100000, 所代表法人是福友租賃股份有限公司, 公司名稱是福企股份有限公司, 統一編號是70573156.
董監事資料集 資料集的 楊崑山 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊崑山 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 福友租賃股份有限公司 | 福企股份有限公司 | 統一編號: 70573156 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 福友租賃股份有限公司 | 福企股份有限公司 | 統一編號: 70573156 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 福友租賃股份有限公司 | 福企股份有限公司 | 統一編號: 70573156 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 福友租賃股份有限公司 | 福企股份有限公司 | 統一編號: 70573156 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 福友租賃股份有限公司 | 福企股份有限公司 | 統一編號: 70573156 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 福友租賃股份有限公司 | 福企股份有限公司 | 統一編號: 70573156 |
[ 搜尋所有相關: 楊崑山 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 70573156 | 電話號碼: 27150457 | 新北市新莊區中和街91之1號2樓 |
統一編號: 70573156 | 電話號碼: 27150457 | 新北市新莊區中和街91之1號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 楊崑山 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 福企 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 福企 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-27 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-29 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 聯絡方式: 02-8979-2788 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20220917 | 結束日期: 20220917 | 發起單位: 5% Design Action | 主辦單位: 電通行銷傳播集團 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 聯絡方式: 03-422-5205 | 是否收費: N | 活動地點: 中壢區中大路300號教學研究綜合大樓 (國立中央大學教學研究綜合大樓羅家倫講堂) | 開始日期: 20220814 | 結束日期: 20220814 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: 桃園市政府青年事務局、桃園市政府社會企業中心、國立中央大學 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第9條第1項 | 事業名稱: 福企通運有限公司 | 裁處金額: 60000 | 主旨: 罰鍰新臺幣60000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 廢棄物清除處理機構 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新北市 | 裁處時間: 2023-08-04 | 違反時間: 2023-05-02 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、252金屬結構及建築組件、259其他金屬製品、303汽車零件、312機車及其零件、322金屬家具 | 統一編號: 80728411 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣福興鄉二港村福正路181巷臨30-52號 @ 登記工廠名錄 |
| 名次,: 第一名 | ,組別,: 菁英組 | 年度: 103 | 營業項目: 其他財料、園藝工具、手工具 @ 女性創業菁英獎-歷屆獲獎名單 |
| OID: 2.16.886.103.102209 | 電話: 02-27376781 | 地址: 臺北市大安區復興南路二段346號2樓 | DN: o=社團法人中華幸福企業快樂人協會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 高雄市前鎮區朝陽段三八三地號 | 營利事業統一編號: 83438984 | 管制編號: E54B4096 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-27 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-29 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
聯絡方式: 02-8979-2788 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20220917 | 結束日期: 20220917 | 發起單位: 5% Design Action | 主辦單位: 電通行銷傳播集團 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
聯絡方式: 03-422-5205 | 是否收費: N | 活動地點: 中壢區中大路300號教學研究綜合大樓 (國立中央大學教學研究綜合大樓羅家倫講堂) | 開始日期: 20220814 | 結束日期: 20220814 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: 桃園市政府青年事務局、桃園市政府社會企業中心、國立中央大學 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
