吳榮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳榮的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是興宏國環保建材有限公司, 統一編號是70577174.
無其他 興宏國環保建材 資料。
[ 搜尋所有 興宏國環保建材 ... ]
根據姓名 吳榮 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳榮 ...) | 名稱: 吳榮 | 開放時間: 請先預約 | 電話: 05-5329193 | 地址: 雲林縣斗六市鎮南路1009號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| 名稱: 吳榮賜 | 開放時間: 週一至週日08:30~12:00;14:00~17:30 | 電話: 03-3802745 | 地址: 桃園市大溪區新興街10號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| 電話: +886-6-2224420 | 開放時間: 週二~週日11:00~14:00、17:00~20:00,週一休息 | 分類: 麵食醬料、中式美食 | 消費分類: 美食 | 700 臺南市中西區忠義路二段84巷7號 @ 臺南餐飲 |
| 1 | 開放時間: 星期一07:00–16:00
星期二07:00–16:00
星期三07:00–16:00
星期四07:00–16:00
星期五07:00–16:00
星期六休息
星期日休息 | 歷史沿革: 建築興建史、使用變遷史
「儒醫吳天祐紀念碑」設立於昭和八(1933)年,碑體位於竹東國小操場上方山坡,是地方為感念仕紳吳錦堂(1876-1944)捐地予竹東公學校之善行而立,並以吳錦堂父親吳天祐(18... @ 文資局歷史建築 |
| | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
名稱: 吳榮 | 開放時間: 請先預約 | 電話: 05-5329193 | 地址: 雲林縣斗六市鎮南路1009號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
名稱: 吳榮賜 | 開放時間: 週一至週日08:30~12:00;14:00~17:30 | 電話: 03-3802745 | 地址: 桃園市大溪區新興街10號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
電話: +886-6-2224420 | 開放時間: 週二~週日11:00~14:00、17:00~20:00,週一休息 | 分類: 麵食醬料、中式美食 | 消費分類: 美食 | 700 臺南市中西區忠義路二段84巷7號 @ 臺南餐飲 |
1 | 開放時間: 星期一07:00–16:00
星期二07:00–16:00
星期三07:00–16:00
星期四07:00–16:00
星期五07:00–16:00
星期六休息
星期日休息 | 歷史沿革: 建築興建史、使用變遷史
「儒醫吳天祐紀念碑」設立於昭和八(1933)年,碑體位於竹東國小操場上方山坡,是地方為感念仕紳吳錦堂(1876-1944)捐地予竹東公學校之善行而立,並以吳錦堂父親吳天祐(18... @ 文資局歷史建築 |
| 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 吳榮 ... ]
名稱 興宏國環保建材 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 興宏國環保建材)
興宏國環保建材有限公司 登記地址: 臺北市北投區社中街330號1樓 | 負責人: 吳榮 | 統編: 70577174 | 核准設立 |
姓名 吳榮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳榮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳榮滿自營計程車行 新北市土城區中正路?7段27巷19弄16號5樓 | 吳榮滿 | 01920315 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮宗商店 高雄市鳳山區國泰里國昌路10巷2弄8號 | 吳榮宗 | 85926586 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮俊自營計程車行 高雄市大寮區過溪里過溪路94號 | 吳榮俊 | 85942397 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮豐自營計程車行 高雄市鳳山區忠孝里仁義街10號 | 吳榮豐 | 88730495 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060490100) |
辜吳榮商店 嘉義縣朴子市開元里向榮路三一之一號 | 辜吳榮 | 66351126 | 歇業 - 獨資 |
吳榮輝自營計程車 臺北市北投區石牌路2段10號 | 吳榮輝 | 01380605 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮松自營計程車行 新北市三峽區龍埔路171巷126號 | 吳榮松 | 01866810 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮華自營計程車行 新北市新店區?糦蘢穮楷換悢揮芃陝晴飾頃? | 吳榮華 | 02280626 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮滿自營計程車行 登記地址: 新北市土城區中正路?7段27巷19弄16號5樓 | 負責人: 吳榮滿 | 統編: 01920315 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮宗商店 登記地址: 高雄市鳳山區國泰里國昌路10巷2弄8號 | 負責人: 吳榮宗 | 統編: 85926586 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮俊自營計程車行 登記地址: 高雄市大寮區過溪里過溪路94號 | 負責人: 吳榮俊 | 統編: 85942397 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮豐自營計程車行 登記地址: 高雄市鳳山區忠孝里仁義街10號 | 負責人: 吳榮豐 | 統編: 88730495 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060490100) |
辜吳榮商店 登記地址: 嘉義縣朴子市開元里向榮路三一之一號 | 負責人: 辜吳榮 | 統編: 66351126 | 歇業 - 獨資 |
吳榮輝自營計程車 登記地址: 臺北市北投區石牌路2段10號 | 負責人: 吳榮輝 | 統編: 01380605 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮松自營計程車行 登記地址: 新北市三峽區龍埔路171巷126號 | 負責人: 吳榮松 | 統編: 01866810 | 核准設立 - 獨資 |
吳榮華自營計程車行 登記地址: 新北市新店區?糦蘢穮楷換悢揮芃陝晴飾頃? | 負責人: 吳榮華 | 統編: 02280626 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳榮 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3592 | 所代表法人: | 匯懋股份有限公司 | 統一編號: 14034656 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3640295 | 所代表法人: 三聯科技股份有限公司 | 德立斯科技股份有限公司 | 統一編號: 14051866 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 潤泰全球股份有限公司 | 統一編號: 14053007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 242517 | 所代表法人: 美商 TYLI 集團有限公司 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 14058565 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 242517 | 所代表法人: 美商 TYLI 集團有限公司 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 14058565 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 83333 | 所代表法人: | 世堡紡織股份有限公司 | 統一編號: 14064807 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80868 | 所代表法人: | 世堡紡織股份有限公司 | 統一編號: 14064807 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國永投資股份有限公司 | 統一編號: 14074869 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4950000 | 所代表法人: 華辰國際投資有限公司 | 國永投資股份有限公司 | 統一編號: 14074869 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 118000 | 所代表法人: | 順祥機械工業股份有限公司 | 統一編號: 15350089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 隆農貿易股份有限公司 | 統一編號: 15361001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208300 | 所代表法人: | 隆農貿易股份有限公司 | 統一編號: 15361001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 37500 | 所代表法人: | 隆農貿易股份有限公司 | 統一編號: 15361001 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬華企業股份有限公司 | 統一編號: 15415013 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬華企業股份有限公司 | 統一編號: 15415013 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3592 | 所代表法人: | 匯懋股份有限公司 | 統一編號: 14034656 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3640295 | 所代表法人: 三聯科技股份有限公司 | 德立斯科技股份有限公司 | 統一編號: 14051866 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 潤泰全球股份有限公司 | 統一編號: 14053007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 242517 | 所代表法人: 美商 TYLI 集團有限公司 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 14058565 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 242517 | 所代表法人: 美商 TYLI 集團有限公司 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 統一編號: 14058565 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 83333 | 所代表法人: | 世堡紡織股份有限公司 | 統一編號: 14064807 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80868 | 所代表法人: | 世堡紡織股份有限公司 | 統一編號: 14064807 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國永投資股份有限公司 | 統一編號: 14074869 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4950000 | 所代表法人: 華辰國際投資有限公司 | 國永投資股份有限公司 | 統一編號: 14074869 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 118000 | 所代表法人: | 順祥機械工業股份有限公司 | 統一編號: 15350089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 隆農貿易股份有限公司 | 統一編號: 15361001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208300 | 所代表法人: | 隆農貿易股份有限公司 | 統一編號: 15361001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 37500 | 所代表法人: | 隆農貿易股份有限公司 | 統一編號: 15361001 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬華企業股份有限公司 | 統一編號: 15415013 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬華企業股份有限公司 | 統一編號: 15415013 |
|