違反法令: 廢棄物清理法第9條第1項 | 事業名稱: 福企通運有限公司 | 裁處金額: 60000 | 主旨: 罰鍰新臺幣60000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 廢棄物清除處理機構 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新北市 | 裁處時間: 2023-08-04 | 違反時間: 2023-05-02 @ 列管事業污染源裁處資料 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、252金屬結構及建築組件、259其他金屬製品、303汽車零件、312機車及其零件、322金屬家具 | 統一編號: 80728411 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣福興鄉二港村福正路181巷臨30-52號 @ 登記工廠名錄 |
名次,: 第一名 | ,組別,: 菁英組 | 年度: 103 | 營業項目: 其他財料、園藝工具、手工具 @ 女性創業菁英獎-歷屆獲獎名單 |
OID: 2.16.886.103.102209 | 電話: 02-27376781 | 地址: 臺北市大安區復興南路二段346號2樓 | DN: o=社團法人中華幸福企業快樂人協會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 高雄市前鎮區朝陽段三八三地號 | 營利事業統一編號: 83438984 | 管制編號: E54B4096 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
[ 搜尋所有 福企 ... ]
根據姓名 楊崑山 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊崑山 ...) | 團體會址: 臺北市信義區吳興街156巷25弄7號1樓 | 成立日期: 1101219 | 理事長: 楊崑山 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2125 | 所代表法人: | 見安實業股份有限公司 | 統一編號: 22668371 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宸銘投資股份有限公司 | 統一編號: 23359893 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 博大國際智權股份有限公司 | 統一編號: 28204309 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 立新化工股份有限公司 | 統一編號: 54072156 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福友租賃股份有限公司 | 統一編號: 70573178 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 隆興產業股份有限公司 | 統一編號: 71455121 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 153000 | 所代表法人: | 台灣電池檢測驗證股份有限公司 | 統一編號: 83581524 @ 董監事資料集 |
團體會址: 臺北市信義區吳興街156巷25弄7號1樓 | 成立日期: 1101219 | 理事長: 楊崑山 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2125 | 所代表法人: | 見安實業股份有限公司 | 統一編號: 22668371 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宸銘投資股份有限公司 | 統一編號: 23359893 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 博大國際智權股份有限公司 | 統一編號: 28204309 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 立新化工股份有限公司 | 統一編號: 54072156 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福友租賃股份有限公司 | 統一編號: 70573178 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 隆興產業股份有限公司 | 統一編號: 71455121 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 153000 | 所代表法人: | 台灣電池檢測驗證股份有限公司 | 統一編號: 83581524 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊崑山 ... ]
浤福企業有限公司 | 地址: 彰化縣福興鄉福正路58號之1 | 電話: 04-780-2299 |
有福企業社 | 地址: 桃園市蘆竹區新福街324號 | 電話: 03-323-3114 |
伸福企業有限公司 | 地址: 新北市土城區廣福街77巷3之1號 | 電話: 02-2964-9043 |
基福企業行(李基福) | 地址: 台東縣台東市信義路122號 | 電話: 089-323-307 |
金福企業股份有限公司 | 地址: 高雄市前鎮區金福路6號 | 電話: 07-841-7911 |
達福企業社 | 地址: 台北市士林區福國路50巷6弄13號1樓 | 電話: 02-2834-8232 |
庭福企業社 | 地址: 新北市新莊區福營路341號 | 電話: 02-2209-1007 |
有福企業社 | 地址: 桃園市蘆竹區新福街324號 | 電話: 03-323-5747 |
勻福企業股份有限公司 | 地址: 花蓮縣壽豐鄉志學村東華大學居南152號 | 電話: 03-863-0193 |
田福企業有限公司 | 地址: 彰化縣田中鎮中州路二段597號 | 電話: 04-874-8135 |
名稱 福企 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 福企)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
錦福企業社 宜蘭縣五結鄉利澤村下福路幸福巷九O號 | 陳錦福 | 78226588 | 核准設立 - 獨資 |
鎮福企業社 宜蘭縣壯圍鄉美福村美福路16之1號一樓 | 李應鑫 | 26780500 | 核准設立 - 獨資 |
春福企業有限公司 桃園市中壢區忠福里中福路699號1樓 | 胡毓通 | 36166150 | 核准設立 |
酥緣福企業社 苗栗縣苗栗市福星里嘉福街32號1樓 | 葛依柔 | 47607464 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
中福企業社 桃園市中壢區忠福里中福路483之1號1樓 | 劉瑩 | 50613320 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109007378) |
浤福企業有限公司 彰化縣福興鄉二港村福正路181巷臨30-52號 | 陳宏銓 | 80728411 | 核准設立 |
威福企業社 桃園市中壢區幸福里福州一街217之1號 | 馮名威 | 82078223 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
全家福企業社 桃園市蘆竹區五福里五福一路208巷3號1樓 | 楊林春 | 85248622 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099004828) |
錦福企業社 登記地址: 宜蘭縣五結鄉利澤村下福路幸福巷九O號 | 負責人: 陳錦福 | 統編: 78226588 | 核准設立 - 獨資 |
鎮福企業社 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉美福村美福路16之1號一樓 | 負責人: 李應鑫 | 統編: 26780500 | 核准設立 - 獨資 |
春福企業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區忠福里中福路699號1樓 | 負責人: 胡毓通 | 統編: 36166150 | 核准設立 |
酥緣福企業社 登記地址: 苗栗縣苗栗市福星里嘉福街32號1樓 | 負責人: 葛依柔 | 統編: 47607464 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
中福企業社 登記地址: 桃園市中壢區忠福里中福路483之1號1樓 | 負責人: 劉瑩 | 統編: 50613320 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109007378) |
浤福企業有限公司 登記地址: 彰化縣福興鄉二港村福正路181巷臨30-52號 | 負責人: 陳宏銓 | 統編: 80728411 | 核准設立 |
威福企業社 登記地址: 桃園市中壢區幸福里福州一街217之1號 | 負責人: 馮名威 | 統編: 82078223 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
全家福企業社 登記地址: 桃園市蘆竹區五福里五福一路208巷3號1樓 | 負責人: 楊林春 | 統編: 85248622 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099004828) |
[ 查詢所有 福企 ... ]
姓名 楊崑山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊崑山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
崑成腳踏車店 嘉義縣義竹鄉仁里村義竹四O五之一號 | 楊崑山 | 66337125 | 歇業 - 獨資 |
成台全方位多媒體企業社 臺南市安平區育平里育平路186號1樓(僅供辦公室使用)(營業場所面積:6平方公尺) | 楊崑山 | 09515850 | 歇業 - 獨資 |
恆鼎股份有限公司 苗栗縣竹南鎮國泰路四三號 | 楊崑山 | 12388169 | 核准設立 |
幼寶企業有限公司 桃園市平鎮區崇德街13巷1弄18號 | 楊崑山 | 45053298 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-02) |
隆興產業股份有限公司 苗栗縣竹南鎮國泰路43號 | 楊崑山 | 71455121 | 核准設立 |
竣興企業行 屏東縣屏東市永安里興安街二八號壹樓 | 楊崑山 | 76774052 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10406910300) |
台灣電池檢測驗證股份有限公司 臺南市新市區西拉雅大道861號313-1室 | 楊崑山 | 83581524 | 核准設立 |
聚電材料股份有限公司 臺南市新市區西拉雅大道861號313-2室 | 楊崑山 | 83787315 | 核准設立 |
崑成腳踏車店 登記地址: 嘉義縣義竹鄉仁里村義竹四O五之一號 | 負責人: 楊崑山 | 統編: 66337125 | 歇業 - 獨資 |
成台全方位多媒體企業社 登記地址: 臺南市安平區育平里育平路186號1樓(僅供辦公室使用)(營業場所面積:6平方公尺) | 負責人: 楊崑山 | 統編: 09515850 | 歇業 - 獨資 |
恆鼎股份有限公司 登記地址: 苗栗縣竹南鎮國泰路四三號 | 負責人: 楊崑山 | 統編: 12388169 | 核准設立 |
幼寶企業有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區崇德街13巷1弄18號 | 負責人: 楊崑山 | 統編: 45053298 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-02) |
隆興產業股份有限公司 登記地址: 苗栗縣竹南鎮國泰路43號 | 負責人: 楊崑山 | 統編: 71455121 | 核准設立 |
竣興企業行 登記地址: 屏東縣屏東市永安里興安街二八號壹樓 | 負責人: 楊崑山 | 統編: 76774052 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10406910300) |
台灣電池檢測驗證股份有限公司 登記地址: 臺南市新市區西拉雅大道861號313-1室 | 負責人: 楊崑山 | 統編: 83581524 | 核准設立 |
聚電材料股份有限公司 登記地址: 臺南市新市區西拉雅大道861號313-2室 | 負責人: 楊崑山 | 統編: 83787315 | 核准設立 |
[ 查詢所有 楊崑山 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